MME Dorothee PRIVAT
Directeur général de ENERGIES DU SUD VANNIER
MME Dorothee PRIVAT a 50 ans ( naissance en 1974), elle est Directeur général de la société ENERGIES DU SUD VANNIER
MME Dorothee PRIVAT peut être contacté au siège de la société ENERGIES DU SUD VANNIER par courrier à l'adresse ENERGIES DU SUD VANNIER 20 AVENUE DE LA PAIX 67000 STRASBOURG FRANCE
La société ENERGIES DU SUD VANNIER est principalement dirigée par MME Dorothee PRIVAT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société ENERGIES DU SUD VANNIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/11/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82396779900011.
- M Eric CARADEC, Directeur général (1965) depuis le 07 mars 2017
- M Guillaume LEROY, Directeur général (1969) depuis le 07 mars 2017
- M Juan RUIZ-JARABO PACALLET, Président (1980) depuis le 07 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ENERGIES DU SUD VANNIER est de 53 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alan BAKER, Président (1966) du 22 décembre 2016 au 07 mars 2017
- MME Alanna FLETT, Directeur général (1986) du 22 décembre 2016 au 07 mars 2017
- MME Dorothee PRIVAT, Directeur général (1974) du 22 décembre 2016 au 07 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 décembre 2016
20 AV DE LA PAIX
67000 STRASBOURG
Téléphone : Société
ENERGIES DU SUD VANNIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENERGIES DU SUD VANNIER | |
Entrepreneurs individuels | ENERGIES DU SUD VANNIER | |
Identifiant de l'entreprise | 823967799 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 20 AV DE LA PAIX 67000 STRASBOURG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 26 octobre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 26 octobre 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82396779900011 | ENERGIES DU SUD VANNIER 20 AVENUE DE LA PAIX 67000 STRASBOURG FRANCE |
82396779900037 | ENERGIES DU SUD VANNIER 1 RUE DES ARQUEBUSIERS 67000 STRASBOURG FRANCE |
82396779900037 | ENERGIES DU SUD VANNIER 1 RUE DES ARQUEBUSIERS 67000 STRASBOURG FRANCE |
82396779900029 | ENERGIES DU SUD VANNIER AUX VIEUX PRES LIEU DIT 70120 LA ROCHELLE FRANCE |
82396779900029 | ENERGIES DU SUD VANNIER AUX VIEUX PRES LIEU DIT 70120 LA ROCHELLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
développement, construction et exploitation d'un parc éolien
président : RUIZ-JARABO PACALLET (Juan) ; directeurs généraux : CARADEC (Eric) et LEROY (Guillaume) ; commissaire aux compte titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : ZHANG Sheng ; Directeur général : CARADEC Eric ; Directeur général : LEROY Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : BHOGAL Joginder, Singh ; Directeur général : CARADEC Eric ; Directeur général : LEROY Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)