M Robert LABOUROT
Administrateur de CIF COOPERATIVE
M Robert LABOUROT a 92 ans ( naissance en 1930), est Administrateur de la société CIF COOPERATIVE
M Robert LABOUROT peut être contacté au siège de la société CIF COOPERATIVE par courrier à l'adresse CIF COOPERATIVE 10 RUE DE BEL AIR CS 53205 44032 NANTES CEDEX 1 FRANCE
La société CIF COOPERATIVE est principalement dirigée par M Robert LABOUROT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société CIF COOPERATIVE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/02/1955 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 85580046200027.
- M Alain CHEVALLEREAU, Administrateur (1969) depuis le 20 juillet 2013
- M Alain SIRE, Président (1943) depuis le 13 février 2010
- M Alain SIRE, Directeur général (1943) depuis le 28 février 2017
- M Christian SOURICE, Administrateur (1955) depuis le 09 mars 2016
- M Claude COUVERT, Administrateur (1952) depuis le 12 juillet 2016
- M Gilbert CHAMBRAGNE, Administrateur (1934) depuis le 13 février 2010
- M Jacques ROLLAND, Administrateur (1948) depuis le 13 février 2010
- M Jean-Marie JOYEUX, Administrateur (1953) depuis le 29 juillet 2014
- M Jean-Yves BILLON, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 08 juillet 2015
- M Michel BATARD, Administrateur (1946) depuis le 29 juillet 2016
- M Robert LEBORGNE, Administrateur (1947) depuis le 13 février 2010
- M Stephane MIGNE, Administrateur (1964) depuis le 17 juin 2017
- MME Chantal LOYER-BROCHET, Administrateur (1963) depuis le 29 juillet 2014
- MME Jacqueline FEUILLET, Administrateur (1942) depuis le 13 février 2010
- MME Laure-Anne GREGOIRE, Administrateur (1970) depuis le 29 juillet 2008
- MME Sylvie MEIGNEN, Directeur général délégué (1963) depuis le 13 février 2010
L'âge moyen des 16 dirigeants de la société CIF COOPERATIVE est de 68 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain SIRE, Administrateur (1943) du 03 février 2004 au 13 février 2010
- M Claude GAUGUET, Administrateur (1933) du 13 février 2010 au 08 juillet 2015
- M Georges BOUCHARD, Président du conseil d`administration (1944) du 03 février 2004 au 13 février 2010
- M Georges BOUCHARD, Directeur général (1945) du 13 février 2010 au 31 juillet 2010
- M Georges SOUZEAU, Administrateur (1928) du 03 février 2004 au 13 février 2010
- M Georges SOUZEAU, Administrateur (1928) du 13 février 2010 au 20 juillet 2013
- M Guy MOREAU, Directeur général délégué (1944) du 03 février 2004 au 11 octobre 2005
- M Guy MOREAU, Vice-président (1944) du 16 août 2005 au 13 février 2010
- M Guy MOREAU, Administrateur (1944) du 06 novembre 2007 au 13 février 2010
- M Guy MOREAU, Administrateur (1944) du 13 février 2010 au 15 octobre 2011
- M Jean ALLAIN, Administrateur (1943) du 03 février 2004 au 13 février 2010
- M Jean ALLAIN, Administrateur (1943) du 13 février 2010 au 09 mars 2016
- M Nicolas SALAUN, Administrateur (1966) du 04 août 2009 au 29 juillet 2014
- M Paul BILLAUDEAU, Administrateur (1955) du 03 février 2004 au 13 février 2010
- M Robert LABORGNE, Administrateur (1947) du 02 octobre 2007 au 06 novembre 2007
- M Robert LABOUROT, Administrateur (1930) du 13 février 2010 au 15 octobre 2011
- M Robert LEBORGNE, Administrateur (1947) du 06 novembre 2007 au 13 février 2010
- M Sylvain DANIEL, Administrateur (1977) du 29 juillet 2008 au 29 juillet 2014
- MME Beatrice TOUCHAIS, Administrateur (1960) du 15 octobre 2011 au 18 juillet 2012
- MME Christiane THOMAS, Administrateur (1953) du 15 octobre 2011 au 12 juillet 2016
- MME Emmanuelle RANNOU, Administrateur (1980) du 29 juillet 2016 au 17 juin 2017
- MME Emmanuelle RANOU, Administrateur (1980) du 12 juillet 2016 au 29 juillet 2016
- MME Jacqueline FEUILLET, Administrateur (1942) du 03 février 2004 au 13 février 2010
- MME Marcelle RIOU, Administrateur (1929) du 03 février 2004 au 18 avril 2006
- MME Michel BATARD, Administrateur (1946) du 20 juillet 2013 au 29 juillet 2016
- MME Sylvie GUILLET, Directeur général délégué (1963) du 18 avril 2006 au 13 février 2010
Dirigeants personne morale:
- ACCIOR CONSULTANTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2016
- ALLIADE HABITAT (ESH), Administrateur depuis le 17 juin 2017
- AMALLIA, Administrateur depuis le 15 octobre 2011
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Administrateur depuis le 11 juin 2016
- LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NANTES ET PAR ABREVIATION CIF DE NANTES, Administrateur depuis le 13 février 2010
- ALLIADE HABITAT (ESH), Administrateur du 15 octobre 2011 au 17 juin 2017
- CAISSE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VENDEE, Administrateur du 29 juillet 2008 au 13 février 2010
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Administrateur du 02 octobre 2007 au 11 juin 2016
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Administrateur du 13 février 2010 au 18 juillet 2012
- CHARRIER - BILLON CONSULTANTS, Commissaire aux comptes titulaire du 08 juillet 2015 au 11 juin 2016
- COMITE PARITAIRE DU LOGEMENT DES ORGANISMES SOCIAUX (CPLOS), Administrateur du 31 juillet 2010 au 15 octobre 2011
- CREDIT IMMOBILIER FAMILIAL DE NANTES, Administrateur du 03 février 2004 au 18 novembre 2008
- LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE, Administrateur du 18 novembre 2008 au 13 février 2010
- LE CREDIT IMMOBILIER FAMILIAL DE NANTES, Administrateur du 06 novembre 2007 au 29 juillet 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CIF COOPERATIVE | |
Entrepreneurs individuels | CIF COOPERATIVE | |
Identifiant de l'entreprise | 855800462 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 10 RUE DE BEL AIR 44000 44032 NANTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 06 mai 1986 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 13 890 000,00 | |
Résultat net | 445 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6832A | |
Première activité | 4110A | |
Deuxième activité | 6820A | |
Troisième activité | 6832A | |
Quatrième activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 54 488 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 693 000 |
Immobilisation corporelle | 49 638 000 |
Immobilisation financière | 3 157 000 |
Actif circulant net | 50 688 000 |
Stock | 21 237 000 |
Avance | 0 |
Créance | 19 960 000 |
Placement | 9 491 000 |
Total Actif | 105 177 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 251 000 |
Autres fonds | 4 987 000 |
Provision | 44 000 |
Dette | 87 895 000 |
Total Passif | 105 177 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 890 000 |
Produit d'exploitation | 36 228 000 |
Charge d'exploitation | 34 970 000 |
Résultat d'exploitation | 1 258 000 |
Produit financier net | 153 000 |
Charge financière | 1 057 000 |
Résultat financier | -904 000 |
Résultat courrant | 354 000 |
Produit exceptionnel | 209 000 |
Charges exceptionnelles | 116 000 |
Résultat exceptionnel | 93 000 |
Résultat net | 445 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
85580046200027 | CIF COOPERATIVE 10 RUE DE BEL AIR CS 53205 44032 NANTES CEDEX 1 FRANCE |
85580046200027 | CIF COOPERATIVE 10 RUE DE BEL AIR CS 53205 44032 NANTES CEDEX 1 FRANCE |
85580046200027 | CIF COOPERATIVE 10 RUE DE BEL AIR BP 691 44019 NANTES CEDEX 1 |
85580046200027 | CIF COOPERATIVE 10 RUE DE BEL AIR CS 53205 44032 NANTES CEDEX 1 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Adresse de correspondance : au Cabinet de Me FLEURY Avocat 8 rue Porte Neuve BP 21429 44014 NANTES CEDEX 1