MME Sonia MAHE
Président de LES BULLES
MME Sonia MAHE a 52 ans ( naissance en 1972), elle est Président de la société LES BULLES
MME Sonia MAHE peut être contacté au siège de la société LES BULLES par courrier à l'adresse LES BULLES 145 AVENUE PASTEUR 93170 BAGNOLET FRANCE
La société LES BULLES est principalement dirigée par MME Sonia MAHE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Entretien corporel ,bains turcs, saunas, hammams, solariums, stations thermales, instituts d'amaigrissement, instituts d'amincissement, institut de massages, SPA
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9604Z (Entretien corporel), les activités sont :
- Entretien corporel
- les activités d'entretien corporel telle que celles fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les solariums, les stations thermales, les instituts d'amaigrissement et d'amincissement, les instituts de massage, etc.
Mais sont exclues les activités :
- les massages et traitements médicaux (cf86.90E)
- les activités des clubs et centres de santé, de culture physique et de musculation (cf93.13Z)
La société LES BULLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/04/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80170685400016.
- MME Sylvie BARRAZZA, Président (1970) depuis le 18 avril 2014
Anciens dirigeants :
- MME Sonia MAHE, Président (1972) du 18 avril 2014 au 22 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES BULLES | |
Entrepreneurs individuels | LES BULLES | |
Identifiant de l'entreprise | 801706854 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 145 AV PASTEUR 93170 BAGNOLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 13 mai 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 13 mai 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9604Z : Entretien corporel | |
Activité principale de l'entreprise | 9604Z : Entretien corporel | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Beauté | |
Activite | Entretien corporel | |
Synonyme | bains turcs, saunas, hammams, solariums, stations thermales, instituts d'amaigrissement, instituts d'amincissement, institut de massages, SPA | |
Principal | soin du corps |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80170685400016 | LES BULLES 145 AVENUE PASTEUR 93170 BAGNOLET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00972 Parfumerie de détail et esthétique
- 02511 Sport
- 02104 Thermalisme
exploitation d'un espace de pratiques corporelles de détente de bien-être. achat et vente de produits naturels et bio alimentaires (sans boissons alcoolisées) et non alimentaires, la vente de livres et revues. salon de thé et petite restauration (sans fabrication).
Président : BARRAZZA Sylvie en fonction le 20 Juillet 2016
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 novembre 2016, désignant liquidateur SELARLU Bally M. J. 69 Rue d'Anjou 93000 Bobigny. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.