M Frederic FERRANDON
Gérant de FFMB
M Frederic FERRANDON a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société FFMB
M Frederic FERRANDON peut être contacté au siège de la société FFMB par courrier à l'adresse FFMB ZAC DE LA COLLERAY LA COLLERAYE 44260 SAVENAY FRANCE
La société FFMB est principalement dirigée par M Frederic FERRANDON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé ,grands magasins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail non-spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 2500 m²
La société FFMB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/02/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80988947000039.
- MME Ilona PETITGAS, Gérant (1997) depuis le 01 mars 2016
- MME Murielle BERTHOME, Gérant (1968) depuis le 01 mars 2016
- MME Myriam MORTIER, Gérant (1980) depuis le 09 avril 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FFMB est de 40 ans. Le plus jeune à 25 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic FERRANDON, Gérant (1971) du 03 mars 2015 au 01 mars 2016
- MME Murielle BERTHOME, Gérant (1968) du 03 mars 2015 au 01 mars 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FFMB | |
Entrepreneurs individuels | FFMB | |
Identifiant de l'entreprise | 809889470 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 28 RUE DU TERTRE 44260 LA CHAPELLE LAUNAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 février 2015 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4719B : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | |
Synonyme | grands magasins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80988947000039 | FFMB 28 RUE DU TERTRE 44260 LA CHAPELLE LAUNAY FRANCE |
80988947000021 | FFMB ZAC DE LA COLLERAY LA COLLERAYE 44260 SAVENAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Gérant partant : Ferrandon, Frédéric Yves, modification du Gérant Berthome, Murielle, nomination du Gérant : Petitgas, Ilona
nomination du Gérant : Perio, nom d'usage : Mortier, Myriam
nomination du Gérant : Perio, nom d'usage : Mortier, Myriam, nomination du Gérant : Berthome, Murielle, nomination du Gérant : Petitgas, Ilona
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.