M Samih CHOUKAER
Président de SYRIANA
M Samih CHOUKAER a 67 ans ( naissance en 1957), est Président de la société SYRIANA
M Samih CHOUKAER peut être contacté au siège de la société SYRIANA par courrier à l'adresse SYRIANA 234 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS FRANCE
La société SYRIANA est principalement dirigée par M Samih CHOUKAER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société SYRIANA est immatriculée au . Elle a été crée le et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80854936400012.
- M Issam AL-HAJALI, Directeur général (1952) depuis le 14 janvier 2016
- M Yahya AL KODMANI, Directeur général (1952) depuis le 28 avril 2015
- MME Fatima LETAPISSIER, Président (1982) depuis le 28 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SYRIANA est de 62 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Samih CHOUKAER, Président (1957) du 24 décembre 2014 au 28 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SYRIANA | |
Entrepreneurs individuels | SYRIANA | |
Identifiant de l'entreprise | 808549364 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 234 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS 18 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 10 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 décembre 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80854936400012 | SYRIANA 234 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS FRANCE |
Les conventions collectives applicables à SYRIANA de part son activité de 5610A (Restauration traditionnelle) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Mise en activité d'une société suite à achat
chez Me Donatella Halfon 93 avenue Niel 75017 Paris pour la validité.
chez Me Donatella Halfon 93 avenue Niel 75017 Paris pour la validité.
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Al Kodmani, Yahya ; Directeur général partant : Al-Hajali, Issam
Directeur général partant : Al Kodmani, Yahya ; Directeur général partant : Al-Hajali, Issam
Président : Letapissier Fatima
la création, l\'acquisition, l\'exploitation de toutes entreprises ou commerces de restauration en tous genres, traiteur, salon de thé, vente à emporter en tous genres, pizzeria, glaces, pâtisserie, crêperie
la création, l\'acquisition, l\'exploitation de toutes entreprises ou commerces de restauration en tous genres, traiteur, salon de thé, vente à emporter en tous genres, pizzeria, glaces, pâtisserie, crêperie
Président : Letapissier Fatima
la création, l\'acquisition, l\'exploitation de toutes entreprises ou commerces de restauration en tous genres, traiteur, salon de thé, vente à emporter en tous genres, pizzeria, glaces, pâtisserie, crêperie
la création, l\'acquisition, l\'exploitation de toutes entreprises ou commerces de restauration en tous genres, traiteur, salon de thé, vente à emporter en tous genres, pizzeria, glaces, pâtisserie, crêperie