M Jean-Christophe DELENTE
Président du conseil de surveillance de CRER-BAYARD
M Jean-Christophe DELENTE a 57 ans ( naissance en 1965), est Président du conseil de surveillance de la société CRER-BAYARD
M Jean-Christophe DELENTE peut être contacté au siège de la société CRER-BAYARD par courrier à l'adresse CRER BAYARD 19 RUE DE LA SAILLERIE CS 10002 49184 ST BARTHELEMY D ANJOU CEDEX FRANCE
La société CRER-BAYARD est principalement dirigée par M Jean-Christophe DELENTE qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de livres ,éditeur, maison d'édition
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5811Z (Ãdition de livres), les activités sont :
- Ãdition de livres
- Cette sous-classe comprend les activités d'édition de livres sous forme imprimée, électronique (CD, écrans, etc.), audio ou encore sur Internet.
- l'édition de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies
- l'édition d'atlas, de cartes et de plans
- l'édition de livres audio
- l'édition d'encyclopédies et d'ouvrages similaires sur CD-ROM
Mais sont exclues les activités :
- la production de globes (cf32.99Z)
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- l'édition de livres musicaux et de partitions (cf59.20Z)
- les activités des auteurs indépendants, notamment la production d'Åuvres originales (cf90.03B)
La société CRER-BAYARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/12/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79904721200011.
- M Gildas CHEVILLOTTE, Directeur général (1949) depuis le 19 juillet 2017
- M Jean-Christophe DELENTE, Président du conseil de surveillance (1965) depuis le 13 décembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CRER-BAYARD est de 65 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Christophe DELENTE, Président du conseil de surveillance (1965) du 13 décembre 2013 au 01 août 2017
Dirigeants personne morale:
- BAYARD PRESSE, Président depuis le 19 juillet 2017
- COOPERATIVE REGIONALE DE L ENSEIGNEMENT RELIGIEUX, Président depuis le 13 décembre 2013
- FIDACO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 novembre 2016
- COOPERATIVE REGIONALE DE L ENSEIGNEMENT RELIGIEUX, Président du 13 décembre 2013 au 19 juillet 2017
19 RUE DE LA SAILLERIE
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
Téléphone : Société
CRER-BAYARD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CRER-BAYARD | |
Entrepreneurs individuels | CRER-BAYARD | |
Identifiant de l'entreprise | 799047212 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 19 RUE DE LA SAILLERIE 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 décembre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 713 891,00 | |
Résultat net | -28 027,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5811Z : Ãdition de livres | |
Activité principale de l'entreprise | 5811Z : Ãdition de livres | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de livres | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition | |
Principal | éditeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 14 939 |
Immobilisation incorporelle | 14 939 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 351 101 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 221 547 |
Placement | 129 554 |
Total Actif | 366 040 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -18 304 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 384 344 |
Total Passif | 366 040 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 713 891 |
Produit d'exploitation | 713 914 |
Charge d'exploitation | 741 802 |
Résultat d'exploitation | -27 888 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -27 887 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 140 |
Résultat exceptionnel | -140 |
Résultat net | -28 027 |
Siret | Etablissement |
---|---|
79904721200011 | CRER BAYARD 19 RUE DE LA SAILLERIE CS 10002 49184 ST BARTHELEMY D ANJOU CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 00086 Publicité
- 00804 VRP
Négoce de livres
Négoce de livres
fonds vendu 19, rue de la Saillerie 49124 Saint Barthélémy d'Anjou - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Président : BAYARD PRESSE (AFJ) ; Directeur général : CHEVILLOTTE Gildas ; Président du conseil de surveillance : DELENTE Jean-Christophe ; Membre du conseil de surveillance : NASLIN Gérard ; Membre du conseil de surveillance : OLIVEAU Catherine né(e) OLLIVIER ; Membre du conseil de surveillance : FERRIERES Jean-Marie ; Membre du conseil de surveillance : BLIN Loïc ; Membre du conseil de surveillance : HENNING Caroline ; Membre du conseil de surveillance : LECLERCQ Dominique né(e) COLLEZ ; Membre du conseil de surveillance : FOURNIER Nicole né(e) SOMON ; Membre du conseil de surveillance : PASQUIER Françoise né(e) CAILLEAU ; Membre du conseil de surveillance : MANESSE Agnès né(e) BARBOSA ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDACO (SAS) représenté par PIERRES Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : PLOCQUIN Frédéric
Président : BAYARD PRESSE (AFJ) ; Directeur général : CHEVILLOTTE Gildas ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDACO (SAS) représenté par PIERRES Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : PLOCQUIN Frédéric
Président : BAYARD PRESSE (AFJ) ; Directeur général : LEBRUN Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDACO (SAS) représenté par PIERRES Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : PLOCQUIN Frédéric
Président : BAYARD PRESSE (AFJ) ; Directeur général : LEBRUN Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : ADVOLIS (SA)
Président : BAYARD PRESSE ; Commissaire aux comptes titulaire : ADVOLIS