M Nicolas MERCURI
Gérant de SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM
M Nicolas MERCURI a 41 ans ( naissance en 1983), est Gérant de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM
M Nicolas MERCURI peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM par courrier à l'adresse SCM SJM BATIMENT 4 RESIDENCE DE L ETOILE 43 RUE PARMENTIER 13120 GARDANNE FRANCE
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM est principalement dirigée par M Nicolas MERCURI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/12/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78999508100013.
- M Nicolas MERCURI, Gérant (1983) depuis le 19 décembre 2012
- MME Caroline JEUFFRAY, Gérant (1991) depuis le 24 janvier 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM est de 37 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 41 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre SAUVAIRE-JOURDAN, Gérant (1954) du 19 décembre 2012 au 24 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE DE MOYENS SJM | |
Identifiant de l'entreprise | 789995081 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | RUE PARMENTIER 13120 GARDANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 décembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Capital social | 400,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 décembre 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78999508100013 | SCM SJM BATIMENT 4 RESIDENCE DE L ETOILE 43 RUE PARMENTIER 13120 GARDANNE FRANCE |
78999508100021 | SCM SJM PLACE DE LA LIBERTE 13120 GARDANNE FRANCE |
78999508100021 | SCM SJM PLACE DE LA LIBERTE 13120 GARDANNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de tous moyens utiles à l'exercice de leur profession
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de tous moyens utiles à l'exercice de leur profession
Gérant, Associé : MERCURI Nicolas, Raymond, Jean ; Gérant, Associé : JEUFFRAY Caroline