M Max CONDORET
Administrateur de SOC COOPERATIVE VINICOLE
M Max CONDORET a 78 ans ( naissance en 1946), est Administrateur de la société SOC COOPERATIVE VINICOLE
M Max CONDORET peut être contacté au siège de la société SOC COOPERATIVE VINICOLE par courrier à l'adresse SOC COOPERATIVE VINICOLE SCV LES VIGNERONS DU CHATEAU DE CALCE 66600 CALCE FRANCE, par téléphone au 0468644742 ou par fax au 04Â 68Â 64Â 36Â 48
La société SOC COOPERATIVE VINICOLE est principalement dirigée par M Max CONDORET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société SOC COOPERATIVE VINICOLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77613831500010.
- M Jean BARDES, Administrateur (1967) depuis le 21 novembre 2006
- M Jean-Yves MIR, Administrateur (1972) depuis le 01 mars 2014
- M Max CONDORET, Administrateur (1946) depuis le 12 février 2011
- M Maximilien PAILLARD, Vice-président (1975) depuis le 12 février 2011
- MME Marguerite BONZOMS, Administrateur (1964) depuis le 06 avril 2016
- MME Marie-Catherine GRAMMONT, Administrateur (1965) depuis le 03 juin 2017
- MME Nathalie GAUBY, Administrateur (1971) depuis le 01 mars 2014
- MME Valerie BALMIGERE, Président (1969) depuis le 01 mars 2014
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société SOC COOPERATIVE VINICOLE est de 58 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno VALIENTE, Administrateur (1964) du 24 octobre 2006 au 12 février 2011
- M Bruno VALIENTE, Administrateur (1964) du 12 février 2011 au 20 février 2013
- M Christian MARQUET, Administrateur (1948) du 27 janvier 2004 au 12 février 2011
- M Christian MARQUET, Vice-président (1948) du 12 février 2011 au 20 février 2013
- M Daniel SENIE, Vice-président (1955) du 06 juin 2012 au 01 mars 2014
- M Francis CRABIE, Administrateur (1936) du 27 janvier 2004 au 24 octobre 2006
- M Gilles DORSO, Vice-président (1967) du 27 janvier 2004 au 24 octobre 2006
- M Henri SOLERE, Vice-président (1948) du 27 janvier 2004 au 24 octobre 2006
- M Jean-Claude BALMIGERE, Président (1943) du 27 janvier 2004 au 24 octobre 2006
- M Max CONDORET, Administrateur (1946) du 27 janvier 2004 au 21 novembre 2006
- M Max CROUEILS, Administrateur (1964) du 27 janvier 2004 au 21 novembre 2006
- M Max CROUEILS, Administrateur (1964) du 12 février 2011 au 06 juin 2012
- M Maximilien PAILLARD, Vice-président (1975) du 24 octobre 2006 au 12 février 2011
- M Robert FERRE, Administrateur (1947) du 27 janvier 2004 au 01 mars 2014
- MME Anne-Marie MARTINEZ, Administrateur (1945) du 27 janvier 2004 au 24 octobre 2006
- MME Dominique SENIE, Administrateur (1959) du 27 janvier 2004 au 06 juin 2012
- MME Dominique SENIE, Vice-président (1959) du 24 octobre 2006 au 06 juin 2012
- MME Marguerite BONZOMS, Administrateur (1964) du 27 janvier 2004 au 06 juin 2012
- MME Valerie BALMEGERE, Président (1969) du 24 octobre 2006 au 12 février 2011
- MME Valerie BALMEGERE, Président (1969) du 12 février 2011 au 01 mars 2014
Dirigeants personne morale:
- A T ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 avril 2016
- SAINT-GERMES AUGER AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 mai 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 15 juin 2012 : CROUEILS Max René Gilles nom d'usage : CROUEILS n'est plus administrateur. BONZOMS Marguerite nom d'usage : BONZOMS n'est plus administrateur. SOL Dominique nom d'usage : SENIE n'est plus administrateur. PRATX Sébastien Jean Stéfan nom d'usage : PRATX devient membre. SENIE Daniel Louis nom d'usage : SENIE devient vice-président.)
- 15 mars 2013 : MARQUET Christian Marcel André nom d'usage : MARQUET n'est plus vice-président. VALIENTE Bruno Georges Marie nom d'usage : VALIENTE n'est plus administrateur. MARQUET Christian Marcel André nom d'usage : MARQUET n'est plus administrateur. PRATX Sébastien Jean Stéfan nom d'usage : PRATX n'est plus membre. PRATX Sébastien Jean Stéfan nom d'usage : PRATX devient trésorier.)
- 12 mars 2014 : Modification de la désignation d'un dirigeant : président, nouvelle identité : BALMIGERE Valerie Denise Etiennette nom d'usage : BALMIGERE. Modification de la désignation d'un dirigeant : trésorier, nouvelle identité : GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY. GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY devient administrateur. FERRE Robert nom d'usage : FERRE n'est plus administrateur. MIR Jean-Yves Roger nom d'usage : MIR devient administrateur. SENIE Daniel Louis nom d'usage : SENIE n'est plus vice-président.)
- 03 juin 2015 : GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY n'est plus administrateur. BONZOMS Thérèse Marie Bernadette nom d'usage : BONZOMS devient trésorier.)
- 17 avril 2016 : GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY n'est plus trésorier. GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY devient administrateur. BONZOMS Marguerite Marie Jacqueline nom d'usage : BONZOMS devient administrateur. BONZOMS Thérèse Marie Bernadette nom d'usage : BONZOMS n'est plus trésorier. BONZOMS Thérèse Marie Bernadette nom d'usage : BONZOMS devient secrétaire. Société à responsabilité limitée A.T. ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 09 juin 2017 : GRAMMONT Marie-Catherine Martine nom d'usage : GRAMMONT devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC COOPERATIVE VINICOLE | |
Entrepreneurs individuels | SOC COOPERATIVE VINICOLE | |
Identifiant de l'entreprise | 776138315 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 66600 CALCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1932 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1932 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 066 000,00 | |
Résultat net | 0,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 672 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 654 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 2 001 000 |
Stock | 1 330 000 |
Avance | 0 |
Créance | 80 000 |
Placement | 591 000 |
Total Actif | 2 673 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 649 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 275 000 |
Dette | 1 749 000 |
Total Passif | 2 673 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 066 000 |
Produit d'exploitation | 1 098 000 |
Charge d'exploitation | 1 114 000 |
Résultat d'exploitation | -16 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -840 |
Résultat courrant | -17 000 |
Produit exceptionnel | 17 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 17 000 |
Résultat net | 0 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77613831500010 | SOC COOPERATIVE VINICOLE SCV LES VIGNERONS DU CHATEAU DE CALCE 66600 CALCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
CROUEILS Max René Gilles nom d'usage : CROUEILS n'est plus administrateur. BONZOMS Marguerite nom d'usage : BONZOMS n'est plus administrateur. SOL Dominique nom d'usage : SENIE n'est plus administrateur. PRATX Sébastien Jean Stéfan nom d'usage : PRATX devient membre. SENIE Daniel Louis nom d'usage : SENIE devient vice-président.
MARQUET Christian Marcel André nom d'usage : MARQUET n'est plus vice-président. VALIENTE Bruno Georges Marie nom d'usage : VALIENTE n'est plus administrateur. MARQUET Christian Marcel André nom d'usage : MARQUET n'est plus administrateur. PRATX Sébastien Jean Stéfan nom d'usage : PRATX n'est plus membre. PRATX Sébastien Jean Stéfan nom d'usage : PRATX devient trésorier.
Modification de la désignation d'un dirigeant : président, nouvelle identité : BALMIGERE Valerie Denise Etiennette nom d'usage : BALMIGERE. Modification de la désignation d'un dirigeant : trésorier, nouvelle identité : GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY. GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY devient administrateur. FERRE Robert nom d'usage : FERRE n'est plus administrateur. MIR Jean-Yves Roger nom d'usage : MIR devient administrateur. SENIE Daniel Louis nom d'usage : SENIE n'est plus vice-président.
GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY n'est plus administrateur. BONZOMS Thérèse Marie Bernadette nom d'usage : BONZOMS devient trésorier.
GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY n'est plus trésorier. GAUBY Nathalie Josette Gilberte nom d'usage : GAUBY devient administrateur. BONZOMS Marguerite Marie Jacqueline nom d'usage : BONZOMS devient administrateur. BONZOMS Thérèse Marie Bernadette nom d'usage : BONZOMS n'est plus trésorier. BONZOMS Thérèse Marie Bernadette nom d'usage : BONZOMS devient secrétaire. Société à responsabilité limitée A.T. ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.
GRAMMONT Marie-Catherine Martine nom d'usage : GRAMMONT devient administrateur