M Jose MARQUES FERREIRA
Gérant de FRAME SYSTEM
M Jose MARQUES FERREIRA a 62 ans ( naissance en 1962), est Gérant de la société FRAME SYSTEM
M Jose MARQUES FERREIRA peut être contacté au siège de la société FRAME SYSTEM par courrier à l'adresse FRAME SYSTEM LATOUR 3 RUE DE PRANAUD 43700 COUBON FRANCE
La société FRAME SYSTEM est principalement dirigée par M Jose MARQUES FERREIRA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société FRAME SYSTEM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/07/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80320553300026.
- M Gilbert VINCENT, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 17 décembre 2016
- M Olivier MOURGUES, Commissaire aux comptes titulaire (1971) depuis le 17 décembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FRAME SYSTEM est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Fabrice LIOGIER, Gérant (1975) du 09 juillet 2014 au 17 décembre 2016
- M Jose MARQUES FERREIRA, Gérant (1962) du 09 juillet 2014 au 17 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
- LESS IS MORE, Président depuis le 17 décembre 2016
- PERMANENTE, Directeur général depuis le 17 décembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 décembre 2016 : LIOGIER Fabrice Claude Daniel nom d'usage : LIOGIER n'est plus gérant. Société civile LESS IS MORE devient président. MARQUES FERREIRA José Maria nom d'usage : MARQUES FERREIRA n'est plus gérant. PERMANENTE devient directeur général. MOURGUES Olivier nom d'usage : MOURGUES devient commissaire aux comptes titulaire. VINCENT Gilbert nom d'usage : VINCENT devient commissaire aux comptes suppléant)
- 18 janvier 2018 : PERMANENTE n'est plus directeur général)
- 29 mars 2018 : Sté par actions simplifiée GOODWILL devient directeur général)
- 06 février 2020 : Sté par actions simplifiée GOODWILL n'est plus directeur général)
3 RUE DE PRANAUD
43700 COUBON
Téléphone : Société
FRAME SYSTEM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FRAME SYSTEM | |
Entrepreneurs individuels | FRAME SYSTEM | |
Identifiant de l'entreprise | 803205533 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 3 RUE DE PRANAUD 43700 COUBON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 23 juin 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale au registre des métiers | 4332AA | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80320553300026 | FRAME SYSTEM LATOUR 3 RUE DE PRANAUD 43700 COUBON FRANCE |
80320553300026 | FRAME SYSTEM LATOUR 3 RUE DE PRANAUD 43700 COUBON FRANCE |
80320553300026 | FRAME SYSTEM LATOUR 3 RUE DE PRANAUD 43700 COUBON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 71 09 00 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lepuyenvelay.fr.
Les greffiers sont : MARTIN Sylvie
Le greffe est ouvert 8H Ã 12H/13H30 Ã 16H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Le négoce, la vente, la pose de menuiseries.
LIOGIER Fabrice Claude Daniel nom d'usage : LIOGIER n'est plus gérant. Société civile LESS IS MORE devient président. MARQUES FERREIRA José Maria nom d'usage : MARQUES FERREIRA n'est plus gérant. PERMANENTE devient directeur général. MOURGUES Olivier nom d'usage : MOURGUES devient commissaire aux comptes titulaire. VINCENT Gilbert nom d'usage : VINCENT devient commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée GOODWILL devient directeur général
Sté par actions simplifiée GOODWILL n'est plus directeur général
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SARL Mandatum, Prise en la Personne de Maître Raphaël Petavy 10 rue de la Ronzade 43000 Le Puy-en-Velay. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement mettant fin à la procédure de sauvegarde en application de l\'article L 622-12 du code de commerce.
MOURGUES Olivier nom d\'usage : MOURGUES n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. VINCENT Gilbert nom d\'usage : VINCENT n\'est plus commissaire aux comptes suppléant