M Hubert LE NORMAND
Administrateur de CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE
M Hubert LE NORMAND a 63 ans ( naissance en 1959), est Administrateur de la société CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE
M Hubert LE NORMAND peut être contacté au siège de la société CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE par courrier à l'adresse CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE 1 RUE DE LA MAISON NEUVE CS 51856 35418 ST MALO CEDEX FRANCE, par téléphone au 0223522022
La société CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE est principalement dirigée par M Hubert LE NORMAND qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités hospitalières ,clinique, hôpital, maternité, urgences, laboratoire, radiologue, anesthésiste, planning familial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8610Z (Activités hospitalières), les activités sont :
- Activités hospitalières
- les activités d'hospitalisation de court ou long séjour, c'est-à -dire les activités médicales de diagnostic et de soins des établissements hospitaliers et des cliniques, publics ou privés, dans des établissements généraux (hôpitaux locaux, régionaux,
- Ces activités concernent principalement des patients hospitalisésElles sont exercées sous la responsabilité de médecins et comprennent :
- les services du personnel médical et paramédical
- les services des laboratoires et installations techniques, y compris les services de radiologie et d'anesthésie,
- les services d'urgences
- les services des salles d'opération, les services de pharmacie, d'hébergement, de restauration et les autres services hospitaliers
- les services des centres de planning familial assurant des actes médicaux tels que la stérilisation ou l'interruption de grossesse, avec hébergement
- les services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine
Mais sont exclues les activités :
- les activités de laboratoire et inspections de tous les types de matériaux et produits, à l'exclusion des produits médicaux (cf71.20B)
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- les soins médicaux dispensés au personnel militaire en campagne (cf84.22Z)
- l'exercice de la médecine ambulatoire en milieu hospitalier ou en clinique et les services des médecins consultants privés à des personnes hospitalisées (cf86.2)
- les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (dentisterie, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale, activités d'orthodontie) (cf86.23Z)
- les activités de transport en ambulance (cf86.90A)
- les services des laboratoires d'analyses médicales (cf86.90B)
La société CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/08/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 89578026000025.
- M Didier DELAVAUD, Président (1962) depuis le 27 juillet 2017
- M Eric LASPOUGEAS, Président (1960) depuis le 21 février 2014
- MME Marie BONDIGUEL, Directeur général (1956) depuis le 01 mai 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE est de 63 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud DARTOIS, Administrateur (1978) du 03 avril 2010 au 25 septembre 2010
- M Bruno CHARENTON, Administrateur (1960) du 19 janvier 2005 au 06 septembre 2005
- M Bruno LE BOT, Administrateur (1966) du 06 septembre 2005 au 25 septembre 2010
- M Eric LASPOUGEAS, Président (1960) du 21 février 2014 au 27 juillet 2017
- M Francois LE BOT, Administrateur (1966) du 27 septembre 2005 au 03 avril 2010
- M Hubert LE NORMAND, Administrateur (1959) du 19 janvier 2005 au 03 avril 2010
- M Jerome SLAMA, Administrateur (1968) du 06 septembre 2005 au 03 avril 2010
- M Luc CASTELLVI, Président-directeur général (1953) du 19 janvier 2005 au 03 avril 2010
- M Michel QUINIOU, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 06 septembre 2005
- M Olivier BOYER, Administrateur (1967) du 06 septembre 2005 au 03 avril 2010
- M Paolo SILVANO, Président (1962) du 09 octobre 2010 au 21 février 2014
- M Paolo SYLVANO, Président (1962) du 03 avril 2010 au 09 octobre 2010
- MME Patricia CERCLE, Administrateur (1959) du 19 janvier 2005 au 06 septembre 2005
Dirigeants personne morale:
- CISANE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 juin 2015
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 juin 2015
- CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE, Administrateur du 06 septembre 2005 au 03 avril 2010
- CLINIQUE SAINT VINCENT, Administrateur du 19 janvier 2005 au 10 mai 2005
- CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES, Administrateur du 19 janvier 2005 au 03 avril 2010
- CMC SAINT VINCENT VOLNEY, Administrateur du 19 janvier 2005 au 10 mai 2005
- POLYCLINIQUE RENNAISE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 06 septembre 2005
- VIVALTO SANTE SAS, Administrateur du 03 avril 2010 au 25 septembre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE | |
Entrepreneurs individuels | CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE | |
Identifiant de l'entreprise | 895780260 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 1 RUE DE LA MAISON NEUVE 35400 SAINT MALO | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 28 juin 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 429 665,68 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 12 561 000,00 | |
Résultat net | 938 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8610Z : Activités hospitalières | |
Activité principale de l'entreprise | 8610Z : Activités hospitalières | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités hospitalières | |
Synonyme | clinique, hôpital, maternité, urgences, laboratoire, radiologue, anesthésiste, planning familial | |
Principal | hôpital |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 3 627 000 |
Immobilisation incorporelle | 93 000 |
Immobilisation corporelle | 1 919 000 |
Immobilisation financière | 1 615 000 |
Actif circulant net | 2 442 000 |
Stock | 369 000 |
Avance | 0 |
Créance | 885 000 |
Placement | 1 188 000 |
Total Actif | 6 069 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 170 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 634 000 |
Dette | 3 265 000 |
Total Passif | 6 069 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 561 000 |
Produit d'exploitation | 12 669 000 |
Charge d'exploitation | 11 729 000 |
Résultat d'exploitation | 939 000 |
Produit financier net | 350 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 344 000 |
Résultat courrant | 1 283 000 |
Produit exceptionnel | 2 674 000 |
Charges exceptionnelles | 2 654 000 |
Résultat exceptionnel | 21 000 |
Résultat net | 938 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
89578026000025 | CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE 1 RUE DE LA MAISON NEUVE CS 51856 35418 ST MALO CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 20 00 90 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintmalo.fr.
Les greffiers sont : JEAN Jacques , FRANCOIS Véronique
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45, fermé le jeudi après-midi
Président : SYLVANO PAOLO Administrateur : VIVALTO SANTE SAS (SAS) Administrateur : DARTOIS Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE TINIER (SRLEL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES
Président du Conseil d'Administration : SYLVANO PAOLO Directeur général : BONDIGUEL Marie, Annick né(e) AVAN Administrateur : VIVALTO SANTE SAS (SAS) Administrateur : DARTOIS Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE TINIER (SRLEL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES
Président : SYLVANO Paolo Directeur général : BONDIGUEL Marie, Annick né(e) AVAN Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE TINIER (SRLEL) Co-commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES Co-commissaire aux comptes suppléant : CISANE (SA)
Président : LASPOUGEAS Eric, François Directeur général : BONDIGUEL Marie, Annick né(e) AVAN Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE TINIER (SELARL) Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CISANE (SACA)
Président : LASPOUGEAS Eric, François Directeur général : BONDIGUEL Marie, Annick né(e) AVAN Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CISANE (SACA)
Président : DELAVAUD Didier, René, Christophe ; Directeur général : BONDIGUEL Marie, Annick né(e) AVAN ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE (SACA)
Président : DELAVAUD Didier, René, Christophe ; Directeur général : LEVRIER Brice ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE (SACA)
Président : BIOULOU Nicolas, Franck ; Directeur général : LEVRIER Brice ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE (SACA)
Président : BIOULOU Nicolas, Franck ; Directeur général : LEVRIER Brice ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES