MME Annie PIVAUT
Administrateur de PERRENOT NANTES
MME Annie PIVAUT a 81 ans ( naissance en 1943), elle est Administrateur de la société PERRENOT NANTES
MME Annie PIVAUT peut être contacté au siège de la société PERRENOT NANTES par courrier à l'adresse PERRENOT NANTES ZONE INDUSTRIELLE REZE LES NANTES 6 RUE DE L ILE MACE 44400 REZE FRANCE, par téléphone au 0240135151
La société PERRENOT NANTES est principalement dirigée par MME Annie PIVAUT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société PERRENOT NANTES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/02/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 86680164000040.
- M Dominique JEANNIER, Commissaire aux comptes suppléant (1951) depuis le 22 janvier 2016
- M Philippe GIVONE, Directeur général (1964) depuis le 02 mars 2016
- M Yann BERTHAUD, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 10 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PERRENOT NANTES est de 61 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno BLANCHARD, Président (1966) du 15 avril 2008 au 30 janvier 2010
- M Bruno BLANCHARD, Président (1966) du 30 janvier 2010 au 02 mars 2016
- M Jean-Paul PIVAUT, Président (1941) du 19 janvier 2005 au 20 mai 2008
- M Michel PIVAUT, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 20 mai 2008
- MME Annie PIVAUT, Administrateur (1943) du 20 mai 2008 au 01 juillet 2008
- MME Lara BLANCHARD, Directeur général (1970) du 01 juillet 2008 au 10 février 2009
- MME Lara BLANCHARD-PIVAUT, Directeur général (1970) du 30 janvier 2010 au 02 mars 2016
- MME Lara PIVAUT, Directeur général délégué (1970) du 19 janvier 2005 au 01 juillet 2008
- MME Lara PIVAUT, Directeur général (1970) du 20 mai 2008 au 30 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- ARTHAUD ET ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 mars 2017
- BOURON AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 janvier 2016
- ZAMENHOF EXPLOITATION, Président depuis le 06 janvier 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 janvier 2017 : GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus président. Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION devient président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient directeur général)
- 28 mars 2017 : Sté par actions simplifiée ARTHAUD ET ASSOCIES AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant)
- 03 octobre 2019 : Société à responsabilité limitée BOURON AUDIT CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. JEANNIER Dominique nom d'usage : JEANNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 22 octobre 2020 : Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION n'est plus président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée PERRENOT NANTES devient président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PERRENOT NANTES | |
Entrepreneurs individuels | PERRENOT NANTES | |
Identifiant de l'entreprise | 866801640 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | RTE DE ROMANS 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 03 février 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1966 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 13 383 000,00 | |
Résultat net | 142 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale | 4941A | |
Première activité | 4941A | |
Deuxième activité | 4941C | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 731 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 670 000 |
Immobilisation financière | 57 000 |
Actif circulant net | 5 016 000 |
Stock | 60 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 021 000 |
Placement | 2 935 000 |
Total Actif | 5 747 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 034 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 152 000 |
Dette | 2 562 000 |
Total Passif | 5 747 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 383 000 |
Produit d'exploitation | 13 537 000 |
Charge d'exploitation | 13 566 000 |
Résultat d'exploitation | -29 000 |
Produit financier net | 91 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | 81 000 |
Résultat courrant | 52 000 |
Produit exceptionnel | 355 000 |
Charges exceptionnelles | 172 000 |
Résultat exceptionnel | 183 000 |
Résultat net | 142 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
86680164000040 | PERRENOT NANTES ROUTE DE ROMANS 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE FRANCE |
86680164000032 | PERRENOT NANTES MIN 58 58 BOULEVARD GUSTAVE ROCH 44200 NANTES FRANCE |
86680164000024 | PERRENOT NANTES ZONE INDUSTRIELLE REZE LES NANTES 6 RUE DE L ILE MACE 44400 REZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et directeur : PIVAUT J-Paul Georges Valentin. Directeur général délégué administrateur : PIVAUT Lara Véronique. Directeur général délégué : BLANCHARD Bruno Luc Robert. Administrateur : PIVAUT Michel Antoine. Commissaire aux comptes titulaire : BOMY Jean-Pierre Jack Joseph. Commissaire aux comptes suppléant : FRADIN Françoise.
Président du conseil d'administration et directeur : BLANCHARD Bruno Luc Robert. Directeur général délégué administrateur : PIVAUT Lara Véronique. Administrateur : TUAL Annie Andrée Georgette. Commissaire aux comptes titulaire : BOMY Jean-Pierre Jack Joseph. Commissaire aux comptes suppléant : FRADIN Françoise.
Président de la société : BLANCHARD Bruno Luc RobertDirecteur général : PIVAUT Lara Véronique. Commissaire aux comptes titulaire : BOMY Jean-Pierre Jack Joseph. Commissaire aux comptes suppléant : FRADIN Françoise.
Président de la société : BLANCHARD Bruno Luc Robert Directeur général : PIVAUT Lara Véronique Commissaire aux comptes titulaire : BOURON AUDIT CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : JEANNIER Dominique
GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus président. Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION devient président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient directeur général
Sté par actions simplifiée ARTHAUD ET ASSOCIES AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant
Perrenot Nantes 6 rue de l'Ile Macé 44400 Reze pour la validité, Cabinet Aegis Avocats Maître Julie Ravachol-Agop 116 boulevard de la Corniche 26902 Valence CEDEX 9 pour la correspondance.
Société à responsabilité limitée BOURON AUDIT CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. JEANNIER Dominique nom d'usage : JEANNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION n'est plus président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée PERRENOT NANTES devient président
Sté par actions simplifiée ARTHAUD ET ASSOCIES AUDIT n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d\'usage : BERTHAUD n\'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d\'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire