M Jean SEILLER
Administrateur de IMPRIGRAPH
M Jean SEILLER a 68 ans ( naissance en 1956), est Administrateur de la société IMPRIGRAPH
M Jean SEILLER peut être contacté au siège de la société IMPRIGRAPH par courrier à l'adresse IMPRIGRAPH IOV COMMUNICATION LE SILLON CREIMPRIM PARC D ACTIVITES ZONE DE BOTQUELEN BP 34 56610 ARRADON FRANCE
La société IMPRIGRAPH est principalement dirigée par M Jean SEILLER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autre imprimerie (labeur) ,imprimerie de livres, imprimeur de livres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1812Z (Autre imprimerie (labeur)), les activités sont :
- Autre imprimerie (labeur)
- l'impression de magazines et d'autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine
- l'impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d'atlas, d'affiches, de catalogues, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d'autres papiers-
- l'impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique
- Les motifs imprimés sont généralement protégés par les droits d'auteur.
- les travaux d'impresion rapide en grands tirages
Mais sont exclues les activités :
- l'impression sérigraphique sur textiles et vêtements (cf13.30Z)
- la fabrication d'articles de papeterie (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale (cf17.23Z)
- la publication d'imprimés (cf58.1)
- les travaux d'impression rapide en petits tirages (cf82.19Z)
La société IMPRIGRAPH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/11/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 87578020700044.
- M Benoit LANTRAIN, Administrateur (1977) depuis le 03 juin 2016
- M Eric LANGLAIS, Administrateur (1958) depuis le 05 décembre 2009
- M Marc DELAVAUD, Administrateur (1959) depuis le 13 septembre 2016
- M Marc DELAVAUD, Directeur général délégué (1959) depuis le 26 octobre 2016
- M Michel LE GAL, Administrateur (1964) depuis le 05 juin 2010
- MME Beatrice RUBIN, Administrateur (1964) depuis le 21 avril 2017
- MME Claudine LORENT, Administrateur (1966) depuis le 05 juin 2010
- MME Corinne ALOS, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 19 août 2015
- MME Helene LE GAC, Président (1959) depuis le 13 juillet 2004
- MME Helene LE GAC, Directeur général (1959) depuis le 08 février 2013
- MME Sandra DANTI, Administrateur (1974) depuis le 21 avril 2017
- MME Soasig LARVOR, Administrateur (1978) depuis le 19 août 2015
- MME Virginie GUICHET, Administrateur (1975) depuis le 13 septembre 2016
L'âge moyen des 13 dirigeants de la société IMPRIGRAPH est de 58 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel GUILLAUME, Administrateur (1956) du 05 juin 2010 au 03 juin 2016
- M Eric LANGLAIS, Administrateur (1958) du 17 janvier 2006 au 05 décembre 2009
- M Francois LE MAUFF, Administrateur (1974) du 21 septembre 2004 au 17 janvier 2006
- M Jacques MOUGENOT, Directeur général (1953) du 13 juillet 2004 au 08 février 2013
- M Jean SEILLER, Administrateur (1956) du 13 juillet 2004 au 05 décembre 2009
- M Jean-Francois-Albert SEILLER, Administrateur (1956) du 05 décembre 2009 au 19 août 2015
- M Jules SUSMANN, Administrateur (1931) du 13 juillet 2004 au 17 janvier 2006
- M Jules SUSSMANN, Administrateur (1931) du 17 janvier 2006 au 05 décembre 2009
- M Jules SUSSMANN, Administrateur (1937) du 05 décembre 2009 au 23 janvier 2010
- M Michel COMPTOUR, Administrateur (1952) du 13 juillet 2004 au 05 décembre 2009
- M Michel COMPTOUR, Administrateur (1952) du 05 décembre 2009 au 23 janvier 2010
- M Patrick LE GOUARD, Administrateur (1964) du 05 juin 2010 au 08 février 2013
Dirigeants personne morale:
- SARL GUY BERNARD, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 août 2015
ZONE DE BOTQUELEN
56610 ARRADON
Téléphone : Société
IMPRIGRAPH
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMPRIGRAPH | |
Sigle de l'entreprise | IOV | |
Entrepreneurs individuels | IMPRIGRAPH | |
Identifiant de l'entreprise | 875780207 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | ZONE DE BOTQUELEN 56610 ARRADON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 28 janvier 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration | |
Capital social | 340 052,78 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 406 000,00 | |
Résultat net | 74 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale de l'entreprise | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale | 1812Z | |
Première activité | 1812Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Autre imprimerie (labeur) | |
Synonyme | imprimerie de livres, imprimeur de livres | |
Principal | imprimeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 943 000 |
Immobilisation incorporelle | 482 000 |
Immobilisation corporelle | 451 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 757 000 |
Stock | 92 000 |
Avance | 0 |
Créance | 340 000 |
Placement | 326 000 |
Total Actif | 1 701 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 555 000 |
Autres fonds | 114 000 |
Provision | 0 |
Dette | 1 031 000 |
Total Passif | 1 701 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 406 000 |
Produit d'exploitation | 1 428 000 |
Charge d'exploitation | 1 417 000 |
Résultat d'exploitation | 11 000 |
Produit financier net | 56 000 |
Charge financière | 19 000 |
Résultat financier | 37 000 |
Résultat courrant | 48 000 |
Produit exceptionnel | 32 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | 26 000 |
Résultat net | 74 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00614 Industrie de la sérigraphie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
Président directeur général : MOUGENOT Jacques Administrateur : COMPTOUR Michel Georges Administrateur : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : SEILLER Jean-François-Albert Marie Administrateur : LANGLAIS Eric Dominique Jack Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy
Président directeur général : MOUGENOT Jacques Administrateur : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : SEILLER Jean-François-Albert Marie Administrateur : LANGLAIS Eric Dominique Jack Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy
Président directeur général : MOUGENOT Jacques Administrateur : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : SEILLER Jean-François-Albert, Marie Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : GUILLAUME DANIEL, HENRI, JOSEPH, MARIE Administrateur : LE GOUARD PATRICK, GUY, LOIC Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy
Directeur général : MOUGENOT Jacques Président du Conseil d'Administration : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : SEILLER Jean-François-Albert, Marie Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : GUILLAUME DANIEL, HENRI, JOSEPH, MARIE Administrateur : LE GOUARD PATRICK, GUY, LOIC Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy
Directeur général : MOUGENOT Jacques Conjoint : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : SEILLER Jean-François-Albert, Marie Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : GUILLAUME DANIEL, HENRI, JOSEPH, MARIE Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy
Conjoint : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : SEILLER Jean-François-Albert, Marie Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : GUILLAUME DANIEL, HENRI, JOSEPH, MARIE Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : SEILLER Jean-François-Albert, Marie Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : GUILLAUME DANIEL, HENRI, JOSEPH, MARIE Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy Commissaire aux comptes suppléant : ALOS Corinne né(e) LE MOUEL
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : GUILLAUME DANIEL, HENRI, JOSEPH, MARIE Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy Commissaire aux comptes suppléant : ALOS Corinne né(e) LE MOUEL
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE Administrateur : LANTRAIN Benoit Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy Commissaire aux comptes suppléant : ALOS Corinne né(e) LE MOUEL
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE Administrateur : LANTRAIN Benoit Administrateur : DELAVAUD MARC Administrateur : GUICHET VIRGINIE, JEANNE, MIREILLE né(e) LE MINTEC Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy Commissaire aux comptes suppléant : ALOS Corinne né(e) LE MOUEL
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC ; Directeur général délégué, Administrateur : DELAVAUD MARC ; Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack ; Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE ; Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE ; Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : GUICHET VIRGINIE, JEANNE, MIREILLE né(e) LE MINTEC ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy ; Commissaire aux comptes suppléant : ALOS Corinne né(e) LE MOUEL
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC ; Directeur général délégué, Administrateur : DELAVAUD MARC ; Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack ; Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE ; Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE ; Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : GUICHET VIRGINIE, JEANNE, MIREILLE né(e) LE MINTEC ; Administrateur : DANTI Sandra ; Administrateur : RUBIN Béatrice, Michelle, Marie né(e) CADOT ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUY BERNARD (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Guy ; Commissaire aux comptes suppléant : ALOS Corinne né(e) LE MOUEL
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC ; Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack ; Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE ; Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE ; Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : DANTI Sandra ; Administrateur : RUBIN Béatrice, Michelle, Marie né(e) CADOT ; Administrateur : MAILLARD Frédéric ; Commissaire aux comptes : QANTALIS AUDIT (SAS)
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC ; Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack ; Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE ; Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE ; Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : DANTI Sandra ; Administrateur : RUBIN Béatrice, Michelle, Marie né(e) CADOT ; Administrateur : MOYON Bruno ; Commissaire aux comptes : QANTALIS AUDIT (SAS)
Directeur général, Président : LE GAC Hélène né(e) CORNEC ; Administrateur : LANGLAIS Eric, Dominique, Jack ; Administrateur : LORENT CLAUDINE, MARIE, CECILE né(e) LEGENDRE ; Administrateur : LE GAL MICHEL, PAUL, MARIE ; Administrateur : LARVOR SOASIG, MARIE-ANGE ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : DANTI Sandra ; Administrateur : RUBIN Béatrice, Michelle, Marie né(e) CADOT ; Administrateur : MOYON Bruno ; Administrateur : CHAPELLE Stéphane, Marie, Joseph ; Commissaire aux comptes : QANTALIS AUDIT (SAS)
Président, Directeur général : LE GAC Hélène ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : LANGLAIS Eric Dominique Jack ; Administrateur : LORENT Claudine Marie Cécile ; Administrateur : LE GAL Michel Paul Marie ; Administrateur : LARVOR Soasig Marie-Ange ; Administrateur : RUBIN Béatrice Michelle Marie ; Administrateur : MOYON Bruno ; Administrateur : CHAPELLE Stéphane Marie Joseph ; Commissaire aux comptes : QANTALIS AUDIT
Président, Directeur général : LE GAC Hélène ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : VAUBON Magali ; Administrateur : MONNIER Gael Alexis Marie ; Administrateur : LORENT Claudine Marie Cécile ; Administrateur : LE GAL Michel Paul Marie ; Administrateur : LARVOR Soasig Marie-Ange ; Administrateur : RUBIN Béatrice Michelle Marie ; Administrateur : MOYON Bruno ; Administrateur : CHAPELLE Stéphane Marie Joseph ; Commissaire aux comptes : QANTALIS AUDIT
Cabinet Maeker Avocats 4-6 rue Pontorson 56400 Auray
Président du conseil d\'administration, Directeur général : LARVOR Soasig, Marie-Ange ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : VAUBON Magali ; Administrateur : MONNIER Gael Alexis Marie ; Administrateur : LORENT Claudine Marie Cécile ; Administrateur : LE GAL Michel Paul Marie ; Administrateur : RUBIN Béatrice Michelle Marie ; Administrateur : MOYON Bruno ; Administrateur : CHAPELLE Stéphane Marie Joseph ; Commissaire aux comptes : QANTALIS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Directeur général : LARVOR Soasig, Marie-Ange ; Administrateur : LANTRAIN Benoit ; Administrateur : VAUBON Magali ; Administrateur : MONNIER Gael Alexis Marie ; Administrateur : LORENT Claudine Marie Cécile ; Administrateur : LE GAL Michel Paul Marie ; Administrateur : RUBIN Béatrice Michelle Marie ; Administrateur : MOYON Bruno ; Administrateur : CHAPELLE Stéphane Marie Joseph