M Philippe OBIN
Co-gérant de SCI DE ROLLEPOT
M Philippe OBIN a 69 ans ( naissance en 1953), est Co-gérant de la société SCI DE ROLLEPOT
M Philippe OBIN peut être contacté au siège de la société SCI DE ROLLEPOT par courrier à l'adresse SCI DE ROLLEPOT QUARTIER DE ROLLEPOT PLACE DU JEU DE PAUME 62270 FREVENT FRANCE
La société SCI DE ROLLEPOT est principalement dirigée par M Philippe OBIN qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DE ROLLEPOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/09/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78400101800018.
- M Christian PARENTY, Co-gérant (1949) depuis le 03 décembre 2011
- M Eric CARON, Co-gérant (1967) depuis le 18 août 2009
- M Jean-Francois DUFRENOY, Co-gérant (1951) depuis le 19 janvier 2005
- M Jerome NICOLLE, Co-gérant (1972) depuis le 18 août 2009
- M Michel VANUXEM, Co-gérant (1946) depuis le 03 décembre 2011
- M Philippe OBIN, Co-gérant (1953) depuis le 03 décembre 2011
- M Serge RATTEL, Co-gérant (1933) depuis le 03 décembre 2011
- MME Annick VASSAUX, Co-gérant (1954) depuis le 03 décembre 2011
- MME Claudie MARIOJOULS, Co-gérant (1952) depuis le 03 décembre 2011
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société SCI DE ROLLEPOT est de 69 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 89 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard MALOU, Co-gérant (1946) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
- M Christian PARENTY, Co-gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
- M Michel VANUXEM, Co-gérant (1946) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
- M Philippe OBIN, Co-gérant (1953) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
- M Serge RATTEL, Co-gérant (1933) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
- MME Annick VASSAUX, Co-gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DE ROLLEPOT | |
Entrepreneurs individuels | SCI DE ROLLEPOT | |
Identifiant de l'entreprise | 784001018 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | PL DU JEU DE PAUME 62270 FREVENT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78400101800018 | SCI DE ROLLEPOT QUARTIER DE ROLLEPOT PLACE DU JEU DE PAUME 62270 FREVENT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Co-Gérant : RATTEL Serge Gaston Co-Gérant : MALOU Bernard Carlos Jules Co-Gérant : VANUXEM Michel Louis Rêné Co-Gérant : PARENTY Christian Oscar Robert Co-Gérant : DUFRENOY Jean-François Louis Co-Gérant : OBIN Philippe Pierre Jean Co-Gérant : VASSAUX Annick Paulette Co-Gérant : CARON Eric Co-Gérant : NICOLLE Jérôme
Co-Gérant : RATTEL Serge, Gaston Co-Gérant : VANUXEM Michel, Louis, Rêné Co-Gérant : PARENTY Christian, Oscar, Robert Co-Gérant : DUFRENOY Jean-François, Louis Co-Gérant : OBIN Philippe, Pierre, Jean Co-Gérant : VASSAUX Annick, Paulette Co-Gérant : CARON Eric Co-Gérant : NICOLLE Jérôme Co-Gérant : MARIOJOULS Claudie
Gérant : DUFRENOY Jean-François, Louis ; Gérant : CARON Eric ; Gérant : NICOLLE Jérôme ; Gérant : MARIOJOULS Claudie ; Gérant : DEBEUGNY Pierre-Alain