MME Sandrine LECLERCQ
Directeur général de BIO SITES
MME Sandrine LECLERCQ a 46 ans ( naissance en 1978), elle est Directeur général de la société BIO SITES
MME Sandrine LECLERCQ peut être contacté au siège de la société BIO SITES par courrier à l'adresse BIO SITES LABORATOIRE PROST 32 AVENUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER 75012 PARIS FRANCE
La société BIO SITES est principalement dirigée par MME Sandrine LECLERCQ qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Laboratoires d'analyses médicales ,laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- Laboratoires d'analyses médicales
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
La société BIO SITES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/12/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78451897900025.
- M Abderrahmane LARIBI, Directeur général (1965) depuis le 16 février 2012
- M Jean BERLIOUX, Président (1954) depuis le 16 février 2012
- M Laurent BELLEST, Directeur général (1979) depuis le 29 octobre 2016
- M Lucien MUSY, Commissaire aux comptes suppléant (1978) depuis le 11 septembre 2015
- M Mustapha HAMDANE, Directeur général (1962) depuis le 01 février 2017
- M Patrick VALLEE, Directeur général (1964) depuis le 16 février 2012
- MME Juliette PROST, Directeur général (1961) depuis le 05 juin 2010
- MME Sandrine LECLERCQ, Directeur général (1978) depuis le 28 février 2015
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société BIO SITES est de 56 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Catherine QUETIN, Directeur général (1960) du 15 février 2013 au 18 mars 2014
- MME Claudine PONS, Gérant (1949) du 05 juin 2010 au 12 mars 2011
- MME Dominique LE CORRE, Directeur général (1960) du 15 février 2013 au 18 mars 2014
Dirigeants personne morale:
- VADE MECUM ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 septembre 2015
32 AV DU DOCTEUR ARNOLD NETTER
75012 PARIS 12
Téléphone : Société
BIO SITES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIO SITES | |
Entrepreneurs individuels | BIO SITES | |
Identifiant de l'entreprise | 784518979 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 28 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 29 novembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral par action simplifiée | |
Capital social | 3 521 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 5 097,00 | |
Résultat net | 69,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales | |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical | |
Principal | laboratoire médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 5 109 |
Immobilisation incorporelle | 4 710 |
Immobilisation corporelle | 369 |
Immobilisation financière | 30 |
Actif circulant net | 771 |
Stock | 125 |
Avance | 0 |
Créance | 338 |
Placement | 308 |
Total Actif | 5 880 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 817 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 72 |
Dette | 991 |
Total Passif | 5 880 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 097 |
Produit d'exploitation | 5 165 |
Charge d'exploitation | 5 015 |
Résultat d'exploitation | 150 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 10 |
Résultat financier | -10 |
Résultat courrant | 139 |
Produit exceptionnel | 13 |
Charges exceptionnelles | 82 |
Résultat exceptionnel | -69 |
Résultat net | 69 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78451897900025 | BIO SITES 28 30 28 RUE DE PICPUS 75012 PARIS FRANCE |
78451897900116 | BIO SITES 2 RUE DE PARIS 94470 BOISSY ST LEGER FRANCE |
78451897900033 | BIO SITES BIO SITES 21 CTRE COMMERC BOIS L'ABBE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
78451897900041 | BIO SITES 9 PLACE GEORGES MARCHAIS 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE FRANCE |
78451897900017 | BIO SITES LABORATOIRE PROST 32 AVENUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER 75012 PARIS FRANCE |
78451897900090 | BIO SITES 5 ALLEE DU RELAIS 94440 VILLECRESNES FRANCE |
78451897900066 | BIO SITES 26 RUE ROBERT SCHUMANN 94350 VILLIERS SUR MARNE FRANCE |
78451897900108 | BIO SITES 1 PLACE REMOIVILLE 94350 VILLIERS SUR MARNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
modification du Gérant Peyroutou, nom d'usage : Pons, Claudine, nomination du Gérant : Salesses, nom d'usage : Prost, Juliette
Gérant partant : Peyroutou, nom d'usage : Pons, Claudine
nomination du Gérant : Vallée, Patrick, nomination du Gérant : Berlioux, Jean, nomination du Gérant : Laribi, Abderrahmane
nomination du Gérant : Delfour, nom d'usage : Quetin, Catherine, nomination du Gérant : Le Corre, Dominique
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : VADE MECUM & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Musy, Lucien
modification du Président Berlioux, Jean, modification du Directeur général Salesses, nom d'usage : Prost, Juliette, modification du Directeur général Vallée, Patrick, modification du Directeur général Laribi, Abderrahmane, modification du Directeur général Delfour, nom d'usage : Quetin, Catherine, modification du Directeur général Le Corre, Dominique
Directeur général partant : Delfour, nom d'usage : Quetin, Catherine, Directeur général partant : Le Corre, Dominique
nomination du Directeur général : Leclercq, Sandrine
nomination du Directeur général : Bellest, Laurent
Président partant : Berlioux, Jean ; nomination du Président : Salesses, nom d'usage : Prost, Juliette ; Directeur général partant : Salesses, nom d'usage : Prost, Juliette ; Directeur général partant : Vallée, Patrick ; Directeur général partant : Laribi, Abderrahmane ; Directeur général partant : Hamdane, Mustapha
nomination du Directeur général : Laribi, Abderrahmane ; nomination du Directeur général : Hamdane, Mustapha ; nomination du Directeur général : Vallee, Patrick ; nomination du Directeur général : Berlioux, Jean
Article L.236-14 du code de commerce