M Daniel PIQUANDET
Administrateur de SOCAVIAC
M Daniel PIQUANDET a 76 ans ( naissance en 1946), est Administrateur de la société SOCAVIAC
M Daniel PIQUANDET peut être contacté au siège de la société SOCAVIAC par courrier à l'adresse SOCAVIAC LIEU DIT LES CHAUMAS 03430 VILLEFRANCHE D ALLIER FRANCE, par téléphone au 03Â 85Â 69Â 03Â 00
La société SOCAVIAC est principalement dirigée par M Daniel PIQUANDET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'animaux vivants, vendeur d'animaux vivants en gros, animalerie de gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie), les activités sont :
- Transformation et conservation de la viande de boucherie
- l'exploitation d'abattoirs se livrant à l'abattage d'animaux de boucherie, à la préparation et à l'emballage de la viande : bÅuf, porc, agneau, lapin, mouton, buffles, bisons, etc.
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en carcasses
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en morceaux
- la production de cuirs et de peaux bruts provenant de l'activité des abattoirs, y compris le délainage
- la production de saindoux et d'autres graisses animales comestibles
- la préparation des abats
- la production de laine de délainage
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de graisses de volailles comestibles (cf10.12Z)
- le conditionnement de viandes de boucherie, pour compte propre (cf46.32A) ou pour compte de tiers (cf82.92Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4623Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants), les activités sont :
- le commerce de gros d'animaux sur pied destinés à l'élevage, l'engraissage, l'abattage, le dressage, l'expérimentation, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'appâts vivants pour la pêche (cf46.49Z)
La société SOCAVIAC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/12/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 91645017400013.
- M Bertrand LABOISSE, Président (1963) depuis le 23 août 2010
- M Francois BERTHOMIER, Administrateur (1958) depuis le 27 juin 2012
- M Jean-Michel BAJARD, Administrateur (1962) depuis le 08 septembre 2009
- M Michel MILLOT, Directeur général (1962) depuis le 04 février 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SOCAVIAC est de 61 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain METENIER, Administrateur (1957) du 20 décembre 2005 au 27 juin 2012
- M Bernard DUTHEIL, Administrateur (1955) du 12 décembre 2009 au 27 août 2011
- M Bruno BOUVAT-MARTIN, Administrateur (1958) du 23 août 2010 au 27 juin 2012
- M Christophe JARDOUX, Administrateur (1973) du 25 septembre 2007 au 27 juin 2012
- M Daniel PIQUANDET, Administrateur (1946) du 20 décembre 2005 au 27 août 2011
- M Denis RENARD, Administrateur (1953) du 20 février 2007 au 23 août 2010
- M Eric DU BOULET, Administrateur (1962) du 22 juillet 2008 au 08 septembre 2009
- M Eric DU BOULET DE LA BOISSIERE, Administrateur (1962) du 08 septembre 2009 au 12 décembre 2009
- M Eric DU BOULET DE LA BOISSIERE, Administrateur (1962) du 12 décembre 2009 au 27 août 2011
- M Francois CHAFFRAIX, Administrateur (1957) du 12 décembre 2009 au 23 août 2010
- M Henri JOURNE, Directeur général (1948) du 23 août 2010 au 04 février 2012
- M Jacques MONTEIL, Administrateur (1957) du 20 décembre 2005 au 27 juin 2012
- M Jean BLANC, Administrateur (1943) du 17 août 2004 au 20 décembre 2005
- M Jean DUPUY, Administrateur (1958) du 20 décembre 2005 au 27 juin 2012
- M Jean GIRARDON, Administrateur (1952) du 12 décembre 2009 au 10 juillet 2015
- M Marc RECHARD, Commissaire aux comptes suppléant (1963) du 10 juillet 2015 au 04 août 2016
- M Marcel RIBEYRE, Président du conseil d`administration (1946) du 17 août 2004 au 12 décembre 2009
- M Marcel RIBEYRE, Président du conseil d`administration (1946) du 12 décembre 2009 au 23 août 2010
- M Maurice JAILLOT, Administrateur (1955) du 20 décembre 2005 au 27 août 2011
- M Philippe OCTOBRE, Administrateur (1966) du 17 août 2004 au 27 août 2011
- M Roger LAMADON, Administrateur (1955) du 20 décembre 2005 au 23 août 2010
- M Serge MELIN, Administrateur (1952) du 12 décembre 2009 au 23 août 2010
Dirigeants personne morale:
- ALBOUY ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 août 2016
- EARL DE FLORAT, Administrateur depuis le 23 août 2010
- EARL DU VOYEN, Administrateur depuis le 18 juillet 2013
- EARL FRANCK MONCE, Administrateur depuis le 23 août 2010
- GAEC BARRAT, Administrateur depuis le 18 juillet 2013
- GAEC DAILLOUX, Administrateur depuis le 27 juin 2012
- GAEC DE LA GOULAINE, Administrateur depuis le 27 août 2011
- GAEC DE LA GOULAINE, Administrateur depuis le 27 juillet 2017
- GAEC DE LA VALETTE, Administrateur depuis le 27 juin 2012
- GAEC DES RAGEAUDS, Administrateur depuis le 12 juillet 2016
- GAEC DUTHEIL, Administrateur depuis le 27 août 2011
- GAEC JARDOUX, Administrateur depuis le 27 juin 2012
- GAEC LES SORBIERES, Administrateur depuis le 23 août 2010
- GAEC RONDIER, Administrateur depuis le 12 juillet 2016
- GROUPEMENT AGRICOLE D`EXPLOITATION EN COMMUN DAFIT, Administrateur depuis le 12 juillet 2016
- SARL GEC CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 août 2016
- SCEA DE LA PREUGNE, Administrateur depuis le 27 juin 2012
- AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire du 10 juillet 2015 au 04 août 2016
- AUDIT CONSEIL ASSISTANCE ACA, Commissaire aux comptes titulaire du 10 juillet 2015 au 04 août 2016
- EARL METENIER, Administrateur du 27 juin 2012 au 12 juillet 2016
- GAEC DE LA GOULAINE, Administrateur du 27 août 2011 au 27 juillet 2017
- GAEC DES CHEVALIERS, Administrateur du 23 août 2010 au 18 juillet 2013
- GAEC DES GRANDS CHAMPS, Administrateur du 27 juin 2012 au 10 juillet 2015
- GAEC DES PEYROCHAS, Administrateur du 27 août 2011 au 18 juillet 2014
- GAEC DU LEMBRONNET, Administrateur du 23 août 2010 au 27 août 2011
- MBA VICHY, Commissaire aux comptes suppléant du 10 juillet 2015 au 04 août 2016
LES CHAUMAS
03430 VILLEFRANCHE D'ALLIER
Téléphone : 03Â 85Â 69Â 03Â 00 Société
SOCAVIAC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCAVIAC | |
Sigle de l'entreprise | S.O.C.A.V.I.A.C. | |
Entrepreneurs individuels | SOCAVIAC | |
Identifiant de l'entreprise | 916450174 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | LES CHAUMAS 03430 VILLEFRANCHE D'ALLIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 124 765 000,00 | |
Résultat net | 171 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Activité principale de l'entreprise | 4623Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Activité principale | 4623Z | |
Première activité | 4623Z | |
Deuxième activité | 4621Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boucher industriel, boucherie industrielle, abattoirs | |
Principal | abattoirs | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'animaux vivants, vendeur d'animaux vivants en gros, animalerie de gros | |
Principal | animalerie de gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 9 734 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 1 165 000 |
Immobilisation financière | 8 562 000 |
Actif circulant net | 15 653 000 |
Stock | 363 000 |
Avance | 0 |
Créance | 12 072 000 |
Placement | 3 218 000 |
Total Actif | 25 387 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 18 562 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 43 000 |
Dette | 6 783 000 |
Total Passif | 25 387 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 124 765 000 |
Produit d'exploitation | 125 037 000 |
Charge d'exploitation | 125 126 000 |
Résultat d'exploitation | -89 000 |
Produit financier net | 872 000 |
Charge financière | 585 000 |
Résultat financier | 287 000 |
Résultat courrant | 198 000 |
Produit exceptionnel | 723 000 |
Charges exceptionnelles | 752 000 |
Résultat exceptionnel | -28 000 |
Résultat net | 171 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
91645017400013 | SOCAVIAC LIEU DIT LES CHAUMAS 03430 VILLEFRANCHE D ALLIER FRANCE |
91645017400013 | SOCAVIAC LIEU DIT LES CHAUMAS 03430 VILLEFRANCHE D ALLIER FRANCE |
91645017400047 | SOCAVIAC LA GARDE CHEMIN CHAMP LONG 63360 GERZAT FRANCE |
91645017400039 | SOCAVIAC RUE DE LA GRANGE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE |
91645017400070 | SOCAVIAC ROUTE DE LA TOUR 63690 TAUVES FRANCE |
91645017400062 | SOCAVIAC ESPINAT 15000 YTRAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 70 05 05 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montlucon.fr.
Les greffiers sont : DUMAS Cirgue
Le greffe est ouvert 9h à 12h/14h à 17h
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
- 00112 Industrie laitière
- 01938 Industries transformation volaille
Président du Conseil d'Administration : RIBEYRE Marcel René Administrateur : DU BOULET de la BOISSIERE Eric, Marie, Paul Administrateur : CHAFFRAIX François Antoine Administrateur : METENIER Alain Administrateur : PIQUANDET Daniel Administrateur : MONTEIL Jacques Administrateur : DUTHEIL Bernard Lucien Georges Administrateur : DUPUY Jean Administrateur : LAMADON Roger Administrateur : GIRARDON Jean Pierre Administrateur : BAJARD Jean-Michel Administrateur : OCTOBRE Philippe Administrateur : MELIN Serge Jean Jules Administrateur : JAILLOT Maurice Administrateur : RENARD Denis Administrateur : JARDOUX Christophe Membre : LABOISSE Bertrand Membre : BOUVAT-MARTIN Bruno Jacques Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL représenté par ALBOUY Christian Commissaire aux comptes suppléant : BOISSONNET Michel Co-commissaire aux comptes titulaire : BELLE Jean-Michel Co-commissaire aux comptes suppléant : RECHARD Marc
Président : LABOISSE Bertrand Directeur général : MILLOT Michel Administrateur : BAJARD Jean-Michel Administrateur : EARL FRANCK MONCE (EARL) représenté par MONCE Franck, Bernard, Roland Administrateur : EARL DE FLORAT (EARL) représenté par RENARD Denis Administrateur : GAEC LES SORBIERES (GAEC) représenté par CHAFFRAIX François Administrateur : GAEC DE LA GOULAINE (GAEC) représenté par JAILLOT MAURICE Administrateur : GAEC DUTHEIL (GAEC) représenté par DUTHEIL Bernard, Lucien, Georges Administrateur : BERTHOMIER François Administrateur : GAEC DAILLOUX (GAEC) représenté par DAILLOUX Daniel Administrateur : GAEC JARDOUX (GAEC) représenté par JARDOUX CHRISTOPHE Administrateur : SCEA DE LA PREUGNE (SCEA) représenté par BOUVAT-MARTIN BRUNO Administrateur : GAEC DE LA VALETTE (GAEC) représenté par MONTEIL JACQUES Administrateur : GAEC BARRAT (GAEC) représenté par BARRAT François Administrateur : EARL DU VOYEN (EARL) représenté par GODILLOT René Administrateur : GAEC RONDIER (GAEC) représenté par RONDIER Thomas Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DAFIT (GAEC) représenté par DAFIT Thierry Administrateur : GAEC DES RAGEAUDS (GAEC) représenté par BERTHIAUD Pascal Commissaire aux comptes titulaire : SARL GEC CONSEIL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ALBOUY ASSOCIES AUDIT (SARL)
Président : LABOISSE Bertrand ; Directeur général : MILLOT Michel ; Administrateur : BAJARD Jean-Michel ; Administrateur : EARL FRANCK MONCE (EARL) représenté par MONCE Franck, Bernard, Roland ; Administrateur : EARL DE FLORAT (EARL) représenté par RENARD Denis ; Administrateur : GAEC LES SORBIERES (GAEC) représenté par CHAFFRAIX François ; Administrateur : GAEC DE LA GOULAINE (GAEC) représenté par DORARD Romain ; Administrateur : GAEC DUTHEIL (GAEC) représenté par DUTHEIL Bernard, Lucien, Georges ; Administrateur : BERTHOMIER François ; Administrateur : GAEC DAILLOUX (GAEC) représenté par DAILLOUX Daniel ; Administrateur : GAEC JARDOUX (GAEC) représenté par JARDOUX CHRISTOPHE ; Administrateur : SCEA DE LA PREUGNE (SCEA) représenté par BOUVAT-MARTIN BRUNO ; Administrateur : GAEC BARRAT (GAEC) représenté par BARRAT François ; Administrateur : EARL DU VOYEN (EARL) représenté par GODILLOT René ; Administrateur : GAEC RONDIER (GAEC) représenté par RONDIER Thomas ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DAFIT (GAEC) représenté par DAFIT Thierry ; Administrateur : GAEC DES RAGEAUDS (GAEC) représenté par BERTHIAUD Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL GEC CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBOUY ASSOCIES AUDIT (SARL)
Président : LABOISSE Bertrand ; Directeur général : MILLOT Michel ; Administrateur : BAJARD Jean-Michel ; Administrateur : EARL FRANCK MONCE (EARL) représenté par MONCE Franck, Bernard, Roland ; Administrateur : EARL DE FLORAT (EARL) représenté par RENARD Denis ; Administrateur : GAEC LES SORBIERES (GAEC) représenté par CHAFFRAIX François ; Administrateur : GAEC DE LA GOULAINE (GAEC) représenté par DORARD Romain ; Administrateur : GAEC DUTHEIL (GAEC) représenté par DUTHEIL Bernard, Lucien, Georges ; Administrateur : BERTHOMIER François ; Administrateur : GAEC DAILLOUX (GAEC) représenté par DAILLOUX Daniel ; Administrateur : GAEC JARDOUX (GAEC) représenté par JARDOUX CHRISTOPHE ; Administrateur : SCEA DE LA PREUGNE (SCEA) représenté par BOUVAT-MARTIN BRUNO ; Administrateur : GAEC BARRAT (GAEC) représenté par BARRAT François ; Administrateur : GAEC RONDIER (GAEC) représenté par RONDIER Thomas ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DAFIT (GAEC) représenté par DAFIT Thierry ; Administrateur : GAEC DES RAGEAUDS (GAEC) représenté par BERTHIAUD Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL GEC CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBOUY ASSOCIES AUDIT (SARL)
Président : LABOISSE Bertrand ; Directeur général : MILLOT Michel ; Administrateur : BAJARD Jean-Michel ; Administrateur : EARL FRANCK MONCE (EARL) représenté par MONCE Franck, Bernard, Roland ; Administrateur : EARL DE FLORAT (EARL) représenté par RENARD Denis ; Administrateur : GAEC LES SORBIERES (GAEC) représenté par CHAFFRAIX François ; Administrateur : GAEC DE LA GOULAINE (GAEC) représenté par DORARD Romain ; Administrateur : GAEC DUTHEIL (GAEC) représenté par DUTHEIL Bernard, Lucien, Georges ; Administrateur : BERTHOMIER François ; Administrateur : GAEC DAILLOUX (GAEC) représenté par DAILLOUX Daniel ; Administrateur : GAEC JARDOUX (GAEC) représenté par JARDOUX CHRISTOPHE ; Administrateur : SCEA DE LA PREUGNE (SCEA) représenté par BOUVAT-MARTIN BRUNO ; Administrateur : GAEC BARRAT (GAEC) représenté par BARRAT François ; Administrateur : GAEC RONDIER (GAEC) représenté par RONDIER Thomas ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DAFIT (GAEC) représenté par DAFIT Thierry ; Administrateur : GAEC DES RAGEAUDS (GAEC) représenté par BERTHIAUD Pascal ; Administrateur : REDON Patrick, André, Jean ; Administrateur : GAEC AUPETIT (GAEC) représenté par AUPETIT David, Eric ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGREE AUDINAT (GAEC) représenté par AUDINAT Amandine né(e) JAVION ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL GEC CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBOUY ASSOCIES AUDIT (SARL)