MME Celine MINIOU
Président de BE VACCINES SAS
MME Celine MINIOU a 52 ans ( naissance en 1970), elle est Président de la société BE VACCINES SAS
MME Celine MINIOU peut être contacté au siège de la société BE VACCINES SAS par courrier à l'adresse BE VACCINES SAS 6 RUE ALAIN BOMBARD 44800 ST HERBLAIN FRANCE
La société BE VACCINES SAS est principalement dirigée par MME Celine MINIOU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société BE VACCINES SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79451511400013.
- MME Mahima DATLA, Président (1977) depuis le 11 janvier 2014
Anciens dirigeants :
- MME Celine MINIOU, Président (1970) du 02 août 2013 au 27 juin 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BE VACCINES SAS | |
Entrepreneurs individuels | BE VACCINES SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 794515114 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 6 RUE ALAIN BOMBARD 44800 SAINT HERBLAIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 18 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 18 juillet 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79451511400013 | BE VACCINES SAS 6 RUE ALAIN BOMBARD 44800 ST HERBLAIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
Recherche et développement dans le domaine de la Biomédecine et de la pharmacologie
Recherche et développement dans le domaine de la Biomédecine et de la pharmacologie
nomination du Directeur général : Datla, Mahima
Président partant : Breda, nom d'usage : Miniou, Céline Marie Andrée, modification du Président Datla, Mahima
Président partant : Datla, Mahima ; nomination du Président : CLEAN BIOLOGICS ; nomination du Directeur général : Meichenin, Marc ; nomination du Directeur général : Breda, Céline
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
Directeur général partant : Breda, Céline ; nomination du Directeur général : Le Forestier, Eric Claude Lucien