MME Marie-Agnes VIEITEZ
Président de EAU ET FEU
MME Marie-Agnes VIEITEZ a 54 ans ( naissance en 1968), elle est Président de la société EAU ET FEU
MME Marie-Agnes VIEITEZ peut être contacté au siège de la société EAU ET FEU par courrier à l'adresse EAU ET FEU ZONE INDUSTRIELLE SUD EST RUE ALOYS SENEFELDER 51100 REIMS FRANCE, par téléphone au 0326096325 ou par fax au 03Â 26Â 09Â 64Â 38
La société EAU ET FEU est principalement dirigée par MME Marie-Agnes VIEITEZ qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. ,fabricant de produits chimiques, fabricant de pellicules photographiques, fabricant de films photographiques, fabricant d'encre, fabricant de préparations chimiques à usage photographique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2059Z (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.), les activités sont :
- Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
- la fabrication de plaques et de films photographiques, de papiers sensibilisés et d'autres matières sensibilisées, non impressionnées
- la fabrication de préparations chimiques à usage photographique
- la fabrication de gélatine et de leurs dérivés
- la fabrication de produits chimiques divers :
- peptones et leurs dérivés, autres matières protéiques et leurs dérivés, n.c.a.
- huiles et graisses modifiées par des procédés chimiques
- produits utilisés pour l'apprêt ou le finissage des textiles et du cuir
- pâtes et poudres à souder ou à braser
- préparations pour le décapage des métaux
- additifs préparés pour ciments
La société EAU ET FEU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/04/1955 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77572442000069.
- M Charles-Isidor DELLE-CASE, Président (1971) depuis le 09 août 2013
- M Marie-Catherine JULLIEN, Directeur général (1974) depuis le 09 août 2013
- M Paul WILLIAMS, Directeur général (1964) depuis le 09 août 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société EAU ET FEU est de 52 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BALTHAZARD, Président du conseil d`administration (1944) du 29 juin 2004 au 09 mai 2006
- M Alain BALTHAZARD, Directeur général (1944) du 22 mars 2005 au 09 mai 2006
- M Christopher MILBURN, Administrateur (1966) du 09 mai 2006 au 23 octobre 2007
- M David LADD, Administrateur (1964) du 29 juin 2004 au 09 mai 2006
- M Etienne HURE, Président (1965) du 21 mars 2013 au 09 août 2013
- M Jean-Louis FAVRE BULLY, Président (1960) du 12 novembre 2008 au 21 mars 2013
- M Peter SCHIFFERS, Président du conseil d`administration (1951) du 09 mai 2006 au 23 octobre 2007
- MME Diane QUINLAN, Administrateur (1965) du 22 mars 2005 au 09 mai 2006
- MME Marie-Agnes VIEITEZ, Président (1968) du 09 mai 2006 au 12 novembre 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EAU ET FEU | |
Entrepreneurs individuels | EAU ET FEU | |
Identifiant de l'entreprise | 775724420 | |
Numéro interne du siège | 00069 | |
Adresse | RUE ALOYS SENEFELDER 51100 REIMS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 04 mai 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 13 219 000,00 | |
Résultat net | -3 981 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2059Z : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 2059Z : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | |
Activité principale | 2059Z | |
Première activité | 2059Z | |
Deuxième activité | 2219Z | |
Troisième activité | 4322A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie chimique | |
Activite | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de pellicules photographiques, fabricant de films photographiques, fabricant d'encre, fabricant de préparations chimiques à usage photographique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 6 114 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 6 074 000 |
Immobilisation financière | 40 000 |
Actif circulant net | 9 955 000 |
Stock | 6 119 000 |
Avance | 49 000 |
Créance | 3 784 000 |
Placement | 4 000 |
Total Actif | 16 068 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -491 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 517 000 |
Dette | 16 042 000 |
Total Passif | 16 068 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 219 000 |
Produit d'exploitation | 14 983 000 |
Charge d'exploitation | 18 325 000 |
Résultat d'exploitation | -3 342 000 |
Produit financier net | 62 000 |
Charge financière | 117 000 |
Résultat financier | -55 000 |
Résultat courrant | -3 397 000 |
Produit exceptionnel | 79 000 |
Charges exceptionnelles | 663 000 |
Résultat exceptionnel | -584 000 |
Résultat net | -3 981 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77572442000069 | EAU ET FEU ZONE INDUSTRIELLE SUD EST RUE ALOYS SENEFELDER 51100 REIMS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 02409 Travaux publics cadres
- 00804 VRP
Président de la société : FAVRE-BULLY Jean-Louis Gérard. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
Président : HURE Etienne, Marie, François Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président : HURE Etienne, Marie, François Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne