MME Maria BUSATO
Président de SAS COHOLA
MME Maria BUSATO a 54 ans ( naissance en 1970), elle est Président de la société SAS COHOLA
MME Maria BUSATO peut être contacté au siège de la société SAS COHOLA par courrier à l'adresse SAS COHOLA 1699 CHEMIN DES COMBES 84110 SABLET FRANCE
La société SAS COHOLA est principalement dirigée par MME Maria BUSATO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société SAS COHOLA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/06/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80285289700015.
Anciens dirigeants :
- M Denis BUSATO, Directeur général (1969) du 17 juin 2014 au 02 août 2016
- MME Maria BUSATO, Président (1970) du 17 juin 2014 au 02 août 2016
Dirigeants personne morale:
- FB AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 août 2016
- MAISON ROUGE HOLDING, Président depuis le 02 août 2016
- RB AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 avril 2017
- BERTHET AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 02 août 2016 au 01 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAS COHOLA | |
Entrepreneurs individuels | SAS COHOLA | |
Identifiant de l'entreprise | 802852897 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 1699 CHE DES COMBES 84110 SABLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 16 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 16 avril 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80285289700015 | SAS COHOLA 1699 CHEMIN DES COMBES 84110 SABLET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
achat et vente de tous produits issus du raison en vrac ou conditionnés et autres produits agricoles ou agroalimentaires transformés ou nonachat de raisons et la vinification de vins
achat et vente de tous produits issus du raison en vrac ou conditionnés et autres produits agricoles ou agroalimentaires transformés ou nonachat de raisons et la vinification de vins
Président : MAISON ROUGE HOLDING (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : BERTHET AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FB AUDIT (SACA)
Président : MAISON ROUGE HOLDING (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : RB AUDIT (SAS)