M Frank SUPPLISSON
Président de ASCOMETAL
M Frank SUPPLISSON a 52 ans ( naissance en 1972), est Président de la société ASCOMETAL
M Frank SUPPLISSON peut être contacté au siège de la société ASCOMETAL par courrier à l'adresse ASCOMETAL AVENUE DE FRANCE CS 10038 57302 HAGONDANGE CEDEX FRANCE
La société ASCOMETAL est principalement dirigée par M Frank SUPPLISSON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société ASCOMETAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/07/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80218764100021.
- M Alex NICK, Président (1961) depuis le 27 janvier 2017
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 07 septembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ASCOMETAL est de 61 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alex NICK, Président (1961) du 27 janvier 2017 au 07 juillet 2017
- M Fanck SUPPLISSON, Président (1972) du 12 juin 2014 au 20 juin 2014
- M Frank SUPPLISSON, Président (1972) du 20 juin 2014 au 04 décembre 2014
- MME Michal ASSOULINE, Président (1974) du 15 mai 2014 au 12 juin 2014
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 septembre 2016
- INDUSTRY, Président du 25 mars 2016 au 27 janvier 2017
AV DE FRANCE
57300 HAGONDANGE
Téléphone : Société
ASCOMETAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASCOMETAL | |
Entrepreneurs individuels | ASCOMETAL | |
Identifiant de l'entreprise | 802187641 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | AV DE FRANCE 57300 HAGONDANGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 25 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 250 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 06 mai 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80218764100021 | ASCOMETAL AVENUE DE FRANCE CS 10038 57302 HAGONDANGE CEDEX FRANCE |
80218764100021 | ASCOMETAL AVENUE DE FRANCE CS 10038 57302 HAGONDANGE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 87 36 60 98
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Le conseil et activités industrielles dans le domaine industriel et énergie.
Président partant : Assouline, Michal, Michèle, nomination du Président : Supplisson, Fanck
président : INDUSTRY (SARL) représenté par SUPPLISSON (Franck) ; commissaire aux comptes titulaire : BERTHOU (Benoit) ; commissaire aux comptes suppléant : MIRRI (Robert)
président : INDUSTRY (SARL) représente par SUPPLISSON (Franck) ; commissaires aux comptes titulaires : BERTHOU (Benoit), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAS) ; commissaires aux comptes suppléants : MIRRI (Robert), GEORGHIOU (Jean-Christophe)
président : NICK (Alex) ; commissaires aux comptes titulaires : BERTHOU (Benoît), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAS) ; commissaires aux comptes suppléants : MIRRI (Robert), GEORGHIOU (Jean-Christophe)
président : PROVEHO SASU (SASUh) ; commissaire aux comptes titulaire : BERTHOU (Benoit), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SASh) ; commissaire aux comptes suppléant : MIRRI (Robert), GEORGHIOU (Jean-Christophe)
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; date de cessation des paiements : 20 novembre 2017 ; administrateurs judiciaires avec mission d'assistance : SELARL ADJE, en la personne de Maître PATRY (Paul), 5, rue des Frères Lumière, 67201 Eckbolsheim ; SELARL AJRS, en la personne de Maître JEANNEROT (Philippe), 7, rue Jean Mermoz, 78000 Versailles ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire. Cette déclaration peut se faire par le biais du portail www.créditors-services.com ; mandataire judiciaire : MAUHIN (Jean-Denis), 4 A, rue du Périgord, 67380 Lingolsheim ; SCP NOEL-NODEE-LANZETTA, en la personne de Maître LANZETTA (Nadège), 29, rue Mangin, 57000 Metz ; n° RJ : 642/17
Jugement : conversion en liquidation judiciaire ; date de cessation des paiements : 20 novembre 2017 ; liquidateurs : MAUHIN (Jean-Denis), 4 A, rue du Périgord, 67380 Lingolsheim, SCP NOEL-NODEE-LANZETTA, en la personne de Maître LANZETTA (Nadège), 29, rue Mangin, 57000 Metz ; RG : 642/17