M Francis ALDEBERT
Président de RUBIKA
M Francis ALDEBERT a 79 ans ( naissance en 1945), est Président de la société RUBIKA
M Francis ALDEBERT peut être contacté au siège de la société RUBIKA par courrier à l'adresse RUBIKA SUPINFOCOM RUBIKA SUPINFOGAME RUBIKA SERRE NUMERIQUE 2 RUE PECLET 59300 VALENCIENNES FRANCE
La société RUBIKA est principalement dirigée par M Francis ALDEBERT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Enseignement supérieur ,classes préparatoires, université, faculté, grandes écoles, CPGE, STS, IUT, UT, formation paramédicale, formation sociale, écoles d'architecture, de journalisme, écoles vétérinaires, INP, IUFM
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8542Z (Enseignement supérieur), les activités sont :
- Enseignement supérieur
- les premier, deuxième et troisième cycles de l'enseignement supérieur.
- par exemple, enseignement supérieur dispensé par les lycées (CPGE, STS), les grandes écoles, les universités ainsi que des écoles ou instituts spécialisés (IUT, UT, formations paramédicales ou sociales de niveau supérieur, écoles d'architecture, de j
La société RUBIKA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/12/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78987753700041.
- M Bruno FONTAINE, Président (1952) depuis le 22 avril 2017
- MME Caroline TISSERAND, Directeur général (1975) depuis le 19 juillet 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société RUBIKA est de 61 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis ALDEBERT, Président (1945) du 14 décembre 2012 au 06 mars 2014
- M Francis ALDEBERT, Président (1945) du 24 septembre 2016 au 22 avril 2017
- MME Caroline TISSERAND, Directeur général (1975) du 19 juillet 2014 au 28 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 mars 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 mars 2016
- CCI GRAND HAINAUT, Président du 06 mars 2014 au 24 septembre 2016
2 RUE PECLET
59300 VALENCIENNES
Téléphone : Société
RUBIKA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RUBIKA | |
Entrepreneurs individuels | RUBIKA | |
Identifiant de l'entreprise | 789877537 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 2 RUE PECLET 59300 VALENCIENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 18 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 décembre 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 6 285 000,00 | |
Résultat net | -21 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8542Z : Enseignement supérieur | |
Activité principale de l'entreprise | 8542Z : Enseignement supérieur | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Enseignement supérieur | |
Synonyme | classes préparatoires, université, faculté, grandes écoles, CPGE, STS, IUT, UT, formation paramédicale, formation sociale, écoles d'architecture, de journalisme, écoles vétérinaires, INP, IUFM | |
Principal | enseignement supérieur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 004 000 |
Immobilisation incorporelle | 256 000 |
Immobilisation corporelle | 660 000 |
Immobilisation financière | 88 000 |
Actif circulant net | 5 753 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 013 000 |
Placement | 2 741 000 |
Total Actif | 6 757 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 725 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 80 000 |
Dette | 5 952 000 |
Total Passif | 6 757 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 285 000 |
Produit d'exploitation | 6 534 000 |
Charge d'exploitation | 6 527 000 |
Résultat d'exploitation | 8 000 |
Produit financier net | 32 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | 23 000 |
Résultat courrant | 31 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 49 000 |
Résultat exceptionnel | -49 000 |
Résultat net | -21 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78987753700041 | RUBIKA SUPINFOCOM RUBIKA SUPINFOGAME RUBIKA SERRE NUMERIQUE 2 RUE PECLET 59300 VALENCIENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 46 34 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr.
Les greffiers sont : RENARD Arnauld
Le greffe est ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Président partant : Aldebert, Francis Jules Léon, nomination du Président : CCI GRAND HAINAUT
nomination du Directeur général : Tisserand, Caroline Antoinette Chrtistiane
Président partant : CCI GRAND HAINAUT, nomination du Président : Aldebert, Francis
Président partant : Aldebert, Francis, nomination du Président : Fontaine, Bruno Paul Gustave
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SARL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES BDL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORD