M Christophe TOURNIER
Administrateur de ARMAFINA
M Christophe TOURNIER a 61 ans ( naissance en 1963), est Administrateur de la société ARMAFINA
M Christophe TOURNIER peut être contacté au siège de la société ARMAFINA par courrier à l'adresse ARMAFINA TOUR SOCIETE SUISSE 1 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON FRANCE
La société ARMAFINA est principalement dirigée par M Christophe TOURNIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ARMAFINA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/10/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79793542600016.
- M Christophe TOURNIER, Administrateur (1963) depuis le 07 février 2014
- M Gildas COLLON, Président du conseil d`administration (1947) depuis le 23 octobre 2013
- M Pascal SUBTIL, Directeur général (1961) depuis le 23 octobre 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ARMAFINA est de 67 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Paul BURNET, Administrateur (1939) du 23 octobre 2013 au 07 février 2014
Dirigeants personne morale:
- CM - CIC Investissement SCR, Administrateur depuis le 19 juillet 2017
- CM-CIC INVESTISSEMENT, Administrateur depuis le 07 février 2014
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 juillet 2017
- CM-CIC INVESTISSEMENT, Administrateur du 07 février 2014 au 19 juillet 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 février 2014 : BURNET Paul Fernand nom d'usage : BURNET n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée CM-CIC INVESTISSEMENT devient administrateur représenté(e) par HYVER Laurent nom d'usage : HYVER. TOURNIER Christophe nom d'usage : TOURNIER devient administrateur.)
- 11 août 2017 : Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur CM - CIC Investissement SCR Sté par actions simplifiée)
- 11 février 2018 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CM - CIC Investissement SCR Sté par actions simplifiée : HYVER Laurent nom d'usage : HYVER n'est plus représentant permanent; DO NGOC Nam-Trân nom d'usage : METZGER devient représentant permanent. TOURNIER Christophe nom d'usage : TOURNIER n'est plus administrateur. SA à directoire et à conseil de s CM-CIC Investissement devient administrateur représenté(e) par GHEZ Bertrand Paul Maurice nom d'usage : GHEZ)
- 03 mai 2018 : COLLON Alexis nom d'usage : COLLON devient administrateur)
- 21 février 2019 : COLLON Gildas Marie nom d'usage : COLLON n'est plus président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - S.D.I. devient président représenté(e) par COLLON Gildas nom d'usage : GILDAS. Sté par actions simplifiée SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - S.D.I. devient président du conseil d'administration représenté(e) par COLLON Gildas nom d'usage : GILDAS. Sté par actions simplifiée SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - S.D.I. devient membre du conseil d'administration représenté(e) par COLLON Gildas nom d'usage : GILDAS. COLLON Gildas Marie nom d'usage : COLLON n'est plus administrateur. SUBTIL Pascal Michel nom d'usage : SUBTIL n'est plus administrateur. SUBTIL Pascal Michel nom d'usage : SUBTIL devient membre du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée CM - CIC Investissement SCR n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée CM - CIC Investissement SCR devient membre du conseil d'administration représenté(e) par DO NGOC Nam-Trân nom d'usage : METZGER. SA à directoire et à conseil de s CM-CIC Investissement n'est plus administrateur. SA à directoire et à conseil de s CM-CIC Investissement devient membre du conseil d'administration représenté(e) par GHEZ Bertrand Paul Maurice nom d'usage : GHEZ. COLLON Alexis nom d'usage : COLLON n'est plus administrateur. COLLON Alexis nom d'usage : COLLON devient membre du conseil d'administration)
- 22 août 2019 : BIETRIX Olivier nom d'usage : BIETRIX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 07 juin 2020 : Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil d'administration CREDIT MUTUEL EQUITY SCR Sté par actions simplifiée. Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil d'administration CREDIT MUTUEL EQUITY SA à directoire et à conseil de s. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil d'administration CREDIT MUTUEL EQUITY SA à directoire et à conseil de s : GHEZ Bertrand Paul Maurice nom d'usage : GHEZ n'est plus représentant permanent; THOMAS Agnès nom d'usage : TIXIER devient représentant permanent)
- 20 janvier 2022 : Sté par actions simplifiée CREDIT MUTUEL EQUITY SCR n'est plus membre du conseil d'administration. SA àdirectoire et àconseil de s CREDIT MUTUEL EQUITY n'est plus membre du conseil d'administration)
- 03 février 2022 : Sté par actions simplifiée GARIBALDI PARTICIPATIONS devient membre du conseil d'administration représenté(e) par GELPI Laurent Marie Michel nom d'usage : GELPI)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARMAFINA | |
Entrepreneurs individuels | ARMAFINA | |
Identifiant de l'entreprise | 797935426 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 1 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 3EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 14 octobre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 37 188,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 14 octobre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79793542600016 | ARMAFINA TOUR SOCIETE SUISSE 1 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON FRANCE |
79793542600016 | ARMAFINA TOUR SOCIETE SUISSE 1 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
La prise de participation, sous une forme quelconque, dans toutes entreprises industrielles, financières ou commerciales, la gestion et l'exploitation de tous biens, droits et titres mobiliers, de tous droits de propriété industrielle
BURNET Paul Fernand nom d'usage : BURNET n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée CM-CIC INVESTISSEMENT devient administrateur représenté(e) par HYVER Laurent nom d'usage : HYVER. TOURNIER Christophe nom d'usage : TOURNIER devient administrateur.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur CM - CIC Investissement SCR Sté par actions simplifiée
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CM - CIC Investissement SCR Sté par actions simplifiée : HYVER Laurent nom d'usage : HYVER n'est plus représentant permanent; DO NGOC Nam-Trân nom d'usage : METZGER devient représentant permanent. TOURNIER Christophe nom d'usage : TOURNIER n'est plus administrateur. SA à directoire et à conseil de s CM-CIC Investissement devient administrateur représenté(e) par GHEZ Bertrand Paul Maurice nom d'usage : GHEZ
COLLON Alexis nom d'usage : COLLON devient administrateur
COLLON Gildas Marie nom d'usage : COLLON n'est plus président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - S.D.I. devient président représenté(e) par COLLON Gildas nom d'usage : GILDAS. Sté par actions simplifiée SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - S.D.I. devient président du conseil d'administration représenté(e) par COLLON Gildas nom d'usage : GILDAS. Sté par actions simplifiée SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - S.D.I. devient membre du conseil d'administration représenté(e) par COLLON Gildas nom d'usage : GILDAS. COLLON Gildas Marie nom d'usage : COLLON n'est plus administrateur. SUBTIL Pascal Michel nom d'usage : SUBTIL n'est plus administrateur. SUBTIL Pascal Michel nom d'usage : SUBTIL devient membre du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée CM - CIC Investissement SCR n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée CM - CIC Investissement SCR devient membre du conseil d'administration représenté(e) par DO NGOC Nam-Trân nom d'usage : METZGER. SA à directoire et à conseil de s CM-CIC Investissement n'est plus administrateur. SA à directoire et à conseil de s CM-CIC Investissement devient membre du conseil d'administration représenté(e) par GHEZ Bertrand Paul Maurice nom d'usage : GHEZ. COLLON Alexis nom d'usage : COLLON n'est plus administrateur. COLLON Alexis nom d'usage : COLLON devient membre du conseil d'administration
BIETRIX Olivier nom d'usage : BIETRIX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil d'administration CREDIT MUTUEL EQUITY SCR Sté par actions simplifiée. Modification de la désignation d'un dirigeant : membre du conseil d'administration CREDIT MUTUEL EQUITY SA à directoire et à conseil de s. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil d'administration CREDIT MUTUEL EQUITY SA à directoire et à conseil de s : GHEZ Bertrand Paul Maurice nom d'usage : GHEZ n'est plus représentant permanent; THOMAS Agnès nom d'usage : TIXIER devient représentant permanent
Sté par actions simplifiée CREDIT MUTUEL EQUITY SCR n'est plus membre du conseil d'administration. SA àdirectoire et àconseil de s CREDIT MUTUEL EQUITY n'est plus membre du conseil d'administration
Sté par actions simplifiée GARIBALDI PARTICIPATIONS devient membre du conseil d'administration représenté(e) par GELPI Laurent Marie Michel nom d'usage : GELPI
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil d\'administration GARIBALDI PARTICIPATIONS Sté par actions simplifiée : GELPI Laurent Marie Michel nom d\'usage : GELPI n\'est plus représentant permanent; IARU Maria Manuela nom d\'usage : PAUBLANT devient représentant permanent