M Jean RAMEL
Président de SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE
M Jean RAMEL a 76 ans ( naissance en 1946), est Président de la société SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE
M Jean RAMEL peut être contacté au siège de la société SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE par courrier à l'adresse SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERB FROMAGERIE 22 GRANDE RUE 25380 BELLEHERBE FRANCE, par téléphone au 0381443103
La société SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE est principalement dirigée par M Jean RAMEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de fromage ,fabricant de produits alimentaires, fromager industriel, fromagerie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1051C (Fabrication de fromage), les activités sont :
- Fabrication de fromage
- la fabrication de fromages frais ou de caillebotte
- la fabrication de fromages à pâte molle, pressée, persillée, etc.
- la fabrication de fromages fondus, râpés ou en poudre
Mais sont exclues les activités :
- l'affinage des fromages pour des tiers (cf52.10B)
La société SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77827777200019.
- M Bernard LOIGET, Administrateur (1963) depuis le 02 mars 2004
- M Bertrand HUOT MARCHAND, Président (1964) depuis le 15 juin 2016
- M Didier MAILLARD, Administrateur (1965) depuis le 02 mars 2004
- M Jacques ROGNON, Vice-président (1957) depuis le 02 mars 2004
- M Jean DEVAUX, Vice-président (1964) depuis le 18 janvier 2005
- M Jean-Pierre GUYOT, Administrateur (1960) depuis le 30 avril 2013
- M Thierry BONNOT, Administrateur (1965) depuis le 30 avril 2013
- M Vincent MAUVAIS, Administrateur (1977) depuis le 18 janvier 2005
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE est de 58 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric BRIQUEZ, Administrateur (1984) du 30 avril 2013 au 15 juin 2016
- M David PRIEUR, Administrateur (1981) du 30 avril 2013 au 15 juin 2016
- M Jean RAMEL, Président (1946) du 02 mars 2004 au 18 janvier 2005
- M Laurent RAMEL, Administrateur (1972) du 18 janvier 2005 au 30 avril 2013
- M Pascal VOILLER DEVILLERS, Vice-président (1957) du 18 janvier 2005 au 30 avril 2013
- M Pascal VUILLIER DEVILLERS, Président (1957) du 30 avril 2013 au 15 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- FIR REVI EST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 juin 2016
- GAEC DE LA CALIFORNIE, Administrateur depuis le 30 avril 2013
- GAEC DERRIERE BAUCHET, Administrateur depuis le 30 avril 2013
- GAEC DES CHARMES, Administrateur depuis le 30 avril 2013
- GAEC DES MARONNIERS, Administrateur depuis le 15 juin 2016
- GAEC DES VIOLETTES, Administrateur depuis le 09 juin 2017
- GAEC DU CRET, Administrateur depuis le 30 avril 2013
- GAEC HUOT MARCHAND, Administrateur depuis le 30 avril 2013
- SARL AGRO Revision, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 juin 2016
- GAEC DES VIOLETTES, Administrateur du 30 avril 2013 au 09 juin 2017
22 GRANDE RUE
25380 BELLEHERBE
Téléphone : 0381443103 Société
SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE | |
Entrepreneurs individuels | SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERBE | |
Identifiant de l'entreprise | 778277772 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 22 GRANDE RUE 25380 BELLEHERBE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juin 1922 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juin 1922 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 523 000,00 | |
Résultat net | 63 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1051C : Fabrication de fromage | |
Activité principale de l'entreprise | 1051C : Fabrication de fromage | |
Activité principale | 1051C | |
Première activité | 1051C | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de fromage | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fromager industriel, fromagerie industrielle | |
Principal | fromagerie industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 131 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 961 000 |
Immobilisation financière | 170 000 |
Actif circulant net | 1 901 000 |
Stock | 386 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 146 000 |
Placement | 369 000 |
Total Actif | 3 032 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 939 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 22 000 |
Dette | 2 070 000 |
Total Passif | 3 032 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 523 000 |
Produit d'exploitation | 4 695 000 |
Charge d'exploitation | 4 634 000 |
Résultat d'exploitation | 61 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 65 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | 63 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77827777200019 | SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERB FROMAGERIE 22 GRANDE RUE 25380 BELLEHERBE FRANCE |
77827777200019 | SOC COOP AGR FROM FR PLATEAU BELLEHERB FROMAGERIE 22 GRANDE RUE 25380 BELLEHERBE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 28 05 57 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-belfort.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00112 Industrie laitière
- 00016 Transports routiers
Président : HUOT MARCHAND Bertrand ; Vice-président du conseil d'administration : PRIEUR David ; Administrateur : GAEC HUOT MARCHAND ; Administrateur : GAEC DES VIOLETTES ; Administrateur : GAEC DES CHARMES ; Administrateur : LOIGET Bernard ; Administrateur : MAILLARD Didier ; Administrateur : BONNOT Thierry ; Administrateur : MAUVAIS Vincent ; Administrateur : GUYOT Jean-Pierre ; Administrateur : GAEC DERRIERE BAUCHET ; Administrateur : GAEC DE LA CALIFORNIE ; Administrateur : GAEC DES MARONNIERS ; Administrateur : GAEC BARTHOULOT ; Vice-président : DEVAUX Jean Marie ; Trésorier : JEAMBRUNC Christophe ; Secrétaire du conseil d'administration : BERNARD François, Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GENERATION AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : ADEXIAM
Président : HUOT MARCHAND Bertrand ; Vice-président du conseil d'administration : PRIEUR David ; Administrateur : GAEC HUOT MARCHAND ; Administrateur : GAEC DES VIOLETTES ; Administrateur : GAEC DES CHARMES ; Administrateur : MAUVAIS Vincent ; Administrateur : GUYOT Jean-Pierre ; Administrateur : GAEC DERRIERE BAUCHET ; Administrateur : GAEC DE LA CALIFORNIE ; Administrateur : GAEC DES MARONNIERS ; Administrateur : GAEC BARTHOULOT ; Administrateur : EARL DES AUVAIS ; Administrateur : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Claudine et Didier MAILLARD ; Administrateur : GAEC LOIGET ; Vice-président : DEVAUX Jean Marie ; Trésorier : JEAMBRUNC Christophe ; Secrétaire du conseil d'administration : BERNARD François, Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GENERATION AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : ADEXIAM
Président : HUOT MARCHAND Bertrand ; Vice-président du conseil d'administration : PRIEUR David ; Administrateur : GAEC HUOT MARCHAND ; Administrateur : GAEC DES VIOLETTES ; Administrateur : GAEC DES CHARMES ; Administrateur : GUYOT Jean-Pierre ; Administrateur : EARL DERRIERE BAUCHEY ; Administrateur : GAEC DE LA CALIFORNIE ; Administrateur : GAEC DES MARONNIERS ; Administrateur : GAEC BARTHOULOT ; Administrateur : EARL DES AUVAIS ; Administrateur : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Claudine et Didier MAILLARD ; Administrateur : GAEC LOIGET ; Administrateur : GAEC DE LA PERRIERE ; Vice-président : DEVAUX Jean Marie ; Trésorier : JEAMBRUNC Christophe ; Secrétaire du conseil d'administration : BERNARD François, Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GENERATION AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : ADEXIAM
Président : HUOT MARCHAND Bertrand ; Secrétaire : AMANN Alexandre ; Vice-président du conseil d'administration : PRIEUR David ; Administrateur : GAEC HUOT MARCHAND ; Administrateur : GAEC DES VIOLETTES ; Administrateur : GAEC DES CHARMES ; Administrateur : GUYOT Jean-Pierre ; Administrateur : EARL DERRIERE BAUCHEY ; Administrateur : GAEC DE LA CALIFORNIE ; Administrateur : GAEC DES MARONNIERS ; Administrateur : GAEC BARTHOULOT ; Administrateur : EARL DES AUVAIS ; Administrateur : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Claudine et Didier MAILLARD ; Administrateur : GAEC LOIGET ; Administrateur : GAEC DE LA PERRIERE ; Vice-président : DEVAUX Jean Marie ; Trésorier : JEAMBRUNC Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : GENERATION AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : ADEXIAM