M Jacques FRANCK
Gérant de GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR
M Jacques FRANCK a 77 ans ( naissance en 1945), est Gérant de la société GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR
M Jacques FRANCK peut être contacté au siège de la société GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR par courrier à l'adresse GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR 66 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN FRANCE, par téléphone au 0235726840 ou par fax au 02Â 35Â 03Â 39Â 58
La société GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR est principalement dirigée par M Jacques FRANCK qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78111275000026.
- M Emmanuel CLERO, Gérant (1968) depuis le 11 décembre 2013
- M Marco CONTI, Gérant (1982) depuis le 16 juillet 2016
- M Olivier CAMPANT, Gérant (1966) depuis le 11 décembre 2013
- MME Isabelle MANIERE, Gérant (1963) depuis le 11 décembre 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR est de 52 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Emmanuel CLERO, Co-gérant (1968) du 02 novembre 2004 au 11 décembre 2013
- M Jacques FRANCK, Co-gérant (1945) du 02 novembre 2004 au 30 novembre 2004
- M Jacques FRANCK, Gérant (1945) du 11 décembre 2013 au 16 juillet 2016
- M Olivier CAMPANT, Co-gérant (1966) du 02 novembre 2004 au 30 novembre 2004
- MME Benedicte GRATIEN, Gérant (1984) du 16 juillet 2016 au 07 juillet 2017
- MME Isabelle MANIERE, Co-gérant (1963) du 02 novembre 2004 au 30 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR | |
Identifiant de l'entreprise | 781112750 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 66 AV DE CAEN 76100 ROUEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 juillet 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78111275000026 | GROUPE MEDICAL LOUIS PASTEUR 66 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MANIERE Isabelle, Anne-Marie, Andrée Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAMPANT Olivier, Hubert Gérant, Associé indéfiniment responsable : CLERO Emmanuel, Yves Gérant, Associé indéfiniment responsable : CONTI Marco
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MANIERE Isabelle, Anne-Marie, Andrée Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAMPANT Olivier, Hubert Gérant, Associé indéfiniment responsable : CLERO Emmanuel, Yves Gérant, Associé indéfiniment responsable : CONTI Marco Gérant, Associé indéfiniment responsable : GRATIEN Bénédicte, Dominique, Anne né(e) PUYT
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MANIERE Isabelle, Anne-Marie, Andrée ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAMPANT Olivier, Hubert ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CLERO Emmanuel, Yves ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CONTI Marco
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MANIERE Isabelle, Anne-Marie, Andrée ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAMPANT Olivier, Hubert ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CLERO Emmanuel, Yves
Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAMPANT Olivier, Hubert ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CLERO Emmanuel, Yves ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : AUTHOUART Marie-Ange