M Jacques SAUVAIRE
Administrateur de LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL
M Jacques SAUVAIRE a 80 ans ( naissance en 1942), est Administrateur de la société LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL
M Jacques SAUVAIRE peut être contacté au siège de la société LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL par courrier à l'adresse LES COTEAUX DE SAINT CHRISTOL 52 ROUTE CAVE COOPERATIVE 34400 ST CHRISTOL FRANCE, par téléphone au 0499611764 ou par fax au 04 67 86 81 04
La société LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL est principalement dirigée par M Jacques SAUVAIRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements nologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77607535000012.
- M Camille NOURRIT, Administrateur (1984) depuis le 03 octobre 2009
- M Camille NOURRIT, Président (1984) depuis le 19 avril 2012
- M Elian BERGEON, Administrateur (1957) depuis le 21 décembre 2004
- M Elian BERGEON, Vice-président (1957) depuis le 20 septembre 2014
- M Jean-Michel FOURNIER, Administrateur (1944) depuis le 28 avril 2009
- M Nicolas BANIOL, Administrateur (1973) depuis le 03 octobre 2009
- M Philippe ANDRE, Administrateur (1962) depuis le 03 octobre 2009
- M Regis LOUCHE, Administrateur (1957) depuis le 03 octobre 2009
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL est de 57 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude CONGE, Vice-président (1955) du 28 avril 2009 au 03 octobre 2009
- M Claude CONGE, Administrateur (1955) du 03 octobre 2009 au 24 juillet 2015
- M Didier DOSSAT, Administrateur (1963) du 03 octobre 2009 au 01 octobre 2016
- M Dominique CAPELLE, Administrateur (1973) du 28 avril 2009 au 24 juillet 2015
- M Dominique CAPELLE, Vice-président (1973) du 03 octobre 2009 au 20 septembre 2014
- M Gerard JEANJEAN, Vice-président (1944) du 21 décembre 2004 au 03 octobre 2009
- M Gerard JEANJEAN, Administrateur (1944) du 28 avril 2009 au 03 octobre 2009
- M Gerard JEANJEAN, Administrateur (1944) du 03 octobre 2009 au 20 septembre 2014
- M Jacques SAUVAIRE, Administrateur (1942) du 28 avril 2009 au 03 octobre 2009
- M Jacques SAUVAIRE, Administrateur (1942) du 03 octobre 2009 au 24 juillet 2012
- M Philippe ANDRE, Administrateur (1962) du 28 avril 2009 au 03 octobre 2009
- M Richard BORT, Président (1950) du 21 décembre 2004 au 03 octobre 2009
- M Richard BORT, Administrateur (1950) du 28 avril 2009 au 03 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- GAEC LOU FRAI PERE ET FILS, Administrateur depuis le 28 avril 2009
- GFA DOMAINE DE SAINT CHRISTOPHE, Administrateur depuis le 24 juillet 2012
52 RTE CAVE COOPERATIVE
34400 SAINT CHRISTOL
Téléphone : 0499611764 Société
LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL | |
Entrepreneurs individuels | LES COTEAUX DE SAINT-CHRISTOL | |
Identifiant de l'entreprise | 776075350 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 52 RTE CAVE COOPERATIVE 34400 SAINT CHRISTOL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 1941 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1941 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 388 000,00 | |
Résultat net | 0,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 217 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 199 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 2 450 000 |
Stock | 686 000 |
Avance | 3 000 |
Créance | 1 641 000 |
Placement | 120 000 |
Total Actif | 2 667 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 159 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 168 000 |
Dette | 1 339 000 |
Total Passif | 2 667 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 388 000 |
Produit d'exploitation | 1 657 000 |
Charge d'exploitation | 1 610 000 |
Résultat d'exploitation | 47 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 48 000 |
Résultat financier | -46 000 |
Résultat courrant | 1 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 150 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 0 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77607535000012 | LES COTEAUX DE SAINT CHRISTOL 52 ROUTE CAVE COOPERATIVE 34400 ST CHRISTOL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise