M Axel AUBERT
Directeur général de PCBAF
M Axel AUBERT a 33 ans ( naissance en 1991), est Directeur général de la société PCBAF
M Axel AUBERT peut être contacté au siège de la société PCBAF par courrier à l'adresse PCBAF 20 RUE STE CROIX DE LA BRETONNERIE 75004 PARIS FRANCE
La société PCBAF est principalement dirigée par M Axel AUBERT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société PCBAF est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/02/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80979397900026.
- M Laurent BENEDICT, Commissaire aux comptes titulaire (1981) depuis le 31 mars 2017
- M Lucas FIALAIRE, Directeur général (1990) depuis le 28 février 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PCBAF est de 39 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 43 ans.
Anciens dirigeants :
- M Axel AUBERT, Directeur général (1991) du 28 février 2015 au 01 septembre 2015
- M Guillaume BRUN, Directeur général (1991) du 28 février 2015 au 01 septembre 2015
- M Lorenzo CALIANDRO, Président (1991) du 28 février 2015 au 31 mars 2017
- M Lucas FIALAIRE, Directeur général (1990) du 28 février 2015 au 01 juin 2017
- M Paul PAYET-GODEL, Directeur général (1990) du 28 février 2015 au 01 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET BENEDICT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 mars 2017
- STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION, Président depuis le 31 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PCBAF | |
Entrepreneurs individuels | PCBAF | |
Identifiant de l'entreprise | 809793979 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 20 RUE STE CROIX BRETONNERIE 75004 PARIS 4 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 21 février 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 février 2015 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80979397900026 | PCBAF 20 RUE STE CROIX DE LA BRETONNERIE 75004 PARIS FRANCE |
80979397900034 | PCBAF 7 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS FRANCE |
80979397900034 | PCBAF 7 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Mise en place d'un réseau de bornes à impression numérique. Activité de holding.
Directeur général partant : Aubert, Axel, Directeur général partant : Brun, Guillaume
modification du Président Caliandro, Lorenzo, modification du Directeur général Fialaire, Lucas, Directeur général partant : Payet-Godel, Paul
Président partant : Caliandro, Lorenzo, nomination du Président : STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Benedict, Laurent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES