MME Mauricette FAVRIN
Administrateur de ETABLISSEMENT FAVRIN
MME Mauricette FAVRIN a 76 ans ( naissance en 1946), elle est Administrateur de la société ETABLISSEMENT FAVRIN
MME Mauricette FAVRIN peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENT FAVRIN par courrier à l'adresse ETABLISSEMENT FAVRIN FAVRIN CONSEIL 136 RUE ANTOINE CHARIAL 69003 LYON FRANCE
La société ETABLISSEMENT FAVRIN est principalement dirigée par MME Mauricette FAVRIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société ETABLISSEMENT FAVRIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/01/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 95650041700053.
- M Jean FAVRIN, Gérant (1949) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- MME Jacqueline MUNZLINGER, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 07 novembre 2006
- MME Mauricette FAVRIN, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 07 novembre 2006
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENT FAVRIN | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENT FAVRIN | |
Identifiant de l'entreprise | 956500417 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 136 RUE ANTOINE CHARIAL 69003 LYON 3EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -4 347,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 167 871 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 82 |
Placement | 167 789 |
Total Actif | 167 871 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 872 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 162 000 |
Total Passif | 167 872 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 6 183 |
Charge d'exploitation | 32 674 |
Résultat d'exploitation | -26 491 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -26 491 |
Produit exceptionnel | 24 266 |
Charges exceptionnelles | 2 122 |
Résultat exceptionnel | 22 144 |
Résultat net | -4 347 |
Siret | Etablissement |
---|---|
95650041700053 | ETABLISSEMENT FAVRIN FAVRIN CONSEIL 136 RUE ANTOINE CHARIAL 69003 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Etude de Me DUMONTET, Notaire, 31 Place Grandclément 69100 VILLEURBANNE