M Abdelmalek BOUSI
Directeur général de CHEMIN
M Abdelmalek BOUSI a 31 ans ( naissance en 1991), est Directeur général de la société CHEMIN
M Abdelmalek BOUSI peut être contacté au siège de la société CHEMIN par courrier à l'adresse CHEMIN 10 CHEMIN DE VIARMES 95570 ATTAINVILLE FRANCE
La société CHEMIN est principalement dirigée par M Abdelmalek BOUSI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de viandes de boucherie ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de viande, vendeur de viande en gros, grossiste de viande de boucherie, vendeur de viande de boucherie en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4632A (Commerce de gros de viandes de boucherie), les activités sont :
- Commerce de gros de viandes de boucherie
La société CHEMIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/04/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79243241100017.
- M Abderrahmane BENNOUI, Président (1965) depuis le 28 janvier 2015
Anciens dirigeants :
- M Abdelmalek BOUSI, Directeur général (1991) du 27 avril 2013 au 28 janvier 2015
- M Bousi ABDELMALEK, Directeur général (1991) du 20 avril 2013 au 27 avril 2013
- M Djamel AGGAR, Président (1966) du 25 juillet 2013 au 28 janvier 2015
- M Fateh RAJA, Président (1965) du 20 avril 2013 au 25 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHEMIN | |
Entrepreneurs individuels | CHEMIN | |
Identifiant de l'entreprise | 792432411 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 10 CHE DE VIARMES 95570 ATTAINVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 09 avril 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 4 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 09 avril 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4632A : Commerce de gros de viandes de boucherie | |
Activité principale de l'entreprise | 4632A : Commerce de gros de viandes de boucherie | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de viande, vendeur de viande en gros, grossiste de viande de boucherie, vendeur de viande de boucherie en gros | |
Principal | boucher grossiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79243241100017 | CHEMIN 10 CHEMIN DE VIARMES 95570 ATTAINVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 00573 Commerces de gros
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
Au Mandataire pour la validité et pour la correspondance MAITRE CANET Patrick 1 rue DE LA CITADELLE 95300 PONTOISE
Directeur général : BOUSI Abdelmalek modification le 25 Avril 2013 Président : AGGAR Djamel en fonction le 23 Juillet 2013
Président : BENNOUI Abderrahmane en fonction le 26 Janvier 2015
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 novembre 2014, désignant liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.