M Jean-Yves SALLE
Président de SERRE CHEVALIER BAIL
M Jean-Yves SALLE a 65 ans ( naissance en 1959), est Président de la société SERRE CHEVALIER BAIL
M Jean-Yves SALLE peut être contacté au siège de la société SERRE CHEVALIER BAIL par courrier à l'adresse SERRE CHEVALIER BAIL LE SERRE D AIGLE CHANTEMERLE PLACE DU TELEPHERIQUE 05330 ST CHAFFREY FRANCE
La société SERRE CHEVALIER BAIL est principalement dirigée par M Jean-Yves SALLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SERRE CHEVALIER BAIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/09/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79527575900012.
- M Eric LEVOIR, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 13 juin 2015
- M Patrick ARNAUD, Président (1971) depuis le 13 juin 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SERRE CHEVALIER BAIL est de 58 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Yves SALLE, Président (1959) du 19 septembre 2013 au 13 juin 2015
Dirigeants personne morale:
- B2A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 juin 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 août 2021 : LEVOIR Eric nom d'usage : LEVOIR n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
PL DU TELEPHERIQUE
05330 SAINT CHAFFREY
Téléphone : Société
SERRE CHEVALIER BAIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SERRE CHEVALIER BAIL | |
Sigle de l'entreprise | SCB | |
Entrepreneurs individuels | SERRE CHEVALIER BAIL | |
Identifiant de l'entreprise | 795275759 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | PL DU TELEPHERIQUE 05330 SAINT CHAFFREY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 septembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 16 septembre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 129 586,00 | |
Résultat net | -183 204,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 123 511 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 123 511 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 162 334 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 92 406 |
Placement | 69 928 |
Total Actif | 285 845 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -39 090 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 324 935 |
Total Passif | 285 845 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 129 586 |
Produit d'exploitation | 138 061 |
Charge d'exploitation | 321 068 |
Résultat d'exploitation | -183 007 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 197 |
Résultat financier | -197 |
Résultat courrant | -183 204 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -183 204 |
Le greffe peut être appelé au 04 92 51 01 92 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gap.fr.
Les greffiers sont : MISSE Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h sauf le Lundi matin
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Acquisition, gestion et prise à bail de biens immobiliers.
Acquisition, gestion et prise à bail de biens immobiliers.
Commissaire aux comptes titulaire : B2A (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEVOIR Eric Président : ARNAUD Patrick
LEVOIR Eric nom d'usage : LEVOIR n'est plus commissaire aux comptes suppléant