M Jacques BOUISSET
Vice-président de CAVE COOPERATIVE VINIFICATION
M Jacques BOUISSET a 75 ans ( naissance en 1947), est Vice-président de la société CAVE COOPERATIVE VINIFICATION
M Jacques BOUISSET peut être contacté au siège de la société CAVE COOPERATIVE VINIFICATION par courrier à l'adresse CAVE COOPERATIVE VINIFICATION 15 AVENUE D AUMES 34530 MONTAGNAC FRANCE, par téléphone au 0467240374 ou par fax au 04Â 67Â 24Â 14Â 78
La société CAVE COOPERATIVE VINIFICATION est principalement dirigée par M Jacques BOUISSET qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société CAVE COOPERATIVE VINIFICATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77601831900017.
- M Bernard TRAVES, Administrateur (1954) depuis le 04 octobre 2010
- M Cedric ARNAUD, Vice-président (1978) depuis le 15 septembre 2012
- M Christian BOINEAU, Président (1959) depuis le 04 octobre 2010
- M Christian PAGES, Administrateur (1957) depuis le 04 octobre 2010
- M Christophe CONTOUR, Administrateur (1976) depuis le 09 septembre 2016
- M Claude ARACIL, Administrateur (1964) depuis le 04 octobre 2010
- M Denis LOPEZ, Administrateur (1971) depuis le 04 octobre 2010
- M Dominique MARTINEZ, Administrateur (1972) depuis le 15 septembre 2012
- M Francis SAN NICOLAS, Administrateur (1966) depuis le 04 octobre 2010
- M Gilles GIRAUD, Administrateur (1970) depuis le 04 octobre 2010
- M Guillaume ROUSSILLON, Vice-président (1979) depuis le 04 octobre 2010
- M Jean-Louis REFFLE, Directeur général (1963) depuis le 14 septembre 2004
- M Jean-Luc MOUREAU, Administrateur (1952) depuis le 04 octobre 2010
- M Jean-Michel TRIAL, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 11 août 2015
- M Jean-Pierre BORDAGI, Administrateur (1967) depuis le 11 août 2015
- M Laurent PAILLET, Administrateur (1976) depuis le 17 septembre 2014
- M Marc CANAC, Administrateur (1958) depuis le 04 octobre 2010
- M Nicolas MICHEL, Administrateur (1979) depuis le 09 septembre 2016
- M Patrick LOUBET, Administrateur (1964) depuis le 04 octobre 2010
- M Philippe BONNARIC, Administrateur (1965) depuis le 04 octobre 2010
- M Philippe RODIERE, Administrateur (1962) depuis le 04 octobre 2010
- M Roger CAUMET, Administrateur (1966) depuis le 04 octobre 2010
- M Serge AZAIS, Administrateur (1953) depuis le 17 septembre 2014
- MME Alexis MANEZ, Administrateur (1952) depuis le 04 octobre 2010
- MME Marie-Claude VERNHES, Administrateur (1955) depuis le 15 septembre 2012
L'âge moyen des 25 dirigeants de la société CAVE COOPERATIVE VINIFICATION est de 57 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier VIDAL, Administrateur (1979) du 04 octobre 2010 au 09 septembre 2016
- M Frederic JULLIAN, Administrateur (1965) du 04 octobre 2010 au 15 septembre 2012
- M Gerard JALBY, Administrateur (1952) du 04 octobre 2010 au 17 septembre 2014
- M Guy GOUDOU, Administrateur (1952) du 04 octobre 2010 au 09 septembre 2016
- M Jacques BOUISSET, Vice-président (1947) du 04 octobre 2010 au 15 septembre 2012
- M Luc MONESTIER, Administrateur (1952) du 04 octobre 2010 au 11 août 2015
- M Rene MORENO, Président (1948) du 14 septembre 2004 au 09 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
- IFEC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 août 2015
15 AV AUMES
34530 MONTAGNAC
Téléphone : 0467240374 Société
CAVE COOPERATIVE VINIFICATION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAVE COOPERATIVE VINIFICATION | |
Entrepreneurs individuels | CAVE COOPERATIVE VINIFICATION | |
Identifiant de l'entreprise | 776018319 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 15 AV AUMES 34530 MONTAGNAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 11 755 000,00 | |
Résultat net | 300 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité principale | 1102B | |
Première activité | 1102B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 646 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 599 000 |
Immobilisation financière | 47 000 |
Actif circulant net | 8 683 000 |
Stock | 1 170 000 |
Avance | 0 |
Créance | 6 443 000 |
Placement | 1 070 000 |
Total Actif | 11 329 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 334 000 |
Autres fonds | 38 000 |
Provision | 15 000 |
Dette | 4 942 000 |
Total Passif | 11 329 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 755 000 |
Produit d'exploitation | 11 885 000 |
Charge d'exploitation | 11 622 000 |
Résultat d'exploitation | 263 000 |
Produit financier net | 60 000 |
Charge financière | 31 000 |
Résultat financier | 29 000 |
Résultat courrant | 292 000 |
Produit exceptionnel | 14 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 300 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77601831900017 | CAVE COOPERATIVE VINIFICATION 15 AVENUE D AUMES 34530 MONTAGNAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI)
Président : MORENO René Vice-Président : ROUSSILLON Guillaume Vice-Président : BOUISSET Jacques Vice-Président : MANEZ Alexis Directeur général : REFFLE Jean-Louis Trésorier : AZAIS Serge Trésorier adjoint : ARNAUD Cédric Secrétaire : AZEMA Jean, Pierre Administrateur : BOINEAU Christian Administrateur : LOPEZ Denis Administrateur : GOUDOU Guy Administrateur : ARACIL Claude Administrateur : BONNARIC Philippe Administrateur : TRAVES Bernard Administrateur : RODIERE Philippe Administrateur : VIDAL Didier Administrateur : MOUREAU Jean-Luc Administrateur : MONESTIER Luc Administrateur : CANAC Marc Administrateur : JALBY Gerard Administrateur : SAN NICOLAS Francis Administrateur : LOUBET Patrick Administrateur : JULLIAN Frédéric Administrateur : PAGES Christian Administrateur : GIRAUD Gilles Administrateur : CAUMET Roger Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel
Président : MORENO René Vice-Président : ROUSSILLON Guillaume Vice-Président : MANEZ Alexis Directeur général : REFFLE Jean-Louis Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY Administrateur : MARTINEZ Dominique Trésorier : AZAIS Serge Vice-Président : ARNAUD Cédric Secrétaire : AZEMA Jean, Pierre Administrateur : BOINEAU Christian Administrateur : LOPEZ Denis Administrateur : GOUDOU Guy Administrateur : ARACIL Claude Administrateur : BONNARIC Philippe Administrateur : TRAVES Bernard Administrateur : RODIERE Philippe Administrateur : VIDAL Didier Administrateur : MOUREAU Jean-Luc Administrateur : MONESTIER Luc Administrateur : CANAC Marc Administrateur : JALBY Gerard Administrateur : SAN NICOLAS Francis Administrateur : LOUBET Patrick Administrateur : PAGES Christian Administrateur : GIRAUD Gilles Administrateur : CAUMET Roger Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel
Président : MORENO René Vice-président : ROUSSILLON Guillaume Vice-président : ARNAUD Cédric Directeur général : REFFLE Jean-Louis Trésorier : MARTINEZ Dominique Secrétaire : AZEMA Jean, Pierre Administrateur : AZAIS Serge Administrateur : MANEZ Alexis Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY Administrateur : PAILLET Laurent Administrateur : BOINEAU Christian Administrateur : LOPEZ Denis Administrateur : GOUDOU Guy Administrateur : ARACIL Claude Administrateur : BONNARIC Philippe Administrateur : TRAVES Bernard Administrateur : RODIERE Philippe Administrateur : VIDAL Didier Administrateur : MOUREAU Jean-Luc Administrateur : MONESTIER Luc Administrateur : CANAC Marc Administrateur : SAN NICOLAS Francis Administrateur : LOUBET Patrick Administrateur : PAGES Christian Administrateur : GIRAUD Gilles Administrateur : CAUMET Roger Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel
Président : MORENO René Vice-président : ROUSSILLON Guillaume Vice-président : ARNAUD Cédric Directeur général : REFFLE Jean-Louis Trésorier : MARTINEZ Dominique Secrétaire : AZEMA Jean, Pierre Administrateur : AZAIS Serge Administrateur : MANEZ Alexis Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY Administrateur : PAILLET Laurent Administrateur : BOINEAU Christian Administrateur : LOPEZ Denis Administrateur : GOUDOU Guy Administrateur : ARACIL Claude Administrateur : BONNARIC Philippe Administrateur : TRAVES Bernard Administrateur : RODIERE Philippe Administrateur : VIDAL Didier Administrateur : MOUREAU Jean-Luc Administrateur : CANAC Marc Administrateur : SAN NICOLAS Francis Administrateur : LOUBET Patrick Administrateur : PAGES Christian Administrateur : GIRAUD Gilles Administrateur : CAUMET Roger Administrateur : BORDAGI Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel
Vice-président : ROUSSILLON Guillaume Vice-président : ARNAUD Cédric Directeur général : REFFLE Jean-Louis Administrateur : MARTINEZ Dominique Administrateur : MICHEL Nicolas Administrateur : CONTOUR Christophe Secrétaire : AZEMA Jean, Pierre Administrateur : AZAIS Serge Administrateur : MANEZ Alexis Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY Administrateur : PAILLET Laurent Président : BOINEAU Christian Administrateur : LOPEZ Denis Administrateur : ARACIL Claude Administrateur : BONNARIC Philippe Trésorier : VIDAL Didier Administrateur : TRAVES Bernard Administrateur : RODIERE Philippe Administrateur : MOUREAU Jean-Luc Administrateur : CANAC Marc Administrateur : SAN NICOLAS Francis Administrateur : LOUBET Patrick Administrateur : PAGES Christian Administrateur : GIRAUD Gilles Administrateur : CAUMET Roger Administrateur : BORDAGI Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel
Président : BOINEAU Christian ; Vice-président : ROUSSILLON Guillaume ; Vice-président : ARNAUD Cédric ; Directeur général : REFFLE Jean-Louis ; Administrateur : LATORGE Jean-Marc ; Trésorier : VIDAL Didier ; Secrétaire : AZEMA Jean, Pierre ; Administrateur : MARTINEZ Dominique ; Administrateur : MICHEL Nicolas ; Administrateur : CONTOUR Christophe ; Administrateur : MANEZ Alexis ; Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY ; Administrateur : PAILLET Laurent ; Administrateur : LOPEZ Denis ; Administrateur : ARACIL Claude ; Administrateur : BONNARIC Philippe ; Administrateur : TRAVES Bernard ; Administrateur : RODIERE Philippe ; Administrateur : MOUREAU Jean-Luc ; Administrateur : CANAC Marc ; Administrateur : SAN NICOLAS Francis ; Administrateur : LOUBET Patrick ; Administrateur : PAGES Christian ; Administrateur : GIRAUD Gilles ; Administrateur : CAUMET Roger ; Administrateur : BORDAGI Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel
Président : BOINEAU Christian ; Vice-président : ROUSSILLON Guillaume ; Vice-président : MANEZ Alexis ; Directeur général : REFFLE Jean-Louis ; Trésorier : VIDAL Didier ; Secrétaire : MICHEL Nicolas ; Administrateur : ARNAUD Cédric ; Administrateur : AZEMA Jean, Pierre ; Administrateur : CONTOUR Christophe ; Administrateur : LATORGE Jean-Marc ; Administrateur : MARTINEZ Dominique ; Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY ; Administrateur : PAILLET Laurent ; Administrateur : LOPEZ Denis ; Administrateur : ARACIL Claude ; Administrateur : BONNARIC Philippe ; Administrateur : TRAVES Bernard ; Administrateur : RODIERE Philippe ; Administrateur : MOUREAU Jean-Luc ; Administrateur : CANAC Marc ; Administrateur : SAN NICOLAS Francis ; Administrateur : LOUBET Patrick ; Administrateur : PAGES Christian ; Administrateur : GIRAUD Gilles ; Administrateur : CAUMET Roger ; Administrateur : BORDAGI Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel
Président : CALMETTE Boris ; Vice-président : BOINEAU Christian ; Vice-président : MANEZ Alexis ; Directeur général : REFFLE Jean-Louis ; Trésorier : VIDAL Didier ; Trésorier adjoint : BARON Bernard ; Secrétaire : ROUX Mathieu ; Secrétaire adjoint : MICHEL Nicolas ; Administrateur : ROUSSILLON Guillaume ; Administrateur : NURIT Gilles ; Administrateur : SERIN Yannick ; Administrateur : CASTELBOU GUY (EARL) ; Administrateur : GAEC LES PRES (GAEC) ; Administrateur : GREMIAN (GAEC) ; Administrateur : FABRE Frédéric ; Administrateur : FOULQUIER Régis ; Administrateur : GALIANO Jacques ; Administrateur : MOURIER Michel ; Administrateur : GINER Christian ; Administrateur : ALDERIGI Fabrice ; Administrateur : BARON André ; Administrateur : SCEA BLANES (SCEA) ; Administrateur : EARL DES BRUYERES (EARL) ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VERGUES (GAEC) ; Administrateur : ARNAUD Cédric ; Administrateur : AZEMA Jean, Pierre ; Administrateur : CONTOUR Christophe ; Administrateur : LATORGE Jean-Marc ; Administrateur : MARTINEZ Dominique ; Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY ; Administrateur : PAILLET Laurent ; Administrateur : LOPEZ Denis ; Administrateur : ARACIL Claude ; Administrateur : BONNARIC Philippe ; Administrateur : TRAVES Bernard ; Administrateur : RODIERE Philippe ; Administrateur : MOUREAU Jean-Luc ; Administrateur : CANAC Marc ; Administrateur : SAN NICOLAS Francis ; Administrateur : LOUBET Patrick ; Administrateur : PAGES Christian ; Administrateur : GIRAUD Gilles ; Administrateur : CAUMET Roger ; Administrateur : BORDAGI Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS (SAS)
Président : CALMETTE Boris ; Vice-président : BOINEAU Christian ; Vice-président : MANEZ Alexis ; Trésorier : VIDAL Didier ; Trésorier adjoint : BARON Bernard ; Secrétaire : ROUX Mathieu ; Secrétaire adjoint : MICHEL Nicolas ; Administrateur : ROUSSILLON Guillaume ; Administrateur : NURIT Gilles ; Administrateur : SERIN Yannick ; Administrateur : CASTELBOU GUY (EARL) ; Administrateur : GAEC LES PRES (GAEC) ; Administrateur : GREMIAN (GAEC) ; Administrateur : FABRE Frédéric ; Administrateur : FOULQUIER Régis ; Administrateur : GALIANO Jacques ; Administrateur : MOURIER Michel ; Administrateur : GINER Christian ; Administrateur : ALDERIGI Fabrice ; Administrateur : BARON André ; Administrateur : SCEA BLANES (SCEA) ; Administrateur : EARL DES BRUYERES (EARL) ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VERGUES (GAEC) ; Administrateur : ARNAUD Cédric ; Administrateur : AZEMA Jean, Pierre ; Administrateur : CONTOUR Christophe ; Administrateur : LATORGE Jean-Marc ; Administrateur : MARTINEZ Dominique ; Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY ; Administrateur : PAILLET Laurent ; Administrateur : LOPEZ Denis ; Administrateur : ARACIL Claude ; Administrateur : BONNARIC Philippe ; Administrateur : TRAVES Bernard ; Administrateur : RODIERE Philippe ; Administrateur : MOUREAU Jean-Luc ; Administrateur : CANAC Marc ; Administrateur : SAN NICOLAS Francis ; Administrateur : LOUBET Patrick ; Administrateur : PAGES Christian ; Administrateur : GIRAUD Gilles ; Administrateur : CAUMET Roger ; Administrateur : BORDAGI Jean-Pierre ; Administrateur : GUIRAO Delphine ; Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS (SAS)
Président : CALMETTE Boris ; Vice-président : BOINEAU Christian ; Vice-président : MANEZ Alexis ; Trésorier : VIDAL Didier ; Trésorier adjoint : BARON Bernard ; Secrétaire : ROUX Mathieu ; Secrétaire adjoint : MICHEL Nicolas ; Administrateur : ROUSSILLON Guillaume ; Administrateur : NURIT Gilles ; Administrateur : SERIN Yannick ; Administrateur : CASTELBOU GUY (EARL) ; Administrateur : GAEC LES PRES (GAEC) ; Administrateur : GREMIAN (GAEC) ; Administrateur : FABRE Frédéric ; Administrateur : FOULQUIER Régis ; Administrateur : GALIANO Jacques ; Administrateur : MOURIER Michel ; Administrateur : GINER Christian ; Administrateur : ALDERIGI Fabrice ; Administrateur : BARON André ; Administrateur : SCEA BLANES (SCEA) ; Administrateur : EARL DES BRUYERES (EARL) ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VERGUES (GAEC) ; Administrateur : ARNAUD Cédric ; Administrateur : AZEMA Jean, Pierre ; Administrateur : CONTOUR Christophe ; Administrateur : LATORGE Jean-Marc ; Administrateur : MARTINEZ Dominique ; Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY ; Administrateur : PAILLET Laurent ; Administrateur : LOPEZ Denis ; Administrateur : ARACIL Claude ; Administrateur : BONNARIC Philippe ; Administrateur : TRAVES Bernard ; Administrateur : RODIERE Philippe ; Administrateur : MOUREAU Jean-Luc ; Administrateur : CANAC Marc ; Administrateur : SAN NICOLAS Francis ; Administrateur : LOUBET Patrick ; Administrateur : PAGES Christian ; Administrateur : GIRAUD Gilles ; Administrateur : CAUMET Roger ; Administrateur : BORDAGI Jean-Pierre ; Administrateur : GUIRAO Delphine ; Directeur : BOUVIER Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS (SAS)
Président : CALMETTE Boris ; Vice-président : BOINEAU Christian ; Vice-président : MANEZ Alexis ; Trésorier : VIDAL Didier ; Trésorier adjoint : BARON Bernard ; Secrétaire : ROUX Mathieu ; Secrétaire adjoint : MICHEL Nicolas ; Administrateur : BELUGOU GERVAIS (GAEC) représenté par GERVAIS Rémi ; Administrateur : CHARBONNIER Nicolas ; Administrateur : BOUSCARY Julien ; Administrateur : REY Vivien ; Administrateur : LABOUCARIE Lionel ; Administrateur : GRAU Eric ; Administrateur : ROUSSILLON Guillaume ; Administrateur : NURIT Gilles ; Administrateur : SERIN Yannick ; Administrateur : CASTELBOU GUY (EARL) ; Administrateur : GAEC LES PRES (GAEC) ; Administrateur : GREMIAN (GAEC) ; Administrateur : FOULQUIER Régis ; Administrateur : GALIANO Jacques ; Administrateur : MOURIER Michel ; Administrateur : GINER Christian ; Administrateur : ALDERIGI Fabrice ; Administrateur : BARON André ; Administrateur : SCEA BLANES (SCEA) ; Administrateur : EARL DES BRUYERES (EARL) ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VERGUES (GAEC) ; Administrateur : AZEMA Jean, Pierre ; Administrateur : CONTOUR Christophe ; Administrateur : LATORGE Jean-Marc ; Administrateur : MARTINEZ Dominique ; Administrateur : VERNHES Marie-Claude né(e) LAMY ; Administrateur : PAILLET Laurent ; Administrateur : LOPEZ Denis ; Administrateur : BONNARIC Philippe ; Administrateur : RODIERE Philippe ; Administrateur : SAN NICOLAS Francis ; Administrateur : LOUBET Patrick ; Administrateur : PAGES Christian ; Administrateur : GIRAUD Gilles ; Administrateur : CAUMET Roger ; Administrateur : GUIRAO Delphine ; Directeur : BOUVIER Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : IFEC (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : TRIAL Jean-Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS (SAS)
Président : MICHEL Nicolas ; Secrétaire : ROUX Mathieu ; Administrateur : LOPEZ Denis ; Administrateur : BONNARIC Philippe ; Administrateur : SAN NICOLAS Francis ; Administrateur : PAGES Christian ; Administrateur : CAUMET Roger ; Administrateur : PAILLET Laurent ; Administrateur : MARTINEZ Dominique ; Administrateur : LATORGE Jean-Marc ; Administrateur : SERIN Yannick ; Administrateur : CASTELBOU GUY ; Administrateur : GAEC LES PRES ; Administrateur : GREMIAN ; Administrateur : FOULQUIER Régis ; Administrateur : GALIANO Jacques ; Administrateur : MOURIER Michel ; Administrateur : ALDERIGI Fabrice ; Administrateur : BARON André ; Administrateur : SCEA BLANES ; Administrateur : EARL DES BRUYERES ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VERGUES ; Administrateur : GUIRAO Delphine ; Administrateur : BELUGOU GERVAISGERVAIS Rémi ; Administrateur : CHARBONNIER Nicolas ; Administrateur : BOUSCARY Julien ; Administrateur : REY Vivien ; Administrateur : LABOUCARIE Lionel ; Administrateur : GRAU Eric ; Administrateur : BARON Bernard ; Administrateur : BOINEAU François ; Administrateur : MAURRAS Florian ; Administrateur : BENQUE Kévin ; Vice-président : CASTELBOU Fabien ; Directeur : BOUVIER Jean-Marc ; Secrétaire adjoint : MANEZ Alexis ; Trésorier : VIDAL Didier ; Trésorier adjoint : VERGUES Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS
Président : MICHEL Nicolasà; Secrétaire : ROUX Mathieuà; Administrateur : VIDAL Didierà; Administrateur : LOPEZ Denisà; Administrateur : BONNARIC Philippeà; Administrateur : SAN NICOLAS Francisà; Administrateur : PAGES Christianà; Administrateur : CAUMET Rogerà; Administrateur : PAILLET Laurentà; Administrateur : MARTINEZ Dominiqueà; Administrateur : SERIN Yannickà; Administrateur : CASTELBOU GUYà; Administrateur : GAEC LES PRESà; Administrateur : GREMIANà; Administrateur : GALIANO Jacquesà; Administrateur : ALDERIGI Fabriceà; Administrateur : BARON Andréà; Administrateur : SCEA BLANESà; Administrateur : EARL DES BRUYERESà; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VERGUESà; Administrateur : GUIRAO Delphineà; Administrateur : BELUGOU GERVAISGERVAIS Rémià; Administrateur : CHARBONNIER Nicolasà; Administrateur : REY Vivienà; Administrateur : LABOUCARIE Lionelà; Administrateur : GRAU Ericà; Administrateur : BARON Bernardà; Administrateur : BOINEAU Françoisà; Administrateur : MAURRAS Florianà; Administrateur : BENQUE Kévinà; Administrateur : MOURIER Jean-Marieà; Vice-président : CASTELBOU Fabienà; Directeur : BOUVIER Jean-Marcà; Secrétaire adjoint : MANEZ Alexisà; Trésorier : VERGUES Lionelà; Trésorier adjoint : BOUSCARY Julienà; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD ESTà; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS