M Herve THOULOUZE
Président de LA CEVENOLE
M Herve THOULOUZE a 59 ans ( naissance en 1963), est Président de la société LA CEVENOLE
M Herve THOULOUZE peut être contacté au siège de la société LA CEVENOLE par courrier à l'adresse LA CEVENOLE VIGNERONS DE PAYZAC ET VIGNERONS DE LA QUARTIER LE GRILLOU 07260 ROSIERES FRANCE, par téléphone au 0475395209 ou par fax au 04Â 75Â 39Â 92Â 30
La société LA CEVENOLE est principalement dirigée par M Herve THOULOUZE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société LA CEVENOLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77626026700013.
- M Andre MERCIER, Président (1952) depuis le 11 août 2012
- M Bernard DURIEU, Vice-président (1961) depuis le 11 août 2012
- M Bruno ROCHE, Administrateur (1960) depuis le 11 août 2012
- M Christophe DEVOS, Administrateur (1971) depuis le 11 août 2012
- M Denis DUSSAUD, Administrateur (1951) depuis le 11 novembre 2016
- M Dominique BROUSSE, Administrateur (1955) depuis le 11 août 2012
- M Edouard LEVEUGLE, Administrateur (1984) depuis le 22 septembre 2016
- M Eric MARCHIAL, Administrateur (1972) depuis le 11 novembre 2016
- M Eric ROUSSEL, Administrateur (1970) depuis le 11 août 2012
- M Fabien GUILHAUMONT, Administrateur (1973) depuis le 11 août 2012
- M Gilles EVESQUE, Administrateur (1971) depuis le 11 novembre 2016
- M Herve THOULOUZE, Vice-président (1963) depuis le 11 août 2012
- M Jacques CHAMBON, Administrateur (1955) depuis le 11 août 2012
- M Jean-Daniel PERBOST, Administrateur (1961) depuis le 11 août 2012
- M Jean-Marc VEDEL, Administrateur (1964) depuis le 05 juillet 2005
- M Jerome SERRET, Administrateur (1975) depuis le 11 août 2012
- M Julien ELDIN, Administrateur (1980) depuis le 11 août 2012
- M Laurent LANDRAUD, Administrateur (1981) depuis le 11 août 2012
- M Pascal LABALME, Administrateur (1966) depuis le 11 novembre 2016
- M Peter BASTIAENSSEN, Administrateur (1962) depuis le 11 août 2012
- M Remi ROGIER, Administrateur (1954) depuis le 11 août 2012
- M Serge DEROCLES, Administrateur (1971) depuis le 11 août 2012
- M Stephane VANNIERE, Administrateur (1969) depuis le 11 août 2012
L'âge moyen des 23 dirigeants de la société LA CEVENOLE est de 56 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre CHAINE, Administrateur (1962) du 11 août 2012 au 28 août 2012
- M David GUI LHAMON, Vice-président (1972) du 05 juillet 2005 au 11 août 2012
- M Herve THOULOUZE, Président (1963) du 19 janvier 2005 au 11 août 2012
- M Maxime SERRET, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 11 août 2012
- M Pascal CHAMPETIER, Vice-président (1959) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2005
- M Pierre MOULIN, Vice-président (1949) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2005
- M Roger ROURE, Vice-président (1947) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2005
Dirigeants personne morale:
- EARL DE LA PLAINE, Administrateur depuis le 11 août 2012
- GAEC DU MAS SAINT AMOUR, Administrateur depuis le 11 août 2012
- REVI-EST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 novembre 2016
- REVISION SUD EST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 septembre 2016
- REVI EST, Commissaire aux comptes suppléant du 22 septembre 2016 au 11 novembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 septembre 2012 : MERCIER André Maurice nom d'usage : MERCIER devient président. THOULOUZE Hervé Maurice nom d'usage : THOULOUZE n'est plus président du conseil d'administration. THOULOUZE Hervé Maurice nom d'usage : THOULOUZE devient président. DURIEU Bernard nom d'usage : DURIEU devient vice-président. CHAMPETIER Pascal nom d'usage : CHAMPETIER n'est plus vice-président. MOULIN Pierre Jean-marie nom d'usage : MOULIN n'est plus vice-président. GUILHAUMON David Daniel Jean-paul nom d'usage : GUILHAUMON n'est plus vice-président. GUILHAUMON David Daniel Jean-paul nom d'usage : GUILHAUMON n'est plus administrateur. THIBON Vincent Marcel Aimé Antoine nom d'usage : THIBON n'est plus secrétaire. SERRET Maxime Claude nom d'usage : SERRET n'est plus administrateur. CHAMONTIN Jean-paul nom d'usage : CHAMONTIN n'est plus administrateur. CHOTIN Jean-claude Bernard nom d'usage : CHOTIN n'est plus administrateur. DUSSERRE Alain Jean Paul nom d'usage : DUSSERRE n'est plus administrateur. FAURE Henri Marie Justin nom d'usage : FAURE n'est plus administrateur. TOURRE Christophe Marc René nom d'usage : TOURRE n'est plus administrateur. DOURS Jean-paul Rene nom d'usage : DOURS n'est plus administrateur. BASTIAENSSEN Peter nom d'usage : BASTIAENSSEN devient administrateur. BROUSSE Dominique nom d'usage : BROUSSE devient administrateur. CHAMBON Jacques nom d'usage : CHAMBON devient administrateur. DEVOS Christophe nom d'usage : DEVOS devient administrateur. EARL DE LA PLAINE devient administrateur. ELDIN Julien nom d'usage : ELDIN devient administrateur. GUILHAUMON Fabien nom d'usage : GUILHAUMONT devient administrateur. LANDRAUD Laurent nom d'usage : LANDRAUD devient administrateur. GAEC DU MAS SAINT AMOUR devient administrateur. PERBOST Jean-Daniel nom d'usage : PERBOST devient administrateur. ROCHE Bruno nom d'usage : ROCHE devient administrateur. ROGIER Rémi nom d'usage : ROGIER devient administrateur. ROUSSEL Eric nom d'usage : ROUSSEL devient administrateur. SERRET Jérôme nom d'usage : SERRET devient administrateur. REVI-EST devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 02 décembre 2016 : LEVEUGLE Edouard Hubert Vincent nom d'usage : LEVEUGLE devient administrateur)
- 08 décembre 2017 : CHAMBON Jacques nom d'usage : CHAMBON n'est plus administrateur. MOUTERDE Vincent Marie nom d'usage : MOUTERDE devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA CEVENOLE | |
Entrepreneurs individuels | LA CEVENOLE | |
Identifiant de l'entreprise | 776260267 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | QUA LE GRILLOU 07260 ROSIERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
77626026700013 | LA CEVENOLE VIGNERONS DE PAYZAC ET VIGNERONS DE LA QUARTIER LE GRILLOU 07260 ROSIERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette
MERCIER André Maurice nom d'usage : MERCIER devient président. THOULOUZE Hervé Maurice nom d'usage : THOULOUZE n'est plus président du conseil d'administration. THOULOUZE Hervé Maurice nom d'usage : THOULOUZE devient président. DURIEU Bernard nom d'usage : DURIEU devient vice-président. CHAMPETIER Pascal nom d'usage : CHAMPETIER n'est plus vice-président. MOULIN Pierre Jean-marie nom d'usage : MOULIN n'est plus vice-président. GUILHAUMON David Daniel Jean-paul nom d'usage : GUILHAUMON n'est plus vice-président. GUILHAUMON David Daniel Jean-paul nom d'usage : GUILHAUMON n'est plus administrateur. THIBON Vincent Marcel Aimé Antoine nom d'usage : THIBON n'est plus secrétaire. SERRET Maxime Claude nom d'usage : SERRET n'est plus administrateur. CHAMONTIN Jean-paul nom d'usage : CHAMONTIN n'est plus administrateur. CHOTIN Jean-claude Bernard nom d'usage : CHOTIN n'est plus administrateur. DUSSERRE Alain Jean Paul nom d'usage : DUSSERRE n'est plus administrateur. FAURE Henri Marie Justin nom d'usage : FAURE n'est plus administrateur. TOURRE Christophe Marc René nom d'usage : TOURRE n'est plus administrateur. DOURS Jean-paul Rene nom d'usage : DOURS n'est plus administrateur. BASTIAENSSEN Peter nom d'usage : BASTIAENSSEN devient administrateur. BROUSSE Dominique nom d'usage : BROUSSE devient administrateur. CHAMBON Jacques nom d'usage : CHAMBON devient administrateur. DEVOS Christophe nom d'usage : DEVOS devient administrateur. EARL DE LA PLAINE devient administrateur. ELDIN Julien nom d'usage : ELDIN devient administrateur. GUILHAUMON Fabien nom d'usage : GUILHAUMONT devient administrateur. LANDRAUD Laurent nom d'usage : LANDRAUD devient administrateur. GAEC DU MAS SAINT AMOUR devient administrateur. PERBOST Jean-Daniel nom d'usage : PERBOST devient administrateur. ROCHE Bruno nom d'usage : ROCHE devient administrateur. ROGIER Rémi nom d'usage : ROGIER devient administrateur. ROUSSEL Eric nom d'usage : ROUSSEL devient administrateur. SERRET Jérôme nom d'usage : SERRET devient administrateur. REVI-EST devient commissaire aux comptes suppléant.
LEVEUGLE Edouard Hubert Vincent nom d'usage : LEVEUGLE devient administrateur
DUSSAUD Denis Louis nom d'usage : DUSSAUD devient administrateur. EVESQUE Gilles Denis nom d'usage : EVESQUE devient administrateur. LABALME Pascal Alphonse Marcel nom d'usage : LABALME devient administrateur. MARCHIAL Eric Elie nom d'usage : MARCHIAL devient administrateur
CHAMBON Jacques nom d'usage : CHAMBON n'est plus administrateur. MOUTERDE Vincent Marie nom d'usage : MOUTERDE devient administrateur
Président : MERCIER André Maurice ; Administrateur : BROUSSE Dominique ; Administrateur : DEVOS Christophe ; Administrateur : EARL DE LA PLAINE ; Administrateur : ELDIN Julien ; Administrateur : GUILHAUMONT Fabien ; Administrateur : LANDRAUD Laurent ; Administrateur : GAEC DU MAS SAINT AMOUR ; Administrateur : ROCHE Bruno ; Administrateur : ROGIER Rémi ; Administrateur : ROUSSEL Eric ; Administrateur : SERRET Jérôme ; Administrateur : MOUTERDE Vincent Marie ; Administrateur : TOURRE Christophe Marc René ; Administrateur : VANNIERE Stéphane Marie Antoine ; Administrateur : VEDEL Jean-marc ; Administrateur : DEROCLES Serge Michel ; Administrateur : DUSSAUD Denis Louis ; Administrateur : EVESQUE Gilles Denis ; Administrateur : LABALME Pascal Alphonse Marcel ; Administrateur : MARCHIAL Eric Elie ; Administrateur : DURIEU Mathieu Laurent Yves ; Administrateur : PERBOST Guillaume Paul Jean ; Vice-président : THOULOUZE Hervé Maurice ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : REVI-EST
Président : MERCIER André Maurice ; Administrateur : DEVOS Christophe ; Administrateur : GAEC DU MAS SAINT AMOUR ; Administrateur : ROCHE Bruno ; Administrateur : ROUSSEL Eric ; Administrateur : SERRET Jérôme ; Administrateur : TOURRE Christophe Marc René ; Administrateur : VANNIERE Stéphane Marie Antoine ; Administrateur : DEROCLES Serge Michel ; Administrateur : DUSSAUD Denis Louis ; Administrateur : EVESQUE Gilles Denis ; Administrateur : LABALME Pascal Alphonse Marcel ; Administrateur : MARCHIAL Eric Elie ; Administrateur : DURIEU Mathieu Laurent Yves ; Administrateur : PERBOST Guillaume Paul Jean ; Administrateur : DOURS Raphaël ; Administrateur : DUFAUD Anthony Christophe Henri François ; Administrateur : MONTREDON Guy André ; Vice-président : THOULOUZE Hervé Maurice ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : REVI-EST