M Gut DYEN
Administrateur de SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE
M Gut DYEN a 73 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE
M Gut DYEN peut être contacté au siège de la société SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE par courrier à l'adresse SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIEN LE GENEPI VAL THORENS LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE FRANCE
La société SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE est principalement dirigée par M Gut DYEN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Téléphériques et remontées mécaniques ,téléphérique, remontée mécanique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4939C (Téléphériques et remontées mécaniques), les activités sont :
- Téléphériques et remontées mécaniques
- l'exploitation de téléphériques, de funiculaires, d'engins de remontée mécanique
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de funiculaires, de téléphériques, etc., s'inscrivant dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain (cf49.31Z)
La société SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/06/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77622058400028.
- M Aime PERRET, Administrateur (1947) depuis le 02 décembre 2003
- M Christophe CLUZEL, Administrateur (1961) depuis le 26 février 2011
- M Cyril GOUTTENOIRE, Administrateur (1971) depuis le 27 novembre 2015
- M Eric VIAL, Administrateur (1968) depuis le 08 juillet 2015
- M Jacques PRAT, Administrateur (1953) depuis le 08 juin 2013
- M Jerome GRELLET, Directeur général (1965) depuis le 08 juillet 2015
- M Paul HUDRY, Administrateur (1950) depuis le 21 juillet 2009
- M Paul LE BLANC DE CERNEX, Administrateur (1927) depuis le 10 février 2009
- M Pierre JOSSERAND, Président (1942) depuis le 02 décembre 2003
- M Vincent ROLLAND, Administrateur (1970) depuis le 08 juillet 2015
L'âge moyen des 10 dirigeants de la société SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE est de 67 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 95 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre PLAISANCE, Administrateur (1951) du 02 décembre 2003 au 10 février 2009
- M Bernard PELLICIER, Administrateur (1943) du 30 décembre 2003 au 21 juillet 2009
- M Claude FAURE, Administrateur (1948) du 21 juillet 2009 au 10 juillet 2015
- M Didier FALCONET, Administrateur (1962) du 09 juillet 2014 au 27 novembre 2015
- M Didier RABEL, Administrateur (1966) du 08 juin 2013 au 09 juillet 2014
- M Eugene MUGNIER, Administrateur (1936) du 02 décembre 2003 au 30 décembre 2003
- M Gut DYEN, Administrateur (1949) du 21 juillet 2009 au 28 juillet 2009
- M Guy DYEN, Administrateur (1949) du 28 juillet 2009 au 26 février 2011
- M Guy DYEN, Administrateur (1949) du 26 février 2011 au 08 juillet 2015
- M Herve GAYMARD, Administrateur (1960) du 02 décembre 2003 au 30 décembre 2003
- M Jean BERANGER FENOUILLET TISSOT PALLENDRIER, Administrateur (1937) du 02 décembre 2003 au 10 février 2009
- M Jean BOURCET, Directeur général (1957) du 21 juillet 2009 au 23 septembre 2014
- M Jean-Francois PIARD, Directeur général délégué (1955) du 02 décembre 2003 au 23 septembre 2014
- M Michel BOUVARD, Administrateur (1955) du 02 décembre 2003 au 08 juillet 2015
- M Patrick GALLET, Administrateur (1947) du 02 décembre 2003 au 17 février 2004
- M Paul HUDRY, Directeur général délégué (1950) du 02 décembre 2003 au 05 décembre 2012
- M Pierre JOSSERAND, Directeur général (1942) du 02 décembre 2003 au 08 juillet 2015
- MME Colette RIGOTTI, Administrateur (1946) du 26 février 2011 au 08 juin 2013
Dirigeants personne morale:
- CADS DEVELOPPEMENT, Administrateur depuis le 29 avril 2017
- CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, Administrateur depuis le 11 septembre 2007
- EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juillet 2015
- KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juillet 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 juillet 2015
- SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D`AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, Administrateur depuis le 29 avril 2017
- SAVOIE STATIONS PARTICIPATION, Administrateur depuis le 29 avril 2017
- SOGEVAB, Administrateur depuis le 29 avril 2017
- 3 VALLEES PARTICIPATIONS, Administrateur du 02 décembre 2003 au 10 février 2009
- CADS DEVELOPPEMENT, Administrateur du 28 septembre 2004 au 10 février 2009
- CADS DEVELOPPEMENT, Administrateur du 10 février 2009 au 26 février 2011
- CADS DEVELOPPEMENT, Administrateur du 26 février 2011 au 29 avril 2017
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES, Administrateur du 17 février 2004 au 11 septembre 2007
- CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, Administrateur du 02 janvier 2007 au 10 février 2009
- CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, Administrateur du 21 juillet 2009 au 26 février 2011
- CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, Administrateur du 26 février 2011 au 14 janvier 2012
- CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES, Administrateur du 02 décembre 2003 au 11 septembre 2007
- CREDIT AGRICOLE INVESTISSEMENT 1, Administrateur du 10 février 2009 au 21 juillet 2009
- CREDIT LYONNAIS CAPITAL INVESTISSEMENT, Administrateur du 14 janvier 2012 au 05 décembre 2012
- SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D`AMENAGEMENT, Administrateur du 10 février 2009 au 26 février 2011
- SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D`AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, Administrateur du 26 février 2011 au 29 avril 2017
- SAVOIE STATIONS PARTICIPATION, Administrateur du 10 février 2009 au 29 avril 2017
- SOGEVAB, Administrateur du 02 décembre 2003 au 29 avril 2017
- STE CADS DEVELOPPEMENT, Administrateur du 31 août 2004 au 28 septembre 2004
- STE CAPE HOLDING, Administrateur du 01 août 2006 au 02 janvier 2007
- STE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES, Administrateur du 02 octobre 2007 au 10 février 2009
- STE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU SUD EST, Administrateur du 02 décembre 2003 au 10 février 2009
- STE D`AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, Administrateur du 02 décembre 2003 au 10 février 2009
- STE SOGEVAB, Administrateur du 02 décembre 2003 au 10 février 2009
- STE UNION D`ETUDES ET D`INVESTISSEMENT, Administrateur du 02 décembre 2003 au 01 août 2006
- UNION D`ETUDES ET D`INVESTISSEMENT, Administrateur du 02 décembre 2003 au 10 février 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE | |
Sigle de l'entreprise | SETAM | |
Entrepreneurs individuels | SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE | |
Identifiant de l'entreprise | 776220584 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | LD VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 43 572 000,00 | |
Résultat net | 8 778 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4939C : Téléphériques et remontées mécaniques | |
Activité principale de l'entreprise | 4939C : Téléphériques et remontées mécaniques | |
Activité principale | 4939C | |
Première activité | 4939C | |
Deuxième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Téléphériques et remontées mécaniques | |
Synonyme | téléphérique, remontée mécanique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 75 463 000 |
Immobilisation incorporelle | 44 000 |
Immobilisation corporelle | 66 623 000 |
Immobilisation financière | 8 796 000 |
Actif circulant net | 40 424 000 |
Stock | 954 000 |
Avance | 800 |
Créance | 20 008 000 |
Placement | 19 461 000 |
Total Actif | 115 886 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 85 586 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 168 000 |
Dette | 27 132 000 |
Total Passif | 115 886 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 43 572 000 |
Produit d'exploitation | 45 229 000 |
Charge d'exploitation | 31 978 000 |
Résultat d'exploitation | 13 251 000 |
Produit financier net | 1 050 000 |
Charge financière | 117 000 |
Résultat financier | 932 000 |
Résultat courrant | 14 183 000 |
Produit exceptionnel | 1 170 000 |
Charges exceptionnelles | 1 481 000 |
Résultat exceptionnel | -311 000 |
Résultat net | 8 778 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00454 Remontées mécaniques
ancien : DYEN (Guy), représentant permanent de la SA SAVOIE STATIONS PARTICIPATION ; nouveau : ROLLAND (Guy), représentant permanent de la SA SAVOIE STATIONS PARTICIPATION ; changement de commissaires aux comptes suppléant : ancien : COMPAGNIE SAVOISIENNE DE REVISION COMPTABLE, nouveau : MASSONNAT (Philippe)
Président du conseil d'administration et directeur général : JOSSERAND Pierre. Directeur général délégué : HUDRY Paul. Directeur général délégué : PIARD Jean-Francois. Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT, représenté par M ODIER Jean René. Administrateur : BOUVARD Michel. Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul. Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION. Administrateur : PERRET Aime. Administrateur : PAVIET Jean-Pierre. Administrateur : SOGEVAB. Administrateur : BORREL Adrien. Administrateur : PELLICIER Bernard. Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONET Didier Bernard. Administrateur : CREDIT AGRICOLE INVESTISSEMENT 1. Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe.
Président du conseil d'administration et directeur général : JOSSERAND Pierre. Directeur général délégué : HUDRY Paul. Directeur général délégué : PIARD Jean-Francois. Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT, représenté par M ODIER Jean René. Administrateur : BOUVARD Michel. Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul. Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION. Administrateur : PERRET Aime. Administrateur : PAVIET Jean-Pierre. Administrateur : SOGEVAB. Administrateur : BORREL Adrien. Administrateur : PELLICIER Bernard. Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONET Didier Bernard. Administrateur : CREDIT AGRICOLE INVESTISSEMENT 1. Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe.
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre. Directeur général : BOURCET Jean. Directeur général délégué : HUDRY Paul. Directeur général délégué : PIARD Jean-François. Administrateur : FAURE Claude. Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT, représenté par M ODIER Jean René. Administrateur : BOUVARD Michel. Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul. Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION. Administrateur : PERRET Aimé. Administrateur : PAVIET Jean-Pierre. Administrateur : SOGEVAB. Administrateur : HUDRY Paul. Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONET Didier Bernard. Administrateur : CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, représenté par M TROMBERT Nicolas Jacques Louis. Administrateur : DYEN Guy Roger. Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe.
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : HUDRY Paul Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT, représenté par M CHATAING Pascal Hugues Bruno Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : PAVIET Jean-Pierre Administrateur : SOGEVAB Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONET Didier Bernard Administrateur : CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, représenté par M TROMBERT Nicolas Jacques Louis Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : HUDRY Paul Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT, représenté par M CHATAING Pascal Hugues Bruno Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, représenté par M SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB, représenté par M THIERY Hubert Henri Jules Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONET Didier Bernard Administrateur : CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, représenté par M PENCREAC'H Eric Marcel Claude Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Administrateur : GOYARD Colette Pascale Monique Elise Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : HUDRY Paul Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT, représenté par M CHATAING Pascal Hugues Bruno Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, représenté par M SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB, représenté par M THIERY Hubert Henri Jules Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONET Didier Bernard Administrateur : CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, représenté par M PENCREAC'H Eric Marcel Claude Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Administrateur : GOYARD Colette Pascale Monique Elise Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : HUDRY Paul Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT, représenté par M CHATAING Pascal Hugues Bruno Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, représenté par M SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB, représenté par M THIERY Hubert Henri Jules Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONET Didier Bernard Administrateur : CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 1, représenté par M PENCREAC'H Eric Marcel Claude Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Administrateur : GOYARD Colette Pascale Monique Elise Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : HUDRY Paul Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par ROLLAND Vincent Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par THIERY Hubert Henri Jules Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par FALCONET Didier Bernard Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Administrateur : GOYARD Colette Pascale Monique Elise Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe Administrateur : CREDIT LYONNAIS CAPITAL INVESTISSEMENT représenté par REY Eric Robert en fonction le 11 Janvier 2012
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par ROLLAND Vincent Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par THIERY Hubert Henri Jules Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par FALCONET Didier Bernard Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Administrateur : GOYARD Colette Pascale Monique Elise Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe Administrateur : CREDIT LYONNAIS CAPITAL INVESTISSEMENT représenté par REY Eric Robert en fonction le 11 Janvier 2012
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par ROLLAND Vincent Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par THIERY Hubert Henri Jules Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par FALCONET Didier Bernard Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Administrateur : GOYARD Colette Pascale Monique Elise Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par ROLLAND Vincent Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par THIERY Hubert Henri Jules Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par FALCONET Didier Bernard Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe Administrateur : PRAT Jacques Jean Luc Simon en fonction le 06 Juin 2013 Administrateur : RABEL Didier Guy Hervé en fonction le 06 Juin 2013
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par ROLLAND Vincent Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par ROCHIAS Johann Nicolas modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par RABEL Didier Guy Hervé modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Commissaire aux comptes suppléant : MASSONNAT Philippe Administrateur : PRAT Jacques Jean Luc Simon en fonction le 06 Juin 2013 Administrateur : FALCONET Didier Bernard en fonction le 07 Juillet 2014
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre Directeur général : BOURCET Jean Directeur général délégué : PIARD Jean-François Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par ROLLAND Vincent Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par ROCHIAS Johann Nicolas modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par RABEL Didier Guy Hervé modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Administrateur : PRAT Jacques Jean Luc Simon en fonction le 06 Juin 2013 Administrateur : FALCONET Didier Bernard en fonction le 07 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE en fonction le 07 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S. A en fonction le 07 Juillet 2014
Président Directeur général : JOSSERAND Pierre modification le 19 Septembre 2014 Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : BOUVARD Michel Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par ROLLAND Vincent Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par ROCHIAS Johann Nicolas modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par RABEL Didier Guy Hervé modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : DYEN Guy Roger Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Administrateur : PRAT Jacques Jean Luc Simon en fonction le 06 Juin 2013 Administrateur : FALCONET Didier Bernard en fonction le 07 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE en fonction le 07 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S. A en fonction le 07 Juillet 2014
Président : JOSSERAND Pierre modification le 06 Juillet 2015 Administrateur : FAURE Claude Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par BOUVARD Michel modification le 06 Juillet 2015 Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par ROCHIAS Johann Nicolas modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par RABEL Didier Guy Hervé modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Administrateur : PRAT Jacques Jean Luc Simon en fonction le 06 Juin 2013 Administrateur : FALCONET Didier Bernard en fonction le 07 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE en fonction le 07 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S. A en fonction le 07 Juillet 2014 Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand en fonction le 06 Juillet 2015 Administrateur : ROLLAND Vincent en fonction le 06 Juillet 2015 Administrateur : VIAL Eric Michel en fonction le 06 Juillet 2015
Président : JOSSERAND Pierre modification le 06 Juillet 2015 Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par BOUVARD Michel modification le 06 Juillet 2015 Administrateur : PERRET Aimé Administrateur : SOGEVAB représenté par ROCHIAS Johann Nicolas modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : HUDRY Paul Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par RABEL Didier Guy Hervé modification le 07 Juillet 2014 Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : VADON Jacques Administrateur : PRAT Jacques Jean Luc Simon en fonction le 06 Juin 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE en fonction le 07 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S. A en fonction le 07 Juillet 2014 Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand en fonction le 06 Juillet 2015 Administrateur : ROLLAND Vincent modification le 21 Juillet 2015 Administrateur : VIAL Eric Michel en fonction le 06 Juillet 2015 Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky en fonction le 25 Novembre 2015
Président : JOSSERAND Pierre modification le 06 Juillet 2015 ; Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 ; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel ; Administrateur : LE BLANC DE CERNEX Paul ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSIT représenté par BOUVARD Michel modification le 06 Juin 2018 ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : SOGEVAB représenté par ROCHIAS Johann Nicolas modification le 27 Avril 2017 ; Administrateur : HUDRY Paul ; Administrateur : CADS DEVELOPPEMENT représenté par ISNARD Emmanuelle Anne modification le 06 Juin 2018 ; Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE en fonction le 07 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S. A en fonction le 07 Juillet 2014 ; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand en fonction le 06 Juillet 2015 ; Administrateur : ROLLAND Vincent modification le 21 Juillet 2015 ; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky en fonction le 25 Novembre 2015 ; Administrateur : LAROCHETTE François Jean en fonction le 06 Juin 2018 ; Administrateur : LOPEZ Laurence Marie Noëlle en fonction le 06 Juin 2018 ; Administrateur : COYNEL Jean-Louis Léon en fonction le 06 Juin 2018
Président : JOSSERAND Pierre modification le 06 Juillet 2015 ; Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE représenté par LOMBARD Franck modification le 11 Janvier 2012 ; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE représenté par SCHOULLER Martial Marie Marcel ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSIT représenté par BOUVARD Michel modification le 06 Juin 2018 ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : SOGEVAB représenté par ROCHIAS Johann Nicolas modification le 27 Avril 2017 ; Administrateur : HUDRY Paul ; Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE en fonction le 07 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.A en fonction le 07 Juillet 2014 ; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand en fonction le 06 Juillet 2015 ; Administrateur : ROLLAND Vincent modification le 21 Juillet 2015 ; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky en fonction le 25 Novembre 2015 ; Administrateur : LAROCHETTE, LAROCHETTE DE ROECK François Jean en fonction le 06 Juin 2018 ; Administrateur : LOPEZ, CHARLES Laurence Marie Noëlle en fonction le 06 Juin 2018 ; Administrateur : COYNEL Jean-Louis Léon en fonction le 06 Juin 2018 ; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL représenté par ISNARD, JIANOUX Emmanuelle Anne en fonction le 07 Mai 2019 ; Administrateur : BARNAVON Jean Yves Christian en fonction le 07 Mai 2019
Président : JOSSERAND Pierre ; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIELOMBARD Franck ; Administrateur : ROLLAND Vincent ; Administrateur : COYNEL Jean-Louis Léon ; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky ; Administrateur : CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIELABORIE Richard Didier ; Administrateur : SOGEVABROCHIAS Johann Nicolas ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITBOUVARD Michel ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : LAROCHETTE DE ROECK François Jean ; Administrateur : CHARLES Laurence Marie Noëlle ; Administrateur : HUDRY Paul ; Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien ; Administrateur : BARNAVON Jean Yves Christian ; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITALJIANOUX Emmanuelle Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.A
Président : JOSSERAND Pierre ; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIELOMBARD Franck ; Administrateur : ROLLAND Vincent ; Administrateur : COYNEL Jean-Louis Léon ; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky ; Administrateur : CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIELABORIE Richard Didier ; Administrateur : SOGEVABROCHIAS Johann Nicolas ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITBOUVARD Michel ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : LAROCHETTE DE ROECK François Jean ; Administrateur : CHARLES Laurence Marie Noëlle ; Administrateur : HUDRY Paul ; Administrateur : CLUZEL Christophe Lucien ; Administrateur : BARNAVON Jean Yves Christian ; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITALJIANOUX Emmanuelle Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : JOSSERAND Pierre ; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : SA ECONOMIE MIXTE SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIELOMBARD Franck ; Administrateur : ROLLAND Vincent ; Administrateur : COYNEL Jean-Louis Léon ; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky ; Administrateur : CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIELABORIE Richard Didier ; Administrateur : STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE - SOGEVABGORINI Cédric Laurent Jacques ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITBOUVARD Michel ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : LAROCHETTE DE ROECK François Jean ; Administrateur : CHARLES Laurence Marie Noëlle ; Administrateur : HUDRY Paul ; Administrateur : BARNAVON Jean Yves Christian ; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITALJIANOUX Emmanuelle Anne ; Administrateur : THIERY Hubert Henri Jules ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : JOSSERAND Pierre François Marius ; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIELOMBARD Franck ; Administrateur : ROLLAND Vincent ; Administrateur : COYNEL Jean-Louis Léon ; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky ; Administrateur : CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIELABORIE Richard Didier ; Administrateur : STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE - SOGEVABGORINI Cédric Laurent Jacques ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITBOUVARD Michel ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : LAROCHETTE DE ROECK François Jean ; Administrateur : CHARLES Laurence Marie Noëlle ; Administrateur : HUDRY Paul ; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITALJIANOUX Emmanuelle Anne ; Administrateur : THIERY Hubert Henri Jules ; Administrateur : SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : JOSSERAND Pierre François Mariusà; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armandà; Administrateur : SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIELOMBARD Franckà; Administrateur : ROLLAND Vincentà; Administrateur : COYNEL Jean-Louis Léonà; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jackyà; Administrateur : CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIESCHOULLER Martial Marie Marcelà; Administrateur : STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE - SOGEVABGORINI Cédric Laurent Jacquesà; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITGAYMARD Hervé Louisà; Administrateur : PERRET Aiméà; Administrateur : LAROCHETTE DE ROECK François Jeanà; Administrateur : CHARLES Laurence Marie Noëlleà; Administrateur : HUDRY Paulà; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITALJIANOUX Emmanuelle Anneà; Administrateur : THIERY Hubert Henri Julesà; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIESà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : JOSSERAND Pierre François Mariusà; Directeur général : GRELLET Jérôme Nizier Armandà; Administrateur : SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIELOMBARD Franckà; Administrateur : ROLLAND Vincentà; Administrateur : GOUTTENOIRE Cyril Dominique Jackyà; Administrateur : CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIESCHOULLER Martial Marie Marcelà; Administrateur : STE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES BELLEVILLE - SOGEVABGORINI Cédric Laurent Jacquesà; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITGAYMARD Hervé Louisà; Administrateur : PERRET Aiméà; Administrateur : LAROCHETTE DE ROECK François Jeanà; Administrateur : CHARLES Laurence Marie Noëlleà; Administrateur : HUDRY Paulà; Administrateur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITALJIANOUX Emmanuelle Anneà; Administrateur : THIERY Hubert Henri Julesà; Administrateur : PLAISANCE André Rolandà; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIESà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A