M Simon MARC
Président de CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1
M Simon MARC a 51 ans ( naissance en 1973), est Président de la société CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1
M Simon MARC peut être contacté au siège de la société CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 par courrier à l'adresse CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS FRANCE
La société CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 est principalement dirigée par M Simon MARC qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/01/2017 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82498769700011.
- M Christophe RUBELI, Président du conseil de surveillance (1961) depuis le 19 mai 2017
- M Jerome THILL, Directeur général (1965) depuis le 19 mai 2017
- MME Catherine COURBOILLET, Président (1963) depuis le 19 mai 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 est de 61 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Hoang NGUYEN, Directeur général (1975) du 18 mars 2017 au 19 mai 2017
- M Simon MARC, Président (1973) du 20 janvier 2017 au 19 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 mars 2017
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 mars 2017
3 BD DE SEBASTOPOL
75001 PARIS 1
Téléphone : Société
CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 | |
Entrepreneurs individuels | CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 | |
Identifiant de l'entreprise | 824987697 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 3 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 12 janvier 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 110 778 393,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 janvier 2017 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82498769700029 | CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 11 13 11 RUE RENE JACQUES 92130 ISSY LES MOULINEAUX FRANCE |
82498769700029 | CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 11 13 11 RUE RENE JACQUES 92130 ISSY LES MOULINEAUX FRANCE |
82498769700011 | CONSTANTIN INVESTISSEMENT 1 3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON
Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON
Président : RONDOT Catherine en fonction le 29 Janvier 2018 ; Président du conseil de surveillance : RUBELI Christophe en fonction le 29 Janvier 2018 ; Membre du conseil de surveillance : MARC Simon en fonction le 29 Janvier 2018 ; Membre du conseil de surveillance : NGUYEN Hoang Kim en fonction le 29 Janvier 2018 ; Membre du conseil de surveillance : HAUSER Rémy en fonction le 29 Janvier 2018 ; Membre du conseil de surveillance : DAIGNAULT Patrick en fonction le 29 Janvier 2018 ; Directeur général : THILL Jérôme en fonction le 29 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 29 Janvier 2018 ; Membre du conseil de surveillance : L'EPINE Yves Pierre Adrien en fonction le 23 Juillet 2018 ; Membre du conseil de surveillance : MB CONSEIL ET INVESTISSEMENT en fonction le 23 Juillet 2018
Président : COURBOILLET Catherine ; Directeur général : THILL Jérôme ; Président du conseil de surveillance : RUBELI Christophe ; Membre du conseil de surveillance : L'EPINE Yves Pierre Adrien ; Membre du conseil de surveillance : MARC Simon ; Membre du conseil de surveillance : MB CONSEIL ET INVESTISSEMENT ; Membre du conseil de surveillance : DAIGNAULT Patrick ; Membre du conseil de surveillance : HAUSER Rémy ; Membre du conseil de surveillance : NGUYEN Hoang Kim ; Membre du conseil de surveillance : ELLUL Eric, Julien, Maurice, Romain ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : COURBOILLET Catherine ; Directeur général : THILL Jérôme ; Président du conseil de surveillance : RUBELI Christophe ; Membre du conseil de surveillance : MARC Simon ; Membre du conseil de surveillance : MB CONSEIL ET INVESTISSEMENT ; Membre du conseil de surveillance : DAIGNAULT Patrick ; Membre du conseil de surveillance : HAUSER Rémy ; Membre du conseil de surveillance : NGUYEN Hoang Kim ; Membre du conseil de surveillance : ELLUL Eric, Julien, Maurice, Romain ; Membre du conseil de surveillance : MCI FALCO ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : COURBOILLET Catherine ; Directeur général : THILL Jérôme ; Président du conseil de surveillance : RUBELI Christophe ; Membre du conseil de surveillance : MARC Simon ; Membre du conseil de surveillance : MB CONSEIL ET INVESTISSEMENT ; Membre du conseil de surveillance : HAUSER Rémy ; Membre du conseil de surveillance : NGUYEN Hoang Kim ; Membre du conseil de surveillance : ELLUL Eric, Julien, Maurice, Romain ; Membre du conseil de surveillance : MCI FALCO ; Membre du conseil de surveillance : BOUCHARD Philippe - Alexandre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : Chrome Topco ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Président du conseil d'administration, Directeur général : THILL Jérôme ; Administrateur : CERBA HEALTHCARECOURBOILLET Catherine ; Administrateur : CEFIDBUHL Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : COURBOILLET Catherineà; Administrateur : CEFIDBUHL Philippeà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : COURBOILLET Catherineà; Administrateur : CEFIDBUHL Philippeà; Administrateur : THILL Jérômeà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Art. L.236-14 du code de commerce