MME Anne PERRIQUET
Associé-gérant de EARL DES GRANDS VINS
MME Anne PERRIQUET a 73 ans ( naissance en 1949), elle est Associé-gérant de la société EARL DES GRANDS VINS
MME Anne PERRIQUET peut être contacté au siège de la société EARL DES GRANDS VINS par courrier à l'adresse EARL DES GRANDS VINS CHATEAU PUY BLANQUET LIEU DIT PUYBLANQUET 33330 ST ETIENNE DE LISSE FRANCE, par téléphone au 0557402914
La société EARL DES GRANDS VINS est principalement dirigée par MME Anne PERRIQUET qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société EARL DES GRANDS VINS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78198782100019.
- M Marc JACQUET, Gérant (1954) depuis le 13 avril 2013
- MME Anne NEEL, Gérant (1949) depuis le 13 février 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EARL DES GRANDS VINS est de 71 ans. Le plus jeune à 68 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Anne PERRIQUET, Associé-gérant (1949) du 06 juin 2006 au 23 décembre 2008
- MME Marcelle SOUPENE, Associé-gérant (1920) du 19 janvier 2005 au 23 décembre 2008
- MME Maria CHOMBART, Co-gérant (1972) du 23 décembre 2008 au 13 avril 2013
Dirigeants personne morale:
CHATEAU PUY BLANQUET
33330 SAINT ETIENNE DE LISSE
Téléphone : 0557402914 Société
EARL DES GRANDS VINS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL DES GRANDS VINS | |
Entrepreneurs individuels | EARL DES GRANDS VINS | |
Identifiant de l'entreprise | 781987821 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | CHATEAU PUY BLANQUET 33330 SAINT ETIENNE DE LISSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78198782100019 | EARL DES GRANDS VINS CHATEAU PUY BLANQUET LIEU DIT PUYBLANQUET 33330 ST ETIENNE DE LISSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 57 25 58 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr.
Les greffiers sont : SALIVE Caroline
Le greffe est ouvert Lun-Jeu: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 17h, Ven: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
Co-gérant associé indéfiniment responsable : SOUPENE Marcelle Irma Lucienne. Co-gérant associé indéfiniment responsable : PERRIQUET Anne Claire. Gérant non associé : NEEL Maria.
Gérant associé indéfiniment responsable : PERRIQUET Anne Claire Associé indéfiniment responsable : SOUPENE Marcelle Irma Lucienne Gérant non associé : NEEL Maria
modification du Gérant partant Chombart, nom d'usage : Chombart, Maria, nomination du Gérant Jacquet, Marc