M Youssef SABEH
Directeur général délégué de SNC - LAVALIN LOGISTIQUE
M Youssef SABEH a 64 ans ( naissance en 1960), est Directeur général délégué de la société SNC - LAVALIN LOGISTIQUE
M Youssef SABEH peut être contacté au siège de la société SNC - LAVALIN LOGISTIQUE par courrier à l'adresse SNC LAVALIN LOGISTIQUE 19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY SUR SEINE FRANCE
La société SNC - LAVALIN LOGISTIQUE est principalement dirigée par M Youssef SABEH qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Services auxiliaires des transports aériens ,aéroport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5223Z (Services auxiliaires des transports aériens), les activités sont :
- Services auxiliaires des transports aériens
- les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret :
- l'exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires
- les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne
- les services au sol sur les terrains d'aviation, etc.
- les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports
- les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation)
Mais sont exclues les activités :
- la manutention du fret (cf52.24)
- les services de formation pour les pilotes d'avion à caractère professionnel (cf85.42Z) ou non (85.53Z)
- les services rendus sur les terrains d'aviation de tourisme (cf93.29Z)
La société SNC - LAVALIN LOGISTIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/03/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81894061100010.
- M David ROOKE, Directeur général délégué (1947) depuis le 12 mars 2016
- M Donald CHYNOWETH, Président (1960) depuis le 12 mars 2016
- M Philippe JEAN, Directeur général délégué (1968) depuis le 06 mai 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SNC - LAVALIN LOGISTIQUE est de 66 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Youssef SABEH, Directeur général délégué (1960) du 12 mars 2016 au 06 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 mars 2016
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 mars 2016
19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
94200 IVRY SUR SEINE
Téléphone : Société
SNC - LAVALIN LOGISTIQUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SNC - LAVALIN LOGISTIQUE | |
Entrepreneurs individuels | SNC - LAVALIN LOGISTIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 818940611 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 03 mars 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens | |
Activité principale de l'entreprise | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Services auxiliaires des transports aériens | |
Synonyme | aéroport | |
Principal | aéroports |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81894061100010 | SNC LAVALIN LOGISTIQUE 19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 01391 Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne
- 01351 Prévention et sécurité
- 00275 Transports aériens personnel au sol
assistance logistique Aéroportuaire.
Président : CHYNOWETH Donald modification le 09 Mars 2016 ; Directeur général délégué : ROOKE David en fonction le 08 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 08 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 08 Mars 2016 ; Directeur général délégué : JEAN Philippe en fonction le 04 Mai 2017
Président : JEAN Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS