M Edouard PONT
Président de OISE NUMERIQUE
M Edouard PONT a 54 ans ( naissance en 1968), est Président de la société OISE NUMERIQUE
M Edouard PONT peut être contacté au siège de la société OISE NUMERIQUE par courrier à l'adresse OISE NUMERIQUE 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU ST DENIS 93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX FRANCE
La société OISE NUMERIQUE est principalement dirigée par M Edouard PONT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Télécommunications filaires ,opérateur téléphone, opérateur téléphonie, opérateur Internet, fournisseur d'accès, fournisseur d'accès Internet, câble TV, installateur câble, installateur réseau, installateur téléphone, installateur Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6110Z (Télécommunications filaires), les activités sont :
- Télécommunications filaires
- les activités d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunications filairesLes installations de transmission assurant c
- l'exploitation et l'entretien des installations de commutation et de transmission permettant les communications de point à point par l'intermédiaire de lignes terrestres, de micro-ondes ou une combinaison de lignes terrestres et de liaisons satellite
- l'exploitation de systèmes de câblodistribution (par exemple pour la transmission des données et des signaux de télévision)
- la fourniture de communications par télégraphe et d'autres communications non vocales utilisant leur propre infrastructure
- l'acquisition de l'accès et de la capacité réseau auprès des propriétaires et opérateurs de réseaux et la fourniture de services de télécommunications s'appuyant sur cette capacité, aux entreprises et aux ménages
Mais sont exclues les activités :
- les revendeurs de services de télécommunications (cf61.90Z)
La société OISE NUMERIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/06/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80281245300016.
- M Edouard PONT, Président (1968) depuis le 21 février 2015
- M Pascal GRAVIER, Directeur général (1970) depuis le 02 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société OISE NUMERIQUE est de 53 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cyril LUNEAU, Président (1968) du 17 juin 2014 au 21 février 2015
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 septembre 2016
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 septembre 2016
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant du 18 juillet 2015 au 07 septembre 2016
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 18 juillet 2015 au 07 septembre 2016
12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
93200 SAINT DENIS
Téléphone : Société
OISE NUMERIQUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OISE NUMERIQUE | |
Entrepreneurs individuels | OISE NUMERIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 802812453 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 93200 93634 SAINT DENIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 06 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 06 juin 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6110Z : Télécommunications filaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6110Z : Télécommunications filaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Telecom | |
Activite | Télécommunications filaires | |
Synonyme | opérateur téléphone, opérateur téléphonie, opérateur Internet, fournisseur d'accès, fournisseur d'accès Internet, câble TV, installateur câble, installateur réseau, installateur téléphone, installateur Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80281245300032 | OISE NUMERIQUE 16 RUE DU GAL ALAIN DE BOISSIEU 75015 PARIS 15 |
80281245300016 | OISE NUMERIQUE 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU ST DENIS 93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX FRANCE |
80281245300024 | OISE NUMERIQUE 54 RUE DE TILLOY 60000 BEAUVAIS FRANCE |
80281245300024 | OISE NUMERIQUE 54 RUE DE TILLOY 60000 BEAUVAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
conception, réalisation, commercialisation et exploitation d'un réseau de communication électronique départemental à très haut débit.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Juin 2014 Président : PONT Edouard, Marie, François en fonction le 19 Février 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Juin 2014 Président : PONT Edouard, Marie, François en fonction le 19 Février 2015 Directeur général : GRAVIER Pascal en fonction le 29 Février 2016
Président : PONT Edouard, Marie, François en fonction le 19 Février 2015 Directeur général : GRAVIER Pascal en fonction le 29 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BEAS en fonction le 05 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 05 Septembre 2016
Président : RECORBET Lionel ; Directeur général : BESNARD David ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - SOCIETE ANONYME
Président : RECORBET Lionelà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - SOCIETE ANONYME