MME Safia NOUAILLE
Gérant de ALP AZUR
MME Safia NOUAILLE a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Gérant de la société ALP AZUR
MME Safia NOUAILLE peut être contacté au siège de la société ALP AZUR par courrier à l'adresse ALP AZUR ROUTE DU SIGNAL L ALPE D HUEZ 38750 HUEZ FRANCE
La société ALP AZUR est principalement dirigée par MME Safia NOUAILLE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société ALP AZUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/10/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 95053442000019.
- M Patrick MOULIN, Gérant (1957) depuis le 11 décembre 2010
Anciens dirigeants :
- MME Emmanuelle SALESSE, Président (1973) du 11 décembre 2010 au 23 juillet 2011
- MME Safia NOUAILLE, Gérant (1974) du 19 janvier 2005 au 11 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 janvier 2011 : NOUAILLE Safia nom d'usage : NOUAILLE n'est plus gérant. SALESSE Emmanuelle Brigitte nom d'usage : SALESSE devient président. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient directeur général. Société d'exercice libéral à RL SELARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 02 septembre 2011 : SALESSE Emmanuelle Brigitte nom d'usage : SALESSE n'est plus président. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus directeur général. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient président.)
- 09 mai 2014 : Société d'exercice libéral à RL SELARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. PERRIER Christophe nom d'usage : PERRIER devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 25 mars 2015 : MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus président. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient gérant.)
- 17 décembre 2015 : Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PERRIER Christophe nom d'usage : PERRIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 03 janvier 2019 : MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus gérant. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient président. Société à responsabilité limitée FIDUXIA devient commissaire aux comptes titulaire)
- 17 février 2019 : MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus président. Société à responsabilité limitée SVI Développement devient président)
- 17 octobre 2019 : Société à responsabilité limitée FIDUXIA n'est plus commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALP AZUR | |
Entrepreneurs individuels | ALP AZUR | |
Identifiant de l'entreprise | 950534420 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | RTE DU SIGNAL 38750 HUEZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 octobre 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 23 octobre 1989 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 421 011,00 | |
Résultat net | 15 777,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 296 510 |
Immobilisation incorporelle | 99 092 |
Immobilisation corporelle | 164 418 |
Immobilisation financière | 33 000 |
Actif circulant net | 159 132 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 34 366 |
Placement | 124 766 |
Total Actif | 455 641 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 216 401 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 239 241 |
Total Passif | 455 642 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 421 011 |
Produit d'exploitation | 426 061 |
Charge d'exploitation | 398 795 |
Résultat d'exploitation | 27 266 |
Produit financier net | 316 |
Charge financière | 10 167 |
Résultat financier | -9 851 |
Résultat courrant | 17 415 |
Produit exceptionnel | 1 253 |
Charges exceptionnelles | 532 |
Résultat exceptionnel | 721 |
Résultat net | 15 777 |
Siret | Etablissement |
---|---|
95053442000019 | ALP AZUR ROUTE DU SIGNAL L ALPE D HUEZ 38750 HUEZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
NOUAILLE Safia nom d'usage : NOUAILLE n'est plus gérant. SALESSE Emmanuelle Brigitte nom d'usage : SALESSE devient président. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient directeur général. Société d'exercice libéral à RL SELARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
SALESSE Emmanuelle Brigitte nom d'usage : SALESSE n'est plus président. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus directeur général. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient président.
Société d'exercice libéral à RL SELARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. PERRIER Christophe nom d'usage : PERRIER devient commissaire aux comptes suppléant.
MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus président. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient gérant.
Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PERRIER Christophe nom d'usage : PERRIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus gérant. MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN devient président. Société à responsabilité limitée FIDUXIA devient commissaire aux comptes titulaire
MOULIN Patrick nom d'usage : MOULIN n'est plus président. Société à responsabilité limitée SVI Développement devient président
Société à responsabilité limitée FIDUXIA n'est plus commissaire aux comptes titulaire