M Thierry BRIZARD
Président de SEABED GEOSOLUTIONS SAS
M Thierry BRIZARD a 71 ans ( naissance en 1953), est Président de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS
M Thierry BRIZARD peut être contacté au siège de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS par courrier à l'adresse SEABED GEOSOLUTIONS SAS 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY FRANCE
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS est principalement dirigée par M Thierry BRIZARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/12/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79009568100017.
- M Thierry BRIZARD, Président (1953) depuis le 14 février 2017
Anciens dirigeants :
- M Julien CLOUD, Président (1979) du 27 décembre 2012 au 30 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 août 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 août 2016
- SEABED GEOSOLUTIONS B V, Président du 30 octobre 2014 au 14 février 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEABED GEOSOLUTIONS SAS | |
Entrepreneurs individuels | SEABED GEOSOLUTIONS SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 790095681 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 27 AV CARNOT 91300 MASSY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79009568100017 | SEABED GEOSOLUTIONS SAS 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
prestations de services relatives à l'acquisition de données sismiques de fonds de mer. l'acquisition et la détention de bateaux ainsi que d'équipements nécessaires à l'exploitation de l'activité d'acquisition sismique de fonds de mer.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Décembre 2012 Président : SEABED GEOSOLUTIONS B. V. en fonction le 28 Octobre 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Décembre 2012 ; Président : BRIZARD Thierry Pierre Louis en fonction le 10 Février 2017
Président : CROS Alain Christian Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : FUGRO CONSULTANTS INTERNATIONAL NV ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX