M Roger IMBERDIS
Administrateur de COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE
M Roger IMBERDIS a 87 ans ( naissance en 1937), est Administrateur de la société COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE
M Roger IMBERDIS peut être contacté au siège de la société COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE par courrier à l'adresse COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE 2 4 2 IMPASSE VICTORIA 03200 VICHY FRANCE, par téléphone au 0470322421 ou par fax au 04Â 70Â 32Â 24Â 21
La société COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE est principalement dirigée par M Roger IMBERDIS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/09/1969 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 97692028000022.
- M Gerald LAUMONIER, Commissaire aux comptes titulaire (1972) depuis le 11 janvier 2017
- M Jean-Michel BELLE, Président (1962) depuis le 19 janvier 2005
- M Marc RECHARD, Directeur général (1963) depuis le 07 juillet 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE est de 58 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Marc RECHARD, Directeur général (1963) du 19 janvier 2005 au 07 juillet 2012
- M Michel BOISSONNET, Président (1946) du 19 janvier 2005 au 31 mars 2009
- M Roger IMBERDIS, Administrateur (1937) du 19 janvier 2005 au 24 mai 2005
- MME Ghyslaine DESCHAUMES, Directeur général (1979) du 26 mars 2015 au 11 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE | |
Sigle de l'entreprise | COGECE | |
Entrepreneurs individuels | COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE | |
Identifiant de l'entreprise | 976920280 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 2 IMP VICTORIA 03200 VICHY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1969 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 114 000,00 | |
Résultat net | 41 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 30 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 21 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 854 000 |
Stock | 78 000 |
Avance | 0 |
Créance | 650 000 |
Placement | 126 000 |
Total Actif | 884 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 402 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 483 000 |
Total Passif | 884 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 114 000 |
Produit d'exploitation | 1 194 000 |
Charge d'exploitation | 1 146 000 |
Résultat d'exploitation | 48 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 800 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | 51 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 41 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
97692028000022 | COMPTABILITE ET GESTION DU CENTRE 2 4 2 IMPASSE VICTORIA 03200 VICHY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 70 98 39 13 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cusset.fr.
Les greffiers sont : DUBUJADOUX Bertrand
Le greffe est ouvert DU LUNDI AU VENDREDI de 8H30 Ã 12H00 et de 14H00 Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Président : BELLE Jean-Michel. Directeur général : RECHARD Marc Teiva. Commissaire aux comptes titulaire : RENAULT Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : ROUCHY Michel.
Président : BELLE Jean-Michel Directeur général : RECHARD Marc, Teiva Commissaire aux comptes titulaire : LAUMONIER Gérald Commissaire aux comptes suppléant : ROUCHY Michel
Président : BELLE Jean-Michel Directeur général : RECHARD Marc, Teiva Directeur général : DESCHAUMES Ghyslaine, Marguerite, Marie né(e) TIERSONNIER Commissaire aux comptes titulaire : LAUMONIER Gérald Commissaire aux comptes suppléant : ROUCHY Michel
Président : BELLE Jean-Michel ; Directeur général : RECHARD Marc, Teiva ; Commissaire aux comptes titulaire : LAUMONIER Gérald ; Commissaire aux comptes suppléant : ROUCHY Michel
Président : BELLE Jean-Michel ; Directeur général : RECHARD Marc, Teiva ; Directeur général : GROS Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : LAUMONIER Gérald ; Commissaire aux comptes suppléant : ROUCHY Michel
Président : BELLE Jean-Michel ; Directeur général : RECHARD Marc, Teiva ; Directeur général : GIRARD Jean-Baptiste ; Commissaire aux comptes titulaire : LAUMONIER Gérald ; Commissaire aux comptes suppléant : ROUCHY Michel