M Bruno LAVIGNE
Président de AUDEVAL
M Bruno LAVIGNE a 56 ans ( naissance en 1968), est Président de la société AUDEVAL
M Bruno LAVIGNE peut être contacté au siège de la société AUDEVAL par courrier à l'adresse AUDEVAL FAFEUR 1075 BOULEVARD FRANCOIS XAVIER FAFEUR 11000 CARCASSONNE FRANCE
La société AUDEVAL est principalement dirigée par M Bruno LAVIGNE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Collecte des déchets non dangereux ,gestion des déchets, déchetterie, encombrants, collecte de déchets
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3811Z (Collecte des déchets non dangereux), les activités sont :
- Collecte des déchets non dangereux
- la collecte des déchets solides non dangereux (par exemple les ordures) au niveau local, telle que l'enlèvement de déchets des ménages et des entreprises au moyen de poubelles, de bacs à roulettes, de conteneurs, etc.
- la collecte des matériaux mixtes récupérables
- la collecte de matériaux recyclables
- l'enlèvement des détritus collectés dans les boîtes à ordures dans les lieux publics
- la collecte et l'enlèvement de décombres
- l'enlèvement des déchets de production des usines de textiles
- l'exploitation d'installations de transfert de déchets non dangereux
Mais sont exclues les activités :
- la collecte de déchets dangereux (cf38.12Z)
- l'exploitation de décharges pour l'élimination de déchets non dangereux (cf38.21Z)
- l'exploitation d'installations de tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique etc., en vue de la récupération des déchets (cf38.32Z)
- la collecte et le tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique, etcassocié à leur vente, sans réelle transformation (cf46.77Z)
La société AUDEVAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/05/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82044576500010.
- M Jean-Christophe DIDIO, Président (1969) depuis le 28 avril 2017
- M Stephane TRUNTZER, Directeur général délégué (1968) depuis le 27 mai 2016
- M Thomas BATAILLE, Directeur général délégué (1979) depuis le 28 avril 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AUDEVAL est de 52 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno LAVIGNE, Président (1968) du 22 novembre 2016 au 28 avril 2017
- M Guillaume BOMEL, Président (1969) du 27 mai 2016 au 22 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- CBA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 mai 2016
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2016
1075 RUE FRANCOIS XAVIER FAFEUR
11000 CARCASSONNE
Téléphone : Société
AUDEVAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUDEVAL | |
Entrepreneurs individuels | AUDEVAL | |
Identifiant de l'entreprise | 820445765 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 1075 RUE FRANCOIS XAVIER FAFEUR 11000 CARCASSONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 mai 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3811Z : Collecte des déchets non dangereux | |
Activité principale de l'entreprise | 3811Z : Collecte des déchets non dangereux | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Collecte des déchets non dangereux | |
Synonyme | gestion des déchets, déchetterie, encombrants, collecte de déchets | |
Principal | collecte de déchets |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82044576500010 | AUDEVAL FAFEUR 1075 BOULEVARD FRANCOIS XAVIER FAFEUR 11000 CARCASSONNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 11 27 30
Les greffiers sont : MAUREL Simon , GUALINO Marie-Christine
- 02149 Activités du déchet
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00637 Industries et commerce de la récupération
L'exécution de la délégation de service public confiée par le syndicat COVALDEM 11 et notamment la pré-collecte et la collecte des déchets ménagers et assimilés, la gestion du système de pesée des installations
L'exécution de la délégation de service public confiée par le syndicat COVALDEM 11 et notamment la pré-collecte et la collecte des déchets ménagers et assimilés, la gestion du système de pesée des installations
Président : lavigne bruno, daniel, roger ; Directeur général : TRUNTZER Stéphane, jacques, marius ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA (SARL)
Président : DIDIO Jean-Christophe, lionel, frédéric ; Directeur général délégué : TRUNTZER Stéphane, jacques, marius ; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas, patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA (SARL)
Président : BURTSCHELL Laurent guyà; Directeur général délégué : TRUNTZER Stéphane jacques mariusà; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas patrickà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARSà; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Président : BURTSCHELL Laurent guyà; Directeur général délégué : TRUNTZER Stéphane jacques mariusà; Directeur général délégué : BATAILLE Thomas patrickà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Président : BURTSCHELL Laurent guy ; Directeur général délégué : TRUNTZER Stéphane jacques marius ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS