M Erwan LE TANNEUR
Président de MMI TECHNOLOGIES
M Erwan LE TANNEUR a 47 ans ( naissance en 1977), est Président de la société MMI TECHNOLOGIES
M Erwan LE TANNEUR peut être contacté au siège de la société MMI TECHNOLOGIES par courrier à l'adresse MMI TECHNOLOGIES 11 RUE DU 29 JUILLET 75001 PARIS FRANCE
La société MMI TECHNOLOGIES est principalement dirigée par M Erwan LE TANNEUR qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MMI TECHNOLOGIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/01/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79983050000028.
- M Arnaud MONDI, Vice-président (1964) depuis le 25 mars 2017
- M Gregory SACHNINE, Président (1971) depuis le 28 mars 2014
- M Toshiyuki FUNAKI, Président (1947) depuis le 25 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MMI TECHNOLOGIES est de 63 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Erwan LE TANNEUR, Président (1977) du 28 janvier 2014 au 28 mars 2014
- M Hadj DJEMAI, Président du conseil de surveillance (1973) du 28 mars 2014 au 25 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 mars 2017
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 mars 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 mars 2017
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 mars 2017
11 RUE DU VINGT NEUF JUILLET
75001 PARIS 1
Téléphone : Société
MMI TECHNOLOGIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MMI TECHNOLOGIES | |
Entrepreneurs individuels | MMI TECHNOLOGIES | |
Identifiant de l'entreprise | 799830500 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 11 RUE DU VINGT NEUF JUILLET 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 06 mars 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 20 janvier 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79983050000028 | MMI TECHNOLOGIES 11 RUE DU 29 JUILLET 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées à créer, françaises ou étrangères, toutes prestations de services en matière administrative, financière, comptable, commerciale, juridique, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation directe ou indirecte.
nomination du Président : Sachnine, Grégory, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Le Tanneur, Erwan, nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Djemai, Hadj, nomination du Membre du conseil de surveillance : Antraigue, Nicolas
Article L.236-14 du code de commerce
Président partant : Sachnine, Grégory ; modification du Président Mondi, Arnaud Nicolas Maurice ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Funaki, Mikio
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
Article L.236-14 du code de commerce
Président, Membre du conseil de surveillance : Funaki Toshiyuki Kosuke ; Président : Mondi Arnaud Nicolas Maurice ; Membre du conseil de surveillance : Funaki Takao Anthony ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS