M Jerome DAVID
Président du conseil d`administration de ETABLISSEMENTS WARSMANN
M Jerome DAVID a 49 ans ( naissance en 1973), est Président du conseil d`administration de la société ETABLISSEMENTS WARSMANN
M Jerome DAVID peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS WARSMANN par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS WARSMANN 7 RUE DES 3 OBUS 08700 NOUZONVILLE FRANCE, par téléphone au 0324533726 ou par fax au 03Â 24Â 53Â 75Â 24
La société ETABLISSEMENTS WARSMANN est principalement dirigée par M Jerome DAVID qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie ,menuisier, menuiserie, métal
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie), les activités sont :
- Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
- le blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées
- le montage de portes coupe-feux
- le montage de faux-plafonds sur structures métalliques, de cloisons mobiles, etc.
- le montage des fermetures de bâtiments métalliques : persiennes, volets, portes de garages, etc.
- l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la pose de ferronnerie décorative (cf43.39Z)
- la fabrication d'éléments en métal pour la construction (cf25.1)
La société ETABLISSEMENTS WARSMANN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/04/1960 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78602020600011.
- M Jerome DAVID, Président (1973) depuis le 28 mai 2011
- M Philippe SLEZAK, Directeur général (1969) depuis le 31 décembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS WARSMANN est de 51 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jerome DAVID, Président du conseil d`administration (1973) du 19 janvier 2005 au 20 février 2010
- M Jerome DAVID, Administrateur (1973) du 28 septembre 2009 au 20 février 2010
- M Philippe SLEZAK, Administrateur (1969) du 19 janvier 2005 au 20 février 2010
Dirigeants personne morale:
- ALUMINIUM FACADE SYSTEM, Administrateur du 19 janvier 2005 au 28 septembre 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS WARSMANN | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS WARSMANN | |
Identifiant de l'entreprise | 786020206 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 7 RUE DES 3 OBUS 08700 NOUZONVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1960 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 6 103 000,00 | |
Résultat net | 261 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité principale | 4332B | |
Première activité | 4332B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, métal | |
Principal | serrurier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 250 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 000 |
Immobilisation corporelle | 223 000 |
Immobilisation financière | 23 000 |
Actif circulant net | 3 501 000 |
Stock | 345 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 276 000 |
Placement | 880 000 |
Total Actif | 3 751 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 564 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 187 000 |
Total Passif | 3 751 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 103 000 |
Produit d'exploitation | 6 232 000 |
Charge d'exploitation | 5 797 000 |
Résultat d'exploitation | 435 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 730 |
Résultat courrant | 436 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 48 000 |
Résultat exceptionnel | -38 000 |
Résultat net | 261 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78602020600011 | ETABLISSEMENTS WARSMANN 7 RUE DES 3 OBUS 08700 NOUZONVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 24 57 50 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sedan.fr.
Les greffiers sont : HARDY Alain , HARDY Christophe
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi 10h-12h30/13h-15h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Etude de Maître COEURIOT Notaire 37, rue Chanzy 08700 NOUZONVILLE
Président du conseil d'administration : DAVID Jérôme Administrateur : ALUMINIUM FACADE SYSTEM Administrateur : SLEZAK Philippe Administrateur : DAVID Jérôme Commissaire aux comptes suppléant : COM'FIDUCE ARDENNES
Président du conseil d'administration : DAVID Jérôme Administrateur : ALUMINIUM FACADE SYSTEM Administrateur : SLEZAK Philippe Administrateur : DAVID Jérôme Commissaire aux comptes suppléant : COM'FIDUCE ARDENNES
Commissaire aux comptes suppléant : COM'FIDUCE ARDENNES
Président de la société : DAVID Jérôme Commissaire aux comptes titulaire : AA. COM. AUX COMPTES Commissaire aux comptes suppléant : COM'FIDUCE ARDENNES
Président de la société : DAVID Jérôme Directeur général : SLEZAK Philippe Commissaire aux comptes titulaire : AA. COM. AUX COMPTES Commissaire aux comptes suppléant : COM'FIDUCE ARDENNES