M Mirko FATOVICH
Président de PROCEDES ROLAND PIGEON
M Mirko FATOVICH a 85 ans ( naissance en 1937), est Président de la société PROCEDES ROLAND PIGEON
M Mirko FATOVICH peut être contacté au siège de la société PROCEDES ROLAND PIGEON par courrier à l'adresse PROCEDES ROLAND PIGEON RUE JEAN BAPTISTE GUERIN ZONE D ACTIVITE DE LA TEILLAIS 35740 PACE FRANCE, par téléphone au 0561827781
La société PROCEDES ROLAND PIGEON est principalement dirigée par M Mirko FATOVICH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme ,fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1091Z (Fabrication d'aliments pour animaux de ferme), les activités sont :
- Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
- la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments concentrés pour animaux et les aliments de complément
- la préparation de produits non mélangés pour l'alimentation des animaux de ferme
Mais sont exclues les activités :
- la production de farines de viandes (cf10.13A) ou de poissons destinées à l'alimentation des animaux (cf10.20Z)
- la production de tourteaux oléagineux (cf10.41A)
- les activités produisant des sous-produits pouvant être utilisés comme aliments pour animaux sans subir de traitement particulier, comme les oléagineux (cf10.41), les résidus de la minoterie (cf10.61)
La société PROCEDES ROLAND PIGEON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/02/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 87718057000252.
- M Cyril CHARLES-LAVAUZELLE, Directeur général (1973) depuis le 08 avril 2015
- M Henry BELLOT DES MINIERES, Directeur général (1965) depuis le 08 avril 2015
- M Mirko FATOVICH, Président (1937) depuis le 02 décembre 2003
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PROCEDES ROLAND PIGEON est de 64 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe MOREAU, Directeur général (1960) du 05 décembre 2009 au 08 avril 2015
- M Yann KERGALL, Administrateur (1941) du 02 décembre 2003 au 16 novembre 2004
- MME Alda FATOVICH, Administrateur (1935) du 02 décembre 2003 au 16 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
- SC DASET, Administrateur du 02 décembre 2003 au 16 novembre 2004
- SCP KERINVEST, Administrateur du 02 décembre 2003 au 16 novembre 2004
- SOCIETE CIVILE DASET, Administrateur du 02 décembre 2003 au 16 novembre 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROCEDES ROLAND PIGEON | |
Sigle de l'entreprise | PRP | |
Entrepreneurs individuels | PROCEDES ROLAND PIGEON | |
Identifiant de l'entreprise | 877180570 | |
Numéro interne du siège | 00252 | |
Adresse | 33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juin 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 13 920 000,00 | |
Résultat net | -2 474 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale de l'entreprise | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale | 1091Z | |
Première activité | 1091Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme | |
Principal | fabricant d'aliments pour animaux de ferme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 470 000 |
Immobilisation incorporelle | 17 000 |
Immobilisation corporelle | 1 355 000 |
Immobilisation financière | 98 000 |
Actif circulant net | 8 509 000 |
Stock | 1 692 000 |
Avance | 0 |
Créance | 6 530 000 |
Placement | 286 000 |
Total Actif | 9 978 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -427 000 |
Autres fonds | 947 000 |
Provision | 215 000 |
Dette | 9 243 000 |
Total Passif | 9 978 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 920 000 |
Produit d'exploitation | 14 561 000 |
Charge d'exploitation | 17 108 000 |
Résultat d'exploitation | -2 547 000 |
Produit financier net | 90 000 |
Charge financière | 160 000 |
Résultat financier | -70 000 |
Résultat courrant | -2 617 000 |
Produit exceptionnel | 94 000 |
Charges exceptionnelles | 252 000 |
Résultat exceptionnel | -158 000 |
Résultat net | -2 474 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00112 Industrie laitière
- 00044 Industries chimiques
- 01930 Meunerie
- 01077 Négoce et industrie des produits du sol et engrais
- 00804 VRP
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce