M Jean AUDEBOURG
Administrateur de MARKET PAY
M Jean AUDEBOURG a 69 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société MARKET PAY
M Jean AUDEBOURG peut être contacté au siège de la société MARKET PAY par courrier à l'adresse MARKET PAY 5 RUE JEAN MERMOZ 91080 COURCOURONNES FRANCE
La société MARKET PAY est principalement dirigée par M Jean AUDEBOURG qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autre distribution de crédit ,société de crédits, société de prêts, prêteur sur gages
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6492Z (Autre distribution de crédit), les activités sont :
- Autre distribution de crédit
- les activités de services financiers consistant principalement en l'octroi de prêts par des institutions qui ne s'occupent pas d'intermédiation monétaire, le crédit accordé pouvant prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc
- octroi de crédit à la consommation
- financement des échanges internationaux
- offre de financement à long terme à l'industrie
- prêt d'argent en dehors du système bancaire
- octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts
- les sociétés de prêt sur gages
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant aussi des dépôts (cf64.19Z)
- la location-bail (cf77, selon le type de bien loué)
- l'octroi de subventions par des organisations associatives (cf94.99Z)
La société MARKET PAY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/12/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80838919100038.
- M Antoine FULPIN, Administrateur (1961) depuis le 25 décembre 2015
- M Antoine FULPIN, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 07 juillet 2016
- M Frederic MAZURIER, Président (1971) depuis le 25 décembre 2015
- M Gauthier DURAND DELBECQUE, Administrateur (1965) depuis le 25 décembre 2015
- M Gerard LAVINAY, Administrateur (1961) depuis le 05 août 2017
- M Jean AUDEBOURG, Administrateur (1955) depuis le 25 décembre 2015
- M Jerome BEDIER, Administrateur (1956) depuis le 25 décembre 2015
- M Renaud DE BARBUAT DUPLESSIS, Administrateur (1963) depuis le 03 août 2016
- M Rene TEMPLIER, Directeur général délégué (1956) depuis le 07 juillet 2016
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société MARKET PAY est de 63 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jerome BEDIER, Administrateur (1956) du 25 décembre 2015 au 05 août 2017
- M Vincent ABELLO, Administrateur (1975) du 25 décembre 2015 au 03 août 2016
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT FS I, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 août 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 décembre 2015
- CARREFOUR, Président du 18 décembre 2014 au 25 décembre 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant du 25 décembre 2015 au 24 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARKET PAY | |
Entrepreneurs individuels | MARKET PAY | |
Identifiant de l'entreprise | 808389191 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 52 AV EMILE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 04 décembre 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | 7 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6492Z : Autre distribution de crédit | |
Activité principale de l'entreprise | 6492Z : Autre distribution de crédit | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autre distribution de crédit | |
Synonyme | société de crédits, société de prêts, prêteur sur gages |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80838919100038 | MARKET PAY 52 AVENUE EMILE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
80838919100020 | MARKET PAY 5 RUE JEAN MERMOZ 91080 COURCOURONNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
holding.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 13 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 13 Décembre 2014 Administrateur : DURAND DELBECQUE Gauthier en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : ABELLO Vincent en fonction le 23 Décembre 2015 Président : BEDIER Jérôme en fonction le 23 Décembre 2015 Directeur général : MAZURIER Frédéric en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : FULPIN Antoine en fonction le 23 Décembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 13 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 13 Décembre 2014 Administrateur : DURAND DELBECQUE Gauthier en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : ABELLO Vincent en fonction le 23 Décembre 2015 Président Administrateur : BEDIER Jérôme modification le 28 Janvier 2016 Directeur général : MAZURIER Frédéric en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : FULPIN Antoine en fonction le 23 Décembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 05 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 05 Juillet 2016 Administrateur : DURAND DELBECQUE Gauthier en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : ABELLO Vincent en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : BEDIER Jérôme modification le 05 Juillet 2016 Président : MAZURIER Frédéric modification le 05 Juillet 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : FULPIN Antoine modification le 05 Juillet 2016 Directeur général délégué : TEMPLIER René Marc en fonction le 05 Juillet 2016
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 05 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 05 Juillet 2016 Administrateur : DURAND DELBECQUE Gauthier en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : BEDIER Jérôme modification le 05 Juillet 2016 Président : MAZURIER Frédéric modification le 05 Juillet 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : FULPIN Antoine modification le 05 Juillet 2016 Directeur général délégué : TEMPLIER René Marc en fonction le 05 Juillet 2016 Administrateur : DE BARBUAT DUPLESSIS Renaud Hervé François en fonction le 01 Août 2016
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 05 Juillet 2016 Administrateur : DURAND DELBECQUE Gauthier en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : BEDIER Jérôme modification le 05 Juillet 2016 Président : MAZURIER Frédéric modification le 05 Juillet 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : FULPIN Antoine modification le 05 Juillet 2016 Directeur général délégué : TEMPLIER René Marc en fonction le 05 Juillet 2016 Administrateur : DE BARBUAT DUPLESSIS Renaud Hervé François en fonction le 01 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I en fonction le 22 Août 2016
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 05 Juillet 2016 ; Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 ; Président : MAZURIER Frédéric modification le 05 Juillet 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : FULPIN Antoine modification le 05 Juillet 2016 ; Directeur général délégué : TEMPLIER René Marc en fonction le 05 Juillet 2016 ; Administrateur : DE BARBUAT DUPLESSIS Renaud Hervé François en fonction le 01 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I en fonction le 22 Août 2016 ; Administrateur : LAVINAY Gerard en fonction le 03 Août 2017 ; Administrateur : CHEVAL Marie en fonction le 03 Juillet 2018
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 05 Juillet 2016 ; Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 ; Président : MAZURIER Frédéric modification le 04 Juillet 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : FULPIN Antoine modification le 05 Juillet 2016 ; Administrateur : DE BARBUAT DUPLESSIS Renaud Hervé François en fonction le 01 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I en fonction le 22 Août 2016 ; Administrateur : LAVINAY Gerard en fonction le 03 Août 2017 ; Administrateur : CHEVAL Marie en fonction le 03 Juillet 2018
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 05 Juillet 2016 ; Administrateur : AUDEBOURG Jean Pierre en fonction le 23 Décembre 2015 ; Président : MAZURIER Frédéric modification le 04 Juillet 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : FULPIN Antoine modification le 05 Juillet 2016 ; Administrateur : DE BARBUAT DUPLESSIS Renaud Hervé François en fonction le 01 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I en fonction le 22 Août 2016 ; Administrateur : LAVINAY Gerard en fonction le 03 Août 2017 ; Administrateur : CHEVAL Marie en fonction le 03 Juillet 2018 ; Directeur général : CLAIRAC Isabelle en fonction le 04 Juillet 2018
Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS I
nomination du Directeur général délégué : Tescher, Philippe