MME Marie-Armel BRUNET
Gérant de ARS MAGNA
MME Marie-Armel BRUNET a 65 ans ( naissance en 1959), elle est Gérant de la société ARS MAGNA
MME Marie-Armel BRUNET peut être contacté au siège de la société ARS MAGNA par courrier à l'adresse ARS MAGNA 76 78 76 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS FRANCE
La société ARS MAGNA est principalement dirigée par MME Marie-Armel BRUNET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil en relations publiques et communication ,conseil de gestion, conseiller en relations publiques, conseiller en communication, lobbying
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7021Z (Conseil en relations publiques et communication), les activités sont :
- Conseil en relations publiques et communication
- Cette classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication.
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agences de publicité et la régie publicitaire de médias (cf73.1)
- les études de marché et sondages (cf73.20Z)
La société ARS MAGNA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/12/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79909230900035.
- M Guillaume BERNON, Gérant (1975) depuis le 19 avril 2017
- M Laurent SPELLER, Gérant (1975) depuis le 19 avril 2017
- MME Gwenaelle LE CORRE, Gérant (1974) depuis le 19 avril 2017
- MME Marie-Armel BRUNET, Gérant (1959) depuis le 19 avril 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ARS MAGNA est de 53 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic SPELLER, Président (1975) du 24 mars 2016 au 07 avril 2016
- M Jean-Hugues CONGIA, Président (1963) du 17 décembre 2013 au 24 mars 2016
- M Laurent SPELLER, Président (1975) du 07 avril 2016 au 19 avril 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARS MAGNA | |
Entrepreneurs individuels | ARS MAGNA | |
Identifiant de l'entreprise | 799092309 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 76 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 décembre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7021Z : Conseil en relations publiques et communication | |
Activité principale de l'entreprise | 7021Z : Conseil en relations publiques et communication | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil en relations publiques et communication | |
Synonyme | conseil de gestion, conseiller en relations publiques, conseiller en communication, lobbying |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79909230900035 | ARS MAGNA 76 78 76 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
- 02409 Travaux publics cadres
Conseil en communication et publicité-Publicité et promotion sous toutes ses formes.
Président partant : Congia, Jean-Hugues, nomination du Président : Speller, Frédéric
modification du Gérant Speller, Laurent Frédéric, nomination du Gérant : Bernon, Guillaume, nomination du Gérant : Vivier, nom d'usage : Brunet, Marie-Armel, nomination du Gérant : Le Corre, Gwénaelle
Gérant partant : Bernon, Guillaume ; Gérant partant : Vivier, nom d'usage : Brunet, Marie-Armel ; Gérant partant : Le Corre, Gwénaelle
conseil en communication et publicité-publicité et promotion sous toutes ses formes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 juillet 2022, désignant liquidateur SELARL Mjc2a, prise en la personne de Me Christophe Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l\'Europe 91050 Evry Cedex.Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.Nature de la procédure d\'insolvabilité : non concernée.