M Thierry MENINGAUX
Administrateur de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD
M Thierry MENINGAUX a 62 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD
M Thierry MENINGAUX peut être contacté au siège de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD par courrier à l'adresse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CYBAR CREDIT MUTUEL 117 RUE DE SAINTES 16000 ANGOULEME FRANCE, par téléphone au 0545257252 ou par fax au 05Â 45Â 69Â 49Â 99
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD est principalement dirigée par M Thierry MENINGAUX qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiations monétaires ,banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6419Z (Autres intermédiations monétaires), les activités sont :
- Autres intermédiations monétaires
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z)
- les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/07/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78116610300031.
- M Alain BEAUREGARD, Administrateur (1943) depuis le 13 mars 2010
- M Claude LE DU, Administrateur (1949) depuis le 13 mars 2010
- M Fabrice LABELLE, Administrateur (1978) depuis le 25 juin 2013
- M Ludovic RASTOUT, Président (1978) depuis le 13 mars 2010
- MME Delphine LARROCHE, Administrateur (1976) depuis le 25 juin 2013
- MME Jacqueline BALINZIALA, Administrateur (1944) depuis le 13 mars 2010
- MME Marie-Helene LAUGIER, Administrateur (1951) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD est de 62 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CAMY, Administrateur (1947) du 13 mars 2010 au 16 mai 2012
- M Bernard MELON, Directeur général (1955) du 19 janvier 2005 au 29 juillet 2008
- M Bertrand RICHEMONT, Directeur général (1963) du 07 juillet 2009 au 13 mars 2010
- M Bertrand RICHEMONT, Directeur général (1963) du 13 mars 2010 au 06 novembre 2010
- M Claude LE DU, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 13 mars 2010
- M Jean-Marie ROUX, Administrateur (1940) du 19 janvier 2005 au 20 juin 2015
- M Stephane BORNE, Directeur général (1971) du 29 juillet 2008 au 13 mars 2010
- M Thierry MENINGAUX, Administrateur (1960) du 19 janvier 2005 au 13 mars 2010
- MME Amy FARGEOT, Administrateur (1965) du 19 janvier 2005 au 13 mars 2010
- MME Anne RABY, Administrateur (1964) du 18 décembre 2007 au 13 mars 2010
- MME Anne RABY, Administrateur (1964) du 13 mars 2010 au 09 juillet 2011
- MME Colette SELLIER, Administrateur (1947) du 03 janvier 2006 au 13 mars 2010
- MME Francoise REVEILLAUD, Administrateur (1951) du 11 août 2009 au 18 février 2017
- MME Magali CHAT, Administrateur (1980) du 25 juin 2013 au 18 février 2017
- MME Nathalie GUILLIEN, Administrateur (1968) du 09 juillet 2011 au 25 juin 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD | |
Entrepreneurs individuels | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-CYBARD | |
Identifiant de l'entreprise | 781166103 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 117 RUE DE SAINTES 16000 ANGOULEME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 28 septembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Caisse locale de crédit mutuel | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autres intermédiations monétaires | |
Synonyme | banque, caisse d'épargne, crédit mutuel | |
Principal | banque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78116610300031 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CYBAR CREDIT MUTUEL 117 RUE DE SAINTES 16000 ANGOULEME FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 45 93 12 49 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angouleme.fr.
Les greffiers sont : PIERRAT Magali
Le greffe est ouvert Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-16h
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Président de la société : CAMY Alain Marcel Camille. Vice-président : FIORES Jacqueline. Directeur : MELON Bernard. Administrateur : BEAUREGARD Alain. Administrateur : LAUGIER Marie-Hélène. Administrateur : BONNEFONT Jean-François Gabriel. Administrateur : LE DU Claude André Maurice. Administrateur : ROUX Jean-Marie. Administrateur : RABY Anne Noëlle.