M Bruno AYMARD
Gérant de SANAE ARCHITECTURE
M Bruno AYMARD a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société SANAE ARCHITECTURE
M Bruno AYMARD peut être contacté au siège de la société SANAE ARCHITECTURE par courrier à l'adresse SANAE ARCHITECTURE BATIMENT A 135 ALLEE DES NOISETIERS 69760 LIMONEST FRANCE
La société SANAE ARCHITECTURE est principalement dirigée par M Bruno AYMARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités d'architecture ,agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- Activités d'architecture
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
La société SANAE ARCHITECTURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/07/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80324007600031.
- M Gilles THIERRY, Gérant (1962) depuis le 05 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Antoine LEYGONIE, Gérant (1965) du 17 janvier 2015 au 01 mars 2016
- M Bruno AYMARD, Gérant (1963) du 05 juillet 2014 au 17 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 février 2015 : AYMARD Bruno Pierre Emile nom d'usage : AYMARD n'est plus gérant. LEYGONIE Antoine Hervé Jean nom d'usage : LEYGONIE devient gérant.)
- 13 janvier 2016 : LEYGONIE Antoine Hervé Jean nom d'usage : LEYGONIE n'est plus gérant.)
- 07 janvier 2018 : HARDOUIN Hélène Alice nom d'usage : LORENZI-HARDOUIN devient gérant)
- 02 avril 2020 : HARDOUIN Hélène Alice nom d'usage : LORENZI-HARDOUIN n'est plus gérant. GAUD Bernard Marie François nom d'usage : GAUD devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SANAE ARCHITECTURE | |
Entrepreneurs individuels | SANAE ARCHITECTURE | |
Identifiant de l'entreprise | 803240076 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 135 ALL DES NOISETIERS 69760 LIMONEST | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 02 janvier 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 14 avril 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Architecture | |
Activite | Activités d'architecture | |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80324007600031 | SANAE ARCHITECTURE BATIMENT A 135 ALLEE DES NOISETIERS 69760 LIMONEST FRANCE |
80324007600031 | SANAE ARCHITECTURE BATIMENT A 135 ALLEE DES NOISETIERS 69760 LIMONEST FRANCE |
80324007600049 | SANAE ARCHITECTURE 47 AVENUE DE LUGO 94600 CHOISY LE ROI FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture
Profession d'architecte et d'urbaniste.
AYMARD Bruno Pierre Emile nom d'usage : AYMARD n'est plus gérant. LEYGONIE Antoine Hervé Jean nom d'usage : LEYGONIE devient gérant.
LEYGONIE Antoine Hervé Jean nom d'usage : LEYGONIE n'est plus gérant.
HARDOUIN Hélène Alice nom d'usage : LORENZI-HARDOUIN devient gérant
Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : 44 Rue Charles Monselet 33000 BordeauxOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
HARDOUIN Hélène Alice nom d'usage : LORENZI-HARDOUIN n'est plus gérant. GAUD Bernard Marie François nom d'usage : GAUD devient gérant
Gérant : GRANDPERRET Maud Marie-Louise Genevièveà; Gérant : CAUMONT Edwige Emmanuelle