MME Matina ZIMMERMANN
Représentant en France d`une société étrangère de TERARECON GMBH
MME Matina ZIMMERMANN a 45 ans ( naissance en 1977), elle est Représentant en France d`une société étrangère de la société TERARECON GMBH
MME Matina ZIMMERMANN peut être contacté au siège de la société TERARECON GMBH par courrier à l'adresse TERARECON GMBH WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 16 WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 16 60594 FRANCFORT SUR LE MAIN ALLEMAGNE
La société TERARECON GMBH est principalement dirigée par MME Matina ZIMMERMANN qui en est Représentant en France d`une société étrangère.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société TERARECON GMBH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/11/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78976103800015.
- M Walter DR MULLER, Représentant en France d`une société étrangère (1960) depuis le 27 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Raphael DURAND, Représentant en France d`une société étrangère (1981) du 08 décembre 2012 au 22 novembre 2014
- MME Martina ZIMMERMANN, Représentant en France d`une société étrangère (1977) du 02 décembre 2014 au 27 septembre 2016
- MME Matina ZIMMERMANN, Représentant en France d`une société étrangère (1977) du 22 novembre 2014 au 02 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 décembre 2014 : DURAND Raphaël Rémi nom d'usage : DURAND n'est plus Dirigeant en France d'une personne morale étrangère. ZIMMERMANN Matina nom d'usage : ZIMMERMANN devient Dirigeant en France d'une personne morale étrangère.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TERARECON GMBH | |
Entrepreneurs individuels | TERARECON GMBH | |
Identifiant de l'entreprise | 789761038 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 16 FRANCFORT SUR LE MAIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78976103800015 | TERARECON GMBH WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 16 WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 16 60594 FRANCFORT SUR LE MAIN ALLEMAGNE |
78976103800049 | TERARECON GMBH 24 26 24 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
DURAND Raphaël Rémi nom d'usage : DURAND n'est plus Dirigeant en France d'une personne morale étrangère. ZIMMERMANN Matina nom d'usage : ZIMMERMANN devient Dirigeant en France d'une personne morale étrangère.
Import, ventes, marketing, distribution, installation, formation et support technique en france pour l'ensemble des solutions produites par Terarecon (serveur d'application de Post-traitement avance en imagerie médicale)
Responsable à l'étranger partant : Lakshminarayan, Venkatraman, nomination du Responsable à l'étranger : Sorenson, Jeffrey Lee
Responsable en France partant : Zimmermann, Martina, nomination du Responsable en France : Dr Muller, Walter
Responsable en France partant : Dr Muller, Walter ; nomination du Responsable en France : Gogan, James ; nomination du Responsable en France : Kuhn, Gaël ; nomination du Responsable en France : Goodman, Lawrence
Responsable en France partant : Gogan, James ; Responsable en France partant : Goodman, Lawrence ; nomination du Responsable en France et à l'étranger : Clancy, Martin ; nomination du Responsable en France et à l'étranger : Proctor, Andrew