M Lars NIELSEN - KOLDING
Directeur général délégué de VETOPTION HOLDING
M Lars NIELSEN - KOLDING a 64 ans ( naissance en 1960), est Directeur général délégué de la société VETOPTION HOLDING
M Lars NIELSEN - KOLDING peut être contacté au siège de la société VETOPTION HOLDING par courrier à l'adresse VETOPTION HOLDING EUROPARC DE PICHAURY BATIMENT B5 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE LES MILLES 13290 AIX EN PROVENCE FRANCE
La société VETOPTION HOLDING est principalement dirigée par M Lars NIELSEN - KOLDING qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société VETOPTION HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80521204000028.
- M Eric MORGANA, Président (1974) depuis le 18 octobre 2014
- M Ludovic COUPEZ, Directeur général (1976) depuis le 18 octobre 2014
- M Pierre LANDTMETERS, Directeur général (1958) depuis le 18 octobre 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société VETOPTION HOLDING est de 55 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Lars NIELSEN - KOLDING, Directeur général délégué (1960) du 18 octobre 2014 au 04 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- CABINET PRADAL ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 août 2016
1330 AV JRGG DE LA LAUZIERE
13290 AIX EN PROVENCE
Téléphone : Société
VETOPTION HOLDING
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VETOPTION HOLDING | |
Entrepreneurs individuels | VETOPTION HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 805212040 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 1330 AV JRGG DE LA LAUZIERE 13290 AIX EN PROVENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Transfert de propriété (pour les déclarations agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 09 octobre 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80521204000028 | VETOPTION HOLDING EUROPARC DE PICHAURY BATIMENT B5 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE LES MILLES 13290 AIX EN PROVENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
acquisition, détention, gestion, et cession, sous toutes leurs formes, de toute participation au sein du capital de toute société. fourniture de prestations de services aux sociétés dont elle détient une fraction du capital.
Président : LANDTMETERS Pierre en fonction le 13 Octobre 2014 Directeur général : MORGANA Eric en fonction le 13 Octobre 2014 Directeur général délégué : NIELSEN - KOLDING Lars en fonction le 13 Octobre 2014 Directeur général délégué : COUPEZ Ludovic en fonction le 13 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PRADAL ET ASSOCIES en fonction le 25 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : VARLET Richard en fonction le 25 Février 2015
Président : MORGANA Eric ; Directeur général : LANDTMETERS Pierre ; Directeur général : COUPEZ Ludovic ; Commissaire aux comptes titulaire : VARLET Richard ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PRADAL ET ASSOCIES (SARL)
Président : MORGANA Eric ; Directeur général : COUPEZ Ludovic ; Commissaire aux comptes titulaire : VARLET Richard ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PRADAL ET ASSOCIES
Président : MORGANA Ericà; Directeur général : COUPEZ Ludovic