M Alex GECER
Président de PCS 1
M Alex GECER a 37 ans ( naissance en 1987), est Président de la société PCS 1
M Alex GECER peut être contacté au siège de la société PCS 1 par courrier à l'adresse PCS 1 7 RUE DESCARTES 95330 DOMONT FRANCE
La société PCS 1 est principalement dirigée par M Alex GECER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction de maisons individuelles ,constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120A (Construction de maisons individuelles), les activités sont :
- Construction de maisons individuelles
La société PCS 1 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/03/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79189687100039.
- M Mohammed SADAQ, Président (1963) depuis le 23 décembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Alex GECER, Président (1987) du 31 janvier 2015 au 23 décembre 2015
- M Arman GECER, Directeur général (1993) du 26 mars 2013 au 23 décembre 2015
- M Vartan DURDABAK, Président (1993) du 26 mars 2013 au 31 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PCS 1 | |
Entrepreneurs individuels | PCS 1 | |
Identifiant de l'entreprise | 791896871 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 7 RUE DESCARTES 95330 DOMONT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 décembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 19 mars 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité principale de l'entreprise | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de maisons individuelles | |
Synonyme | constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79189687100039 | PCS 1 7 RUE DESCARTES 95330 DOMONT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01512 Promotion construction
- 00804 VRP
location de voitures sans chauffeur et annexes.
Président : DURDABAK Vartan Thomas modification le 05 Juin 2013 Directeur général : GECER Arman modification le 05 Juin 2013
Directeur général : GECER Arman modification le 05 Juin 2013 Président : GECER Alex en fonction le 29 Janvier 2015
Président : SADAQ Mohammed en fonction le 21 Décembre 2015