M Gerald FINOT
Gérant de ARCHIPEL LYON
M Gerald FINOT a 43 ans ( naissance en 1979), est Gérant de la société ARCHIPEL LYON
M Gerald FINOT peut être contacté au siège de la société ARCHIPEL LYON par courrier à l'adresse ARCHIPEL LYON 8 RUE DUQUESNE 69006 LYON FRANCE
La société ARCHIPEL LYON est principalement dirigée par M Gerald FINOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société ARCHIPEL LYON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/01/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79061073700021.
- M Francois PETIT, Gérant (1971) depuis le 03 novembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Gerald FINOT, Gérant (1979) du 24 janvier 2013 au 03 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 novembre 2016 : PETIT François Laurent Jean-Paul nom d'usage : PETIT devient gérant. FINOT Gérald Christian nom d'usage : FINOT n'est plus gérant)
- 27 septembre 2020 : PETIT François Laurent Jean-Paul nom d'usage : PETIT n'est plus gérant. GRIZARD Mickaël nom d'usage : GRIZARD devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARCHIPEL LYON | |
Entrepreneurs individuels | ARCHIPEL LYON | |
Identifiant de l'entreprise | 790610737 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 8 RUE DUQUESNE 69006 LYON 6EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 août 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 97 600,00 | |
Résultat net | 5 298,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 37 475 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 34 823 |
Placement | 2 652 |
Total Actif | 39 475 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 10 124 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 29 350 |
Total Passif | 39 475 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 97 600 |
Produit d'exploitation | 98 209 |
Charge d'exploitation | 92 320 |
Résultat d'exploitation | 5 889 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 89 |
Résultat financier | -89 |
Résultat courrant | 5 799 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 5 298 |
Siret | Etablissement |
---|---|
79061073700021 | ARCHIPEL LYON 8 RUE DUQUESNE 69006 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
L'exercice de la profession d'expert-comptable. Réaliser toutes les opérations qui se rapportent à cette objet social et qui sont compatibles avec celui-ci
PETIT François Laurent Jean-Paul nom d'usage : PETIT devient gérant. FINOT Gérald Christian nom d'usage : FINOT n'est plus gérant
PETIT François Laurent Jean-Paul nom d'usage : PETIT n'est plus gérant. GRIZARD Mickaël nom d'usage : GRIZARD devient gérant
GRIZARD Mickaël nom d\'usage : GRIZARD n\'est plus gérant. Société à responsabilité limitée PANDACCOUNTING devient président